Ing. Pavel Vrba
|
Neaktivní
od 07.08.1996
|
jednatel |
16.04.1996 |
Adresa: |
11227427, Přerov, Přerov, tř. 17. listopadu, 32 |
|
Ing. Martin Šnábl
|
Neaktivní
od 13.10.2001
|
jednatel |
16.04.1996 |
Adresa: |
22029141, Praha 5, Praha 5, Pod Šmukýřkou, 1050/6 |
|
Ing. Pavel Vrba
|
Neaktivní
od 07.08.1996
|
jednatel |
16.04.1996 |
Adresa: |
75002, 11227427, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 1366, 32, tř. 17. listopadu 1366/32, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
ing. Martin Šnábl
|
Neaktivní
od 13.10.2001
|
jednatel |
16.04.1996 |
Adresa: |
15000, 22029141, Praha, Košíře, Pod Šmukýřkou, 1050, 6, Pod Šmukýřkou 1050/6, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Zdeněk Mikel
|
Neaktivní
od 18.06.1993
|
jednatel |
12.08.1991 |
Adresa: |
11220040, Přerov, Přerov, Kosmákova, 58 |
|
Ing. Pavel Vrba
|
Neaktivní
od 16.04.1996
|
jednatel |
12.08.1991 |
Adresa: |
11218576, Přerov, Přerov, Žerotínovo nám., 11 |
|
Zdeněk Mikel
|
Neaktivní
od 18.06.1993
|
jednatel |
12.08.1991 |
Adresa: |
75002, 11220040, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kosmákova, 306, 58, Kosmákova 306/58, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Pavel Vrba
|
Neaktivní
od 16.04.1996
|
jednatel |
12.08.1991 |
Adresa: |
75002, 11218576, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Žerotínovo nám., 162, 11, Žerotínovo nám. 162/11, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|