JIŘÍ LINKE
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
Jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
43001, 23516739, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Za Zborovskou, 3605, 6 |
|
JIŘÍ LINKE
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
Jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
43001, 23516739, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Za Zborovskou, 3605, 6, Za Zborovskou 3605/6, 43001 Chomutov |
|
JIŘÍ LINKE
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
Jednatel |
03.10.2013 |
Adresa: |
43004, 23530634, Chomutov, Chomutov, Jirkovská, 5011 |
|
Ing. VÁCLAV HRUBÝ
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
Jednatel |
03.10.2013 |
Adresa: |
43001, 23502193, Chomutov, Chomutov, Spořická, 1905, 9 |
|
JIŘÍ LINKE
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
Jednatel |
03.10.2013 |
Adresa: |
43004, 23530634, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jirkovská, 5011, Jirkovská 5011, 43004 Chomutov |
|
Ing. VÁCLAV HRUBÝ
|
Neaktivní
od 16.01.2018
|
Jednatel |
03.10.2013 |
Adresa: |
43001, 23502193, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Spořická, 1905, 9, Spořická 1905/9, 43001 Chomutov |
|
Marie Vlčková
|
Neaktivní
od 29.07.2004
|
Jednatel |
16.01.1995 |
Adresa: |
2644967, Málkov, Zelená, 45 |
|
Marie Vlčková
|
Neaktivní
od 29.07.2004
|
Jednatel |
16.01.1995 |
Adresa: |
43102, 2644967, Chomutov, Málkov, Zelená, 45, Zelená 45, 43102 Málkov |
|
Ing. Václav Hrubý
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
Jednatel |
07.06.1991 |
Adresa: |
Chomutov, Emila Uhra, 4596/182 |
|
Ing. Václav Hrubý
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
Jednatel |
07.06.1991 |
Adresa: |
4596/182, Chomutov, Emila Uhra, Emila Uhra 4596/182, Chomutov, Česká republika |
|
Jana Borecká
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
Jednatel |
21.03.1991 |
Adresa: |
18473563, Kadaň, Chomutovská, 1278 |
|
Jiří Linke
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
Jednatel |
21.03.1991 |
Adresa: |
Zelená 57, Málkov |
|
Jana Borecká
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
Jednatel |
21.03.1991 |
Adresa: |
43201, 18473563, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1278, Chomutovská 1278, 43201 Kadaň |
|
Jiří Linke
|
Neaktivní
od 03.10.2013
|
Jednatel |
21.03.1991 |
Adresa: |
43102, 2645084, Chomutov, Málkov, Zelená, 57, Zelená 57, 43102 Málkov |
|