Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | ZETA spol. s r.o. |
ICO: | 15032116 |
Registrovaná adresa: | 54701, 7440804, Náchod, Náchod, Náchod, Kamenice, 107, Kamenice 107, 54701 Náchod |
Začleněno na: | 13.12.1991 |
Datum ukončení: | 01.05.1996 |
Předmět podnikání: |
zprostředkovatelská činnost
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Josef Klimeš | Neaktivní od 01.05.1996 | 20.12.1995 | |
|
|||
Ing. Otakar Svatoš | Neaktivní od 01.05.1996 | 20.12.1995 | |
|
|||
Jiří Janda | Neaktivní od 01.05.1996 | 20.12.1995 | |
|
|||
Jan Slanina | Neaktivní od 01.05.1996 | 20.12.1995 | |
|
|||
Ing. Milan Šnajdr | Neaktivní od 01.05.1996 | 01.11.1995 | |
|
|||
Ing. Ladislav Šafařík | Neaktivní od 01.05.1996 | 01.11.1995 | |
|
|||
Ing. Milan Rufer | Neaktivní od 01.05.1996 | 13.12.1991 | |
|
|||
Vojtěch Zídka | Neaktivní od 01.05.1996 | 13.12.1991 | |
|
|||
Vladimír Holubec | Neaktivní od 01.05.1996 | 13.12.1991 | |
|
|||
HP TRADE,společnost s ručením omezeným 42196256 | Neaktivní od 01.05.1996 | 13.12.1991 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Otakar Svatoš | Neaktivní od 01.05.1996 | Jednatel | 13.12.1991 |
|
|||
Ing. Ladislav Šafařík | Neaktivní od 01.05.1996 | Jednatel | 13.12.1991 |
|
|||
Ing. Otakar Svatoš | Neaktivní od 01.05.1996 | Jednatel | 13.12.1991 |
|
|||
ing. Ladislav Šafařík | Neaktivní od 01.05.1996 | Jednatel | 13.12.1991 |
|
Registrační číslo ZETA spol. s r.o. je 15032116.
Registrační adresa ZETA spol. s r.o. je 54701, 7440804, Náchod, Náchod, Náchod, Kamenice, 107, Kamenice 107, 54701 Náchod.
ZETA spol. s r.o. byla založena 13.12.1991.