JOSEF BRABEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.03.2014 |
Adresa: |
43921, 9138889, Koštice, Koštice, 80 |
|
Josef Brabec
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.03.2014 |
Adresa: |
43921, 9138889, Louny, Koštice, Koštice, 80, č.p. 80, 43921 Koštice |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 13.03.2014
|
Jednatel |
01.07.2003 |
Adresa: |
Koštice 80, okr. Louny |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 13.03.2014
|
Jednatel |
01.07.2003 |
Adresa: |
43921, 9138889, Louny, Koštice, Koštice, 80, č.p. 80, 43921 Koštice |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 01.07.2003
|
Jednatel |
03.07.2001 |
Adresa: |
Koštice 80, okr. Louny |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 01.07.2003
|
Jednatel |
03.07.2001 |
Adresa: |
43921, 9138889, Louny, Koštice, Koštice, 80, č.p. 80, 43921 Koštice |
|
Ing. Stanislav Juříček
|
Neaktivní
od 14.05.1993
|
Jednatel |
16.02.1993 |
Adresa: |
19216181, Brno, Ukrajinská, č.11 |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 03.07.2001
|
Jednatel |
16.02.1993 |
Adresa: |
16722493, Libochovice, Kosmonautů, 785 |
|
ing. Stanislav Juříček
|
Neaktivní
od 14.05.1993
|
Jednatel |
16.02.1993 |
Adresa: |
62500, 19216181, Brno-město, Brno, Bohunice, Ukrajinská, 541, 11, Ukrajinská 541/11, Bohunice, 62500 Brno |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 03.07.2001
|
Jednatel |
16.02.1993 |
Adresa: |
41117, 16722493, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 785, Kosmonautů 785, 41117 Libochovice |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
|
30.01.1991 |
Adresa: |
16722493, Libochovice, Kosmonautů, 785 |
|
Josef Brabec
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
|
30.01.1991 |
Adresa: |
41117, 16722493, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 785, Kosmonautů 785, 41117 Libochovice |
|