Alena Horáková
|
Neaktivní
od 10.06.2006
|
Předseda družstva |
02.10.1996 |
Adresa: |
23620501, Liberec, Rynoltice, č. 237 |
|
Eva Stebelská
|
Neaktivní
od 10.06.2006
|
Místopředseda družstva |
02.10.1996 |
Adresa: |
23620102, Liberec, Rynoltice, č. 197 |
|
Růžena Pardusová
|
Neaktivní
od 10.06.2006
|
Člen představenstva |
02.10.1996 |
Adresa: |
1, Česká Lípa, Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka, 331 |
|
Alena Horáková
|
Neaktivní
od 10.06.2006
|
Předseda družstva |
02.10.1996 |
Adresa: |
46353, 23620501, Liberec, Rynoltice, Rynoltice, 237, č.p. 237, 46353 Rynoltice |
|
Eva Stebelská
|
Neaktivní
od 10.06.2006
|
Místopředseda družstva |
02.10.1996 |
Adresa: |
46353, 23620102, Liberec, Rynoltice, Rynoltice, 197, č.p. 197, 46353 Rynoltice |
|
Růžena Pardusová
|
Neaktivní
od 10.06.2006
|
Člen představenstva |
02.10.1996 |
Adresa: |
331, Česká Lípa, Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka, Zdislavy z Lemberka 331, Jablonné v Podještědí, okres: Česká Lípa, Česká republika |
|
Hana Langpaulová
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
Člen představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
3, Rynoltice, Jitrava, 77 |
|
Alena Horáková
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
Předseda družstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
23620501, Rynoltice, č. 237 |
|
Eva Stebelská
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
Místopředseda družstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
23620102, Rynoltice, č. 197 |
|
Hana Langpaulová
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
Člen představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
77, Rynoltice, Jitrava, Jitrava 77, Rynoltice, Česká republika |
|
Alena Horáková
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
Předseda družstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
46353, 23620501, Liberec, Rynoltice, Rynoltice, 237, č.p. 237, 46353 Rynoltice |
|
Eva Stebelská
|
Neaktivní
od 02.10.1996
|
Místopředseda družstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
46353, 23620102, Liberec, Rynoltice, Rynoltice, 197, č.p. 197, 46353 Rynoltice |
|
Milada Štajglová
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
Místopředseda družstva |
17.09.1992 |
Adresa: |
100, Liberec l3, Jiráskova 3O3 |
|
Milada Štajglová
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
Místopředseda družstva |
17.09.1992 |
Adresa: |
46001, 23706988, Liberec, Liberec, Liberec XIII-Nové Pavlovice, Jiráskova, 303, 23, Jiráskova 303/23, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Jaroslav Scheib
|
Neaktivní
od 22.02.1993
|
Místopředseda družstva |
16.12.1991 |
Adresa: |
100, Liberec III, Na bojišti 829 |
|
Jiřina Bičišťová
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
Předseda družstva |
16.12.1991 |
Adresa: |
100, Liberec 1, Tovaryšský vrch 1350 |
|
Zdena Teichmanová
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
Člen představenstva |
16.12.1991 |
Adresa: |
23641312, Chrastava, Alšova, 165 |
|
Jaroslav Scheib
|
Neaktivní
od 22.02.1993
|
Místopředseda družstva |
16.12.1991 |
Adresa: |
46007, 23773898, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Na Bojišti, 829, 27, Na Bojišti 829/27, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|
Jiřina Bičišťová
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
Předseda družstva |
16.12.1991 |
Adresa: |
46001, 23666897, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Tovaryšský vrch, 1350, 10, Tovaryšský vrch 1350/10, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Zdena Teichmanová
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
Člen představenstva |
16.12.1991 |
Adresa: |
46331, 23641312, Liberec, Chrastava, Chrastava, Alšova, 165, Alšova 165, 46331 Chrastava |
|
ing. Ladislav Slačík
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
Předseda družstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
100, Liberec II, Valdštejnská 416/28 |
|
ing. Petr Köhler
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
Místopředseda družstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
100, Liberec I, ul.5.května 60/42 |
|
Helena Postupová,vedoucí provozovny
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
Člen představenstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
100, Liberec III, ul.Vaňurova 819 |
|
Helena Andreasová , dělnice
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
Člen představenstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
23643650, Chrastava, Vítkovská, 447 |
|
Emílie Kadlecová, sam. účetní
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
Člen představenstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
100, Liberec XV., tř. Svobody 184/78 |
|
Alena Horáková, dělnice
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
Člen představenstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
23620501, Rynoltice, č. 237 |
|
Eva Stepelská , dělnice
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
Člen přestavenstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
4, Rynoltice, č. l97 |
|
Emílie Kadlecová, sam. účetní
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
Člen představenstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
46015, 23718862, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Svobody, 184, 78, Svobody 184/78, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Ing. Ladislav Slačík
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
Předseda družstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
46001, 23765801, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Valdštejnská, 416, 28, Valdštejnská 416/28, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
ing. Petr Köhler
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
Místopředseda družstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
46001, 23653680, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, 5. května, 60, 42, 5. května 60/42, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Helena Postupová,vedoucí provozovny
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
Člen představenstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
46007, 23773791, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Vaňurova, 819, 12f, Vaňurova 819/12f, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|
Helena Andreasová , dělnice
|
Neaktivní
od 16.12.1991
|
Člen představenstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
46331, 23643650, Liberec, Chrastava, Chrastava, Vítkovská, 447, Vítkovská 447, 46331 Chrastava |
|
Alena Horáková, dělnice
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
Člen představenstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
46353, 23620501, Liberec, Rynoltice, Rynoltice, 237, č.p. 237, 46353 Rynoltice |
|
Eva Stepelská , dělnice
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
Člen přestavenstva |
10.12.1990 |
Adresa: |
č. l97, Rynoltice, Rynoltice č. l97, Česká republika |
|