MAREK JIROVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2022 |
Adresa: |
14000, 21868701, Praha, Krč, Vikova, 1145, 9 |
|
MAREK JIROVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2022 |
Adresa: |
14000, 21868701, Praha, Krč, Vikova, 1145, 9, Vikova 1145/9, Krč, 14000 Praha 4 |
|
JOSEF PAUL
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
Jednatel |
22.04.2016 |
Adresa: |
14300, 21939497, Praha, Modřany, Petržílova, 3295, 3 |
|
Josef Paul
|
Neaktivní
od 03.06.2016
|
Jednatel |
22.04.2016 |
Adresa: |
14300, 21939497, Praha, Modřany, Petržílova, 3295, 3, Petržílova 3295/3, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
JOSEF PAUL
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
Jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
14300, 21939497, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Petržílova, 3295, 3 |
|
Josef Paul
|
Neaktivní
od 22.04.2016
|
Jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
14300, 21939497, Praha, Modřany, Petržílova, 3295, 3, Petržílova 3295/3, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
MICHAL DŘEVO
|
Neaktivní
od 08.08.2022
|
Jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 6401031, Praha-západ, Vestec, Vestec, Vídeňská, 172 |
|
MICHAL DŘEVO
|
Neaktivní
od 08.08.2022
|
Jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 6401031, Praha-západ, Vestec, Vestec, Vídeňská, 172, Vídeňská 172, 25250 Vestec |
|
MICHAL DŘEVO
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
Jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
25242, 6401031, Praha-západ, Vestec, Vestec, Vídeňská, 172 |
|
MICHAL DŘEVO
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
Jednatel |
05.08.2015 |
Adresa: |
25250, 6401031, Praha-západ, Vestec, Vestec, Vídeňská, 172, Vídeňská 172, 25250 Vestec |
|
Michal Dřevo
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
Jednatel |
10.11.1994 |
Adresa: |
10000, 22603557, Praha 10, U trati, 402/12 |
|
Josef Paul
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
Jednatel |
10.11.1994 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Petržílova, 3292 |
|
Michal Dřevo
|
Neaktivní
od 05.08.2015
|
Jednatel |
10.11.1994 |
Adresa: |
10000, 22603557, Praha, Strašnice, U trati, 402, 12, U trati 402/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Josef Paul
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
Jednatel |
10.11.1994 |
Adresa: |
14000, 26147173, Praha, Nusle, Na květnici, 1708, 18, Na květnici 1708/18, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Michal Dřevo
|
Neaktivní
od 10.11.1994
|
|
04.01.1991 |
Adresa: |
10000, 22603557, Praha 10, U trati, 12 |
|
Michal Dřevo
|
Neaktivní
od 10.11.1994
|
|
04.01.1991 |
Adresa: |
10000, 22603557, Praha, Strašnice, U trati, 402, 12, U trati 402/12, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|