OTAKAR DALIBA
|
Aktivní
|
Společník |
19.10.2015 |
Adresa: |
13000, 21780145, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1273, 43 |
|
OTAKAR DALIBA
|
Aktivní
|
Společník |
19.10.2015 |
Adresa: |
13000, 21780145, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1273, 43, Žerotínova 1273/43, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
OTAKAR DALIBA
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Společník |
19.10.2015 |
Adresa: |
10600, 22687408, Praha, Záběhlice, Bramboříková, 2993, 6 |
|
Otakar Daliba
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Společník |
19.10.2015 |
Adresa: |
10600, 22687408, Praha, Záběhlice, Bramboříková, 2993, 6, Bramboříková 2993/6, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Jan Schick
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
Společník |
15.07.1994 |
Adresa: |
22330585, Praha 8, Žalovská, 433/30 |
|
Otakar Daliba ml.
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Společník |
15.07.1994 |
Adresa: |
21780145, Praha 3, Žerotínova, 43 |
|
Otakar Daliba st.
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Společník |
15.07.1994 |
Adresa: |
Praha 10, Bramboříkova, 6/2994 |
|
Jan Schick
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
Společník |
15.07.1994 |
Adresa: |
18100, 22330585, Praha, Čimice, Žalovská, 433, 30, Žalovská 433/30, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Otakar Daliba st.
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Společník |
15.07.1994 |
Adresa: |
6/2994, Praha 10, Bramboříkova, Bramboříkova 6/2994, Praha 10, Česká republika |
|
Otakar Daliba ml.
|
Neaktivní
od 19.10.2015
|
Společník |
15.07.1994 |
Adresa: |
13000, 21780145, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1273, 43, Žerotínova 1273/43, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Petr Řehák
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
Společník |
07.12.1993 |
Adresa: |
22507256, Praha 9, Litoměřická, 585 |
|
Petr Řehák
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
Společník |
07.12.1993 |
Adresa: |
19000, 22507256, Praha, Prosek, Litoměřická, 585, 22, Litoměřická 585/22, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
.
|
Neaktivní
od 07.12.1993
|
Níže uvedení společníci |
01.02.1991 |
|
.
|
Neaktivní
od 07.12.1993
|
Níže uvedení společníci |
01.02.1991 |
Adresa: |
., ., Česká republika |
|