Bernard Bitomský
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
Jednatel |
22.08.1995 |
Adresa: |
3, Štěpánkovice, Příčná, 638 |
|
PhDr. Jan Kamýček
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
Jednatel |
22.08.1995 |
Adresa: |
100, Ostrava-Svinov, Mičurinova 80 |
|
Taťjana Kubečková
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
Jednatel |
22.08.1995 |
Adresa: |
100, Ostrava 4, Hlavní tř. 680 |
|
Bernard Bitomský
|
Neaktivní
od 20.09.1999
|
Jednatel |
22.08.1995 |
Adresa: |
74728, 4557298, Opava, Štěpánkovice, Štěpánkovice, Příční, 638, 1, Příční 638/1, 74728 Štěpánkovice |
|
PhDr. Jan Kamýček
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
Jednatel |
22.08.1995 |
Adresa: |
72100, 3385876, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Mičurinova, 80, 8, Mičurinova 80/8, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Taťjana Kubečková
|
Neaktivní
od 29.06.2011
|
Jednatel |
22.08.1995 |
Adresa: |
Ostrava 4, Hlavní tř. 680, Hlavní tř. 680, Ostrava 4, Česká republika |
|
Bernard Bitomský
|
Neaktivní
od 22.08.1995
|
společník |
10.04.1991 |
Adresa: |
4557298, Štěpánkovice, Příční, 638 |
|
PhDr. Jan Kamýček
|
Neaktivní
od 22.08.1995
|
společník |
10.04.1991 |
Adresa: |
100, Ostrava - Svinov, Mičurinova 80 |
|
Taťjana Kubečková
|
Neaktivní
od 22.08.1995
|
společník |
10.04.1991 |
Adresa: |
100, Ostrava 4, Hlavní tř. 96 |
|
Bernard Bitomský
|
Neaktivní
od 22.08.1995
|
společník |
10.04.1991 |
Adresa: |
74728, 4557298, Opava, Štěpánkovice, Štěpánkovice, Příční, 638, 1, Příční 638/1, 74728 Štěpánkovice |
|
PhDr. Jan Kamýček
|
Neaktivní
od 22.08.1995
|
společník |
10.04.1991 |
Adresa: |
72100, 3385876, Ostrava-město, Ostrava, Svinov, Mičurinova, 80, 8, Mičurinova 80/8, Svinov, 72100 Ostrava |
|
Taťjana Kubečková
|
Neaktivní
od 22.08.1995
|
společník |
10.04.1991 |
Adresa: |
70800, 3290212, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Hlavní třída, 696, 96, Hlavní třída 696/96, Poruba, 70800 Ostrava |
|