Miloslav Cikán
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
992038, Plzeň-jih, Oselce, 111 |
|
Miroslav Červený
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
991554, Plzeň-jih, Oselce, 56 |
|
Pavel Bouše
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
992062, Plzeň-jih, Oselce, 114 |
|
Antonín Bláha
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
999999999, Kotouň, 7 |
|
Miloslav Kovář
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
999999999, Podhůří, 25 |
|
Miroslav Jára
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
999999999, Nová Ves, 8 |
|
Karel Bouše
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
1031724, Kladrubce, 20 |
|
Miloslav Cikán
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
33546, 992038, Plzeň-jih, Oselce, Oselce, 111, č.p. 111, 33546 Oselce |
|
Miroslav Červený
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
33546, 991554, Plzeň-jih, Oselce, Oselce, 56, č.p. 56, 33546 Oselce |
|
PAVEL BOUŠE
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
33546, 992062, Plzeň-jih, Oselce, Oselce, 114, č.p. 114, 33546 Oselce |
|
Antonín Bláha
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
7, Kotouň, Kotouň 7, Česká republika |
|
Miloslav Kovář
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
25, Podhůří, Podhůří 25, Česká republika |
|
Miroslav Jára
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
8, Nová Ves, Nová Ves 8, Česká republika |
|
KAREL BOUŠE
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
člen |
25.10.1993 |
Adresa: |
33544, 1031724, Plzeň-jih, Kasejovice, Kladrubce, 20, Kladrubce 20, 33544 Kasejovice |
|
ing. Karel Míčka
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
předseda |
16.09.1991 |
Adresa: |
2892511, Klatovy, Horažďovice, 943 |
|
Ing. Karel Míčka
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
předseda |
16.09.1991 |
Adresa: |
34101, 2892511, Klatovy, Horažďovice, Horažďovice, Peškova, 943, Peškova 943, 34101 Horažďovice |
|
Ing. Václav Šampalík
|
Neaktivní
od 16.09.1991
|
předseda |
30.05.1991 |
Adresa: |
7062591, Plzeň-jih, Žinkovy, 190 |
|
Ing. VÁCLAV ŠAMPALÍK
|
Neaktivní
od 16.09.1991
|
předseda |
30.05.1991 |
Adresa: |
33554, 7062591, Plzeň-jih, Žinkovy, Žinkovy, 190, č.p. 190, 33554 Žinkovy |
|
Miloslav Cikán
|
Neaktivní
od 30.05.1991
|
předseda |
07.01.1991 |
Adresa: |
992038, Plzeň-jih, Oselce, 111 |
|
Václava Marxová
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
místopředseda |
07.01.1991 |
Adresa: |
991333, Plzeň-jih, Oselce, 29 |
|
Miloslav Cikán
|
Neaktivní
od 30.05.1991
|
předseda |
07.01.1991 |
Adresa: |
33546, 992038, Plzeň-jih, Oselce, Oselce, 111, č.p. 111, 33546 Oselce |
|
Václava Marxová
|
Neaktivní
od 25.06.2011
|
místopředseda |
07.01.1991 |
Adresa: |
33546, 991333, Plzeň-jih, Oselce, Oselce, 29, č.p. 29, 33546 Oselce |
|