Tomáš Jankot
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.11.2014 |
Adresa: |
47201, 23126159, Dubá, Nedvězí, 12 |
|
Tomáš Jankot
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.11.2014 |
Adresa: |
47201, 23126159, Česká Lípa, Dubá, Nedvězí, 12, Nedvězí 12, 47201 Dubá |
|
Michael Šatník
|
Neaktivní
od 06.08.2008
|
Jednatel |
26.04.2005 |
Adresa: |
Varnsdorf, Hájenská, 1433/2 |
|
MICHAEL ŠATNÍK
|
Neaktivní
od 06.08.2008
|
Jednatel |
26.04.2005 |
Adresa: |
40747, 176478, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Hájenská, 1433, Hájenská 1433, 40747 Varnsdorf |
|
Tomáš Jankot
|
Neaktivní
od 14.10.2003
|
Jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
18000, Praha 8, Libeň, Pivovarská, 1104/4 |
|
Michael Šatník
|
Neaktivní
od 26.04.2005
|
Jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
174777, Varnsdorf, Janáčkova, 1262 |
|
Tomáš Jankot
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
Jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
18000, 22383549, Praha 8, Libeň, Pivovarnická, 1104/4 |
|
Tomáš Jankot
|
Neaktivní
od 14.10.2003
|
Jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
1104/4, Praha 8, Libeň, Pivovarská, 18000, Pivovarská 1104/4, 18000 Praha 8 - Libeň, Česká republika |
|
Michael Šatník
|
Neaktivní
od 26.04.2005
|
Jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
40747, 174777, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Janáčkova, 1262, Janáčkova 1262, 40747 Varnsdorf |
|
Tomáš Jankot
|
Neaktivní
od 07.11.2014
|
Jednatel |
14.10.2003 |
Adresa: |
18000, 22383549, Praha, Libeň, Pivovarnická, 1104, 4, Pivovarnická 1104/4, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Bořivoj Werner
|
Neaktivní
od 14.10.2003
|
Jednatel |
07.03.2001 |
Adresa: |
40801, 121037, Rumburk, Malá, 311/9 |
|
BOŘIVOJ WERNER
|
Neaktivní
od 14.10.2003
|
Jednatel |
07.03.2001 |
Adresa: |
40801, 121037, Děčín, Rumburk, Rumburk 2-Horní Jindřichov, Malá, 311, 9, Malá 311/9, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 40801 Rumburk |
|
Robert Šatník
|
Neaktivní
od 07.03.2001
|
jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
174777, Varnsdorf, Janáčkova, 1262 |
|
Robert Šatník
|
Neaktivní
od 07.03.2001
|
jednatel |
28.03.1996 |
Adresa: |
40747, 174777, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Janáčkova, 1262, Janáčkova 1262, 40747 Varnsdorf |
|
Andrej Vnenk
|
Neaktivní
od 28.03.1996
|
Jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
191671, Varnsdorf, Lesní, 2968 |
|
JUDr. Jaroslav Kothánek
|
Neaktivní
od 28.03.1996
|
jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
21853878, Praha 4, Imrychova, 879 |
|
Andrej Vnenk
|
Neaktivní
od 28.03.1996
|
Jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
40747, 191671, Děčín, Varnsdorf, Varnsdorf, Lesní, 2968, Lesní 2968, 40747 Varnsdorf |
|
JUDr. Jaroslav Kothánek
|
Neaktivní
od 28.03.1996
|
jednatel |
10.12.1993 |
Adresa: |
14300, 21853878, Praha, Kamýk, Imrychova, 879, 17, Imrychova 879/17, Kamýk, 14300 Praha 4 |
|
JUDr. Vladimír Rutta
|
Neaktivní
od 10.12.1993
|
Vedoucí |
13.12.1990 |
Adresa: |
14300, 21937095, Praha 4, Krouzova, 3051 |
|
JUDr. Vladimír Rutta
|
Neaktivní
od 10.12.1993
|
Vedoucí |
13.12.1990 |
Adresa: |
14300, 21937095, Praha, Modřany, Krouzova, 3051, 28, Krouzova 3051/28, Modřany, 14300 Praha 4 |
|