Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | Podnik bytového hospodářství Štětí, státní podnik v likvidaci |
ICO: | 14865343 |
Registrovaná adresa: | 41108, 16875770, Litoměřice, Štětí, Štětí, U stadionu, 483, U stadionu 483, 41108 Štětí |
Začleněno na: | 03.01.1991 |
Datum ukončení: | 31.01.1997 |
Předmět podnikání: |
a) správa, udržování a provoz svěřeného bytového fondu včetně strojního zařízení a vybavení bytů b) drobné opavy pro uživatele bytů na jejich náklad c) adaptace, rekonstrukce a modernizace bytového fondu d) provoz vlastního zařízení pro výrobu a dodávku tepla a teplé vody e) udržování pořádku a čistoty v domech a jejich okolí včetně chodníků a vnitroblokových komunikací f) přejímání nových domů do provozu a správy včetně staršího bytového fondu g) dopravní činnost a projekční činnost převážně pro vlastní potřebu h) některé další činnosti a služby pro uživatele bytů, pokud jsou tyto čin
nosti schváleny příslušnou směrnicíi) provoz zařízení civilní obrany v objektech, které máorganizace ve správě
a) správa, udržování a provoz svěřeného bytového fondu včetněstrojního zařízení a vybavení bytůb) drobné opavy pro uživatele bytů na jejich nákladc) adaptace, rekonstrukce a modernizace bytového fondud) provoz vlastního zařízení pro výrobu a dodávku tepla a teplévody e) udržování pořádku a čistoty v domech a jejich okolívčetně chodníků a vnitroblokových komunikacíf) přejímání nových domů do provozu a správy včetně staršíhobytového fondu g) dopravní činnost a projekční činnost převážněpro vlastní potřebu h) některé další činnosti a služby prouživatele bytů, pokud jsou tyto čin
nosti schváleny příslušnou směrnicí i) provoz zařízení civilní obrany v objektech, které má organizace ve správě
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Marie Preibišová | Neaktivní od 31.01.1997 | Likvidátor | 17.07.1992 |
|
|||
Marie Preibišová | Neaktivní od 31.01.1997 | Likvidátor | 17.07.1992 |
|
|||
Jiří Svoboda | Neaktivní od 17.07.1992 | ředitel státního podniku | 24.05.1991 |
|
|||
Jiří Svoboda | Neaktivní od 17.07.1992 | ředitel státního podniku | 24.05.1991 |
|
|||
Jan Bradáč | Neaktivní od 24.05.1991 | pověřený řízením | 03.01.1991 |
|
|||
JAN BRADÁČ | Neaktivní od 24.05.1991 | pověřený řízením | 03.01.1991 |
|
Registrační číslo Podnik bytového hospodářství Štětí, státní podnik v likvidaci je 14865343.
Registrační adresa Podnik bytového hospodářství Štětí, státní podnik v likvidaci je 41108, 16875770, Litoměřice, Štětí, Štětí, U stadionu, 483, U stadionu 483, 41108 Štětí.
Podnik bytového hospodářství Štětí, státní podnik v likvidaci byla založena 03.01.1991.