IVANA FEIGLOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
18400, 25943065, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, U větrolamu, 972, 20a |
|
IVANA FEIGLOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
18400, 25943065, Praha, Dolní Chabry, U větrolamu, 972, 20a, U větrolamu 972/20a, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ivana Feiglová
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
Jednatel |
31.03.2005 |
Adresa: |
18400, 25943065, Praha 8, Dolní Chabry, U větrolamu, 972/20A |
|
IVANA FEIGLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
Jednatel |
31.03.2005 |
Adresa: |
18400, 25943065, Praha, Dolní Chabry, U větrolamu, 972, 20a, U větrolamu 972/20a, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ivana Feiglová
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
Jednatel |
24.09.1997 |
Adresa: |
Praha 8 - Trója, Na Šutce 591/13a |
|
Ivana Feiglová
|
Neaktivní
od 31.03.2005
|
Jednatel |
24.09.1997 |
Adresa: |
Praha 8 - Trója, Na Šutce 591/13a, Na Šutce 591/13a, Praha 8 - Trója, Česká republika |
|
Peter Herbert Giering
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
Jednatel |
21.07.1993 |
Adresa: |
Praha 8 - Trója, Na Šutce 591/13a |
|
Ivana Wernerová
|
Neaktivní
od 24.09.1997
|
Jednatel |
21.07.1993 |
Adresa: |
Praha 8 - Trója, Na Šutce 591/13a |
|
Peter Herbert Giering
|
Neaktivní
od 09.06.1994
|
Jednatel |
21.07.1993 |
Adresa: |
Praha 8 - Trója, Na Šutce 591/13a, Na Šutce 591/13a, Praha 8 - Trója, Česká republika |
|
Ivana Wernerová
|
Neaktivní
od 24.09.1997
|
Jednatel |
21.07.1993 |
Adresa: |
Praha 8 - Trója, Na Šutce 591/13a, Na Šutce 591/13a, Praha 8 - Trója, Česká republika |
|
Ivana Wernerová
|
Neaktivní
od 21.07.1993
|
Společnice |
20.01.1992 |
Adresa: |
Praha 8 - Troja, Na Šutce 591/13 A |
|
Ivana Wernerová
|
Neaktivní
od 21.07.1993
|
Společnice |
20.01.1992 |
Adresa: |
18200, 22399216, Praha, Troja, Na Šutce, 591, 13a, Na Šutce 591/13a, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Ivana Wernerová
|
Neaktivní
od 20.01.1992
|
Společnice |
04.01.1991 |
Adresa: |
Schopperhofstrasse 54, 8500 Nűrnberg 20, SRN |
|
Jaroslava Pňovská
|
Neaktivní
od 20.01.1992
|
Společnice |
04.01.1991 |
Adresa: |
Praha 8, Na Šutce 591/13 A |
|
Peter Herbert Giering
|
Neaktivní
od 21.07.1993
|
Společník |
04.01.1991 |
Adresa: |
Nürnbergerstrasse 87, 8563 Schnaittach, SRN |
|
Jaroslava Pňovská
|
Neaktivní
od 20.01.1992
|
Společnice |
04.01.1991 |
Adresa: |
18200, 22399216, Praha, Troja, Na Šutce, 591, 13a, Na Šutce 591/13a, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Ivana Wernerová
|
Neaktivní
od 20.01.1992
|
Společnice |
04.01.1991 |
Adresa: |
Schopperhofstrasse 54, 8500 Nűrnberg 20, SRN, 8500 Nűrnberg 20, SRN, Schopperhofstrasse 54, Česká republika |
|
Peter Herbert Giering
|
Neaktivní
od 21.07.1993
|
Společník |
04.01.1991 |
Adresa: |
Nürnbergerstrasse 87, 8563 Schnaittach, SRN, 8563 Schnaittach, SRN, Nürnbergerstrasse 87, Česká republika |
|