VÁCLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.10.2021 |
Adresa: |
47002, 13081616, Česká Lípa, Stružnice, Stružnice, 173 |
|
VÁCLAV NOVÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
29.10.2021 |
Adresa: |
47002, 13081616, Česká Lípa, Stružnice, Stružnice, 173, č.p. 173, 47002 Stružnice |
|
KAREL VEBER
|
Neaktivní
od 16.01.2021
|
jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
47001, 23464372, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, 560, 26 |
|
VÁCLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 29.10.2021
|
jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
47001, 23485981, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Šeříková, 2831, 11 |
|
KAREL VEBER
|
Neaktivní
od 16.01.2021
|
jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
47001, 23464372, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jiřího z Poděbrad, 560, 26, Jiřího z Poděbrad 560/26, 47001 Česká Lípa |
|
VÁCLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 29.10.2021
|
jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
47001, 23485981, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Šeříková, 2831, 11, Šeříková 2831/11, 47001 Česká Lípa |
|
LADISLAV MIMRA
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
Jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
47001, 26449501, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jasmínová, 3188 |
|
LADISLAV MIMRA
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
Jednatel |
19.09.2016 |
Adresa: |
47001, 26449501, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jasmínová, 3188, Jasmínová 3188, 47001 Česká Lípa |
|
Ladislav Mimra
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Jednatel |
23.09.1993 |
Adresa: |
23476656, Česká Lípa, Dubická, 1895 |
|
Ladislav Mimra
|
Neaktivní
od 19.09.2016
|
Jednatel |
23.09.1993 |
Adresa: |
47001, 23476656, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Dubická, 1895, Dubická 1895, 47001 Česká Lípa |
|
Ladislav Mimra
|
Neaktivní
od 23.09.1993
|
Vedoucí obchodu |
25.02.1991 |
Adresa: |
47001, 23476656, Česká Lípa, Dubická, 1895 |
|
Jiří Schreiber
|
Neaktivní
od 23.09.1993
|
Vedoucí obchodu |
25.02.1991 |
Adresa: |
Wien, Rakousko, Altomontegasse 8 |
|
Ladislav Mimra
|
Neaktivní
od 23.09.1993
|
Vedoucí obchodu |
25.02.1991 |
Adresa: |
47001, 23476656, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Dubická, 1895, Dubická 1895, 47001 Česká Lípa |
|
Jiří Schreiber
|
Neaktivní
od 23.09.1993
|
Vedoucí obchodu |
25.02.1991 |
Adresa: |
Wien, Rakousko, Altomontegasse 8, Altomontegasse 8, Wien, Rakousko, Česká republika |
|