Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
člen představenstva |
20.10.1992 |
Adresa: |
56962, 1880306, Sebranice, 49 |
|
Ing. Josef Klimeš
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
člen představenstva |
20.10.1992 |
Adresa: |
54701, 7442459, Náchod, Komenského, 277 |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
člen představenstva |
20.10.1992 |
Adresa: |
56962, 1880306, Svitavy, Sebranice, Sebranice, 49, č.p. 49, 56962 Sebranice |
|
Ing. Josef Klimeš
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
člen představenstva |
20.10.1992 |
Adresa: |
54701, 7442459, Náchod, Náchod, Náchod, Komenského, 277, Komenského 277, 54701 Náchod |
|
Ing. Karel Zavadil
|
Neaktivní
od 28.09.1994
|
člen představenstva |
20.05.1992 |
Adresa: |
3, Praha 10, Hostivař, Blagojevova, 1190 |
|
Ing. Karel Zavadil
|
Neaktivní
od 28.09.1994
|
člen představenstva |
20.05.1992 |
Adresa: |
Praha 10, Hostivař, Blagojevova, Blagojevova 1190, Praha 10 - Hostivař, Česká republika |
|
Petr Sedláček
|
Neaktivní
od 20.05.1992
|
člen představenstva |
09.12.1991 |
Adresa: |
14100, 21997748, Praha 4, Zárybničná, 3089, 13 |
|
Ing. Eva Drápelová
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
předseda představenstva |
09.12.1991 |
Adresa: |
56907, 1866192, Radiměř, 386 |
|
Ing. Pavel Dusil
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
místopředseda představenstva |
09.12.1991 |
Adresa: |
51741, 9747851, Kostelec nad Orlicí, Jirchářská, 1205 |
|
Ing. Václav Klejch
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
člen představenstva |
09.12.1991 |
Adresa: |
57001, 1910469, Litomyšl, Komenského nám., 1042 |
|
Ing. Václav Poledno
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
člen představenstva |
09.12.1991 |
Adresa: |
12000, 21739561, Praha 2, Londýnská, 22 |
|
Petr Sedláček
|
Neaktivní
od 20.05.1992
|
člen představenstva |
09.12.1991 |
Adresa: |
14100, 21997748, Praha, Záběhlice, Zárybničná, 3089, 13, Zárybničná 3089/13, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Václav Klejch
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
člen představenstva |
09.12.1991 |
Adresa: |
57001, 1910469, Svitavy, Litomyšl, Litomyšl-Město, Komenského nám., 1042, Komenského nám. 1042, Litomyšl-Město, 57001 Litomyšl |
|
Ing. Václav Poledno
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
člen představenstva |
09.12.1991 |
Adresa: |
12000, 21739561, Praha, Vinohrady, Londýnská, 22, 40, Londýnská 22/40, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Eva Drápelová
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
předseda představenstva |
09.12.1991 |
Adresa: |
56907, 1866192, Svitavy, Radiměř, Radiměř, 386, č.p. 386, 56907 Radiměř |
|
Ing. Pavel Dusil
|
Neaktivní
od 01.12.1994
|
místopředseda představenstva |
09.12.1991 |
Adresa: |
51741, 9747851, Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Jirchářská, 1205, Jirchářská 1205, 51741 Kostelec nad Orlicí |
|