DAVID KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
starosta |
23.12.2023 |
Adresa: |
28151, 2490943, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Jiráskova, 387, Jiráskova 387, 28151 Velký Osek |
|
ZDENĚK HÜBST
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.12.2023 |
Adresa: |
28151, 42803764, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, U hřiště, 819, U hřiště 819, 28151 Velký Osek |
|
ing. BARBORA POLÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.12.2023 |
Adresa: |
28151, 2489295, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Kapitána Jaroše, 221, Kapitána Jaroše 221, 28151 Velký Osek |
|
ZDENĚK HÜBST
|
Aktivní
|
místostarosta |
18.06.2020 |
Adresa: |
28151, 42803764, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, U hřiště, 819 |
|
DAVID KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
starosta |
10.08.2019 |
Adresa: |
28151, 2490943, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Jiráskova, 387 |
|
JIŘÍ DOHNAL
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2019 |
Adresa: |
28151, 2491010, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Komenského, 394 |
|
ZDENĚK HÜBST
|
Neaktivní
od 23.12.2023
|
místostarosta |
18.06.2020 |
Adresa: |
28151, 42803764, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, U hřiště, 819, U hřiště 819, 28151 Velký Osek |
|
DAVID KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 23.12.2023
|
starosta |
10.08.2019 |
Adresa: |
28151, 2490943, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Jiráskova, 387, Jiráskova 387, 28151 Velký Osek |
|
JIŘÍ DOHNAL
|
Neaktivní
od 23.12.2023
|
jednatel |
10.08.2019 |
Adresa: |
28151, 2491010, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Komenského, 394, Komenského 394, 28151 Velký Osek |
|
Ing. JIŘÍ OTTA
|
Neaktivní
od 10.08.2019
|
starosta |
18.07.2019 |
Adresa: |
28143, 22827871, Kolín, Bečváry, Bečváry, 142 |
|
Ing. JIŘÍ OTTA
|
Neaktivní
od 10.08.2019
|
starosta |
18.07.2019 |
Adresa: |
28143, 22827871, Kolín, Bečváry, Bečváry, 142, č.p. 142, 28143 Bečváry |
|
Ing. JIŘÍ OTTA
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
starosta |
12.10.2016 |
Adresa: |
28151, 2494621, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, V zahradách, 755 |
|
LUBOŠ SZMATANA
|
Neaktivní
od 10.08.2019
|
místostarosta |
12.10.2016 |
Adresa: |
28151, 2492482, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Dukelských hrdinů, 541 |
|
BLANKA HANUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2019
|
jednatelka |
12.10.2016 |
Adresa: |
28151, 2490463, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Komenského, 339 |
|
Ing. Jiří Otta
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
starosta |
12.10.2016 |
Adresa: |
28151, 2494621, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, V zahradách, 755, V zahradách 755, 28151 Velký Osek |
|
LUBOŠ SZMATANA
|
Neaktivní
od 10.08.2019
|
místostarosta |
12.10.2016 |
Adresa: |
28151, 2492482, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Dukelských hrdinů, 541, Dukelských hrdinů 541, 28151 Velký Osek |
|
BLANKA HANUŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2019
|
jednatelka |
12.10.2016 |
Adresa: |
28151, 2490463, Kolín, Velký Osek, Velký Osek, Komenského, 339, Komenského 339, 28151 Velký Osek |
|