Miroslav Kopecký
|
Neaktivní
od 31.10.2005
|
jednatel |
31.08.2005 |
Adresa: |
15000, 3, Praha 5, Pavla Švandy, 1073/3 |
|
Miroslav Kopecký
|
Neaktivní
od 31.10.2005
|
jednatel |
31.08.2005 |
Adresa: |
15000, 22085840, Praha, Smíchov, Pavla Švandy ze Semčic, 1073, 3, Pavla Švandy ze Semčic 1073/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Marcela Bergmanová
|
Neaktivní
od 31.08.2005
|
jednatel |
11.02.2004 |
Adresa: |
10000, 22600426, Praha 10, Strašnice, Dětská, 128/9 |
|
Marcela Bergmanová
|
Neaktivní
od 31.08.2005
|
jednatel |
11.02.2004 |
Adresa: |
10000, 22600426, Praha, Strašnice, Dětská, 128, 9, Dětská 128/9, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Vladimír Vasiljev
|
Neaktivní
od 11.02.2004
|
|
06.06.1996 |
Adresa: |
3, Praha-západ, Dolní Břežany, Nová ulice, 219 |
|
Vladimír Vasiljev
|
Neaktivní
od 11.02.2004
|
|
06.06.1996 |
Adresa: |
25241, 6428550, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Nová, 219, Nová 219, 25241 Dolní Břežany |
|
Vladimír Vasiljev
|
Neaktivní
od 06.06.1996
|
|
18.06.1991 |
Adresa: |
17000, 22303936, Praha 7, Haškova, 14/838 |
|
Vladimír Vasiljev
|
Neaktivní
od 06.06.1996
|
|
18.06.1991 |
Adresa: |
17000, 22303936, Praha, Holešovice, Haškova, 838, 14, Haškova 838/14, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|