JAN FIALA
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
Jednatel |
05.09.2013 |
Adresa: |
44001, 19887001, Dobroměřice, Dobroměřice, Pražská, 53 |
|
JAN FIALA
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
Jednatel |
05.09.2013 |
Adresa: |
44001, 19887001, Louny, Dobroměřice, Dobroměřice, Pražská, 53, Pražská 53, 44001 Dobroměřice |
|
Jan Fiala
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
Jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
9223703, Louny, Jablonského, 534 |
|
RNDr. Miloslav Petrus
|
Neaktivní
od 15.06.2015
|
Jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
9233580, Louny, Jungmannova, 1619 |
|
Jan Fiala
|
Neaktivní
od 05.09.2013
|
Jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
44001, 9223703, Louny, Louny, Louny, Jablonského, 534, Jablonského 534, 44001 Louny |
|
RNDr. Miloslav Petrus
|
Neaktivní
od 15.06.2015
|
Jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
44001, 9233580, Louny, Louny, Louny, Jungmannova, 1619, Jungmannova 1619, 44001 Louny |
|
Jan Fiala
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
Člen oprávněný jednat a podepisovat |
03.01.1991 |
Adresa: |
9223703, Louny, Jablonského, 534 |
|
RNDr. Miloslav Petrus
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
Člen oprávněný jednat a podepisovat |
03.01.1991 |
Adresa: |
Louny, Jungmannova, 476 |
|
Jan Fiala
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
Člen oprávněný jednat a podepisovat |
03.01.1991 |
Adresa: |
44001, 9223703, Louny, Louny, Louny, Jablonského, 534, Jablonského 534, 44001 Louny |
|
RNDr. Miloslav Petrus
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
Člen oprávněný jednat a podepisovat |
03.01.1991 |
Adresa: |
476, Louny, Jungmannova, Jungmannova 476, Louny, Česká republika |
|