Ing. JIŘÍ VALEŠ
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
54371, 2396483, Hostinné, Hostinné, Husitská, 199 |
|
Ing. JIŘÍ VALEŠ
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
jednatel |
04.12.2015 |
Adresa: |
54371, 2396483, Trutnov, Hostinné, Hostinné, Husitská, 199, Husitská 199, 54371 Hostinné |
|
Ing. JIŘÍ VALEŠ
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
jednatel |
02.10.2014 |
Adresa: |
54302, 2314177, Vrchlabí, Vrchlabí, Kbely, 1458 |
|
ing. Jiří Valeš
|
Neaktivní
od 04.12.2015
|
jednatel |
02.10.2014 |
Adresa: |
54302, 2314177, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Kbely, 1458, Kbely 1458, 54301 Vrchlabí |
|
FRANTIŠEK HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
54302, 2302187, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 435 |
|
FRANTIŠEK HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 01.08.2017
|
jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
54302, 2302187, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 435, Horská 435, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
Ing. JIŘÍ KLETVÍK
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
54302, 2302543, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Pod strání, 474 |
|
Ing. JIŘÍ KLETVÍK
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
jednatel |
25.09.2013 |
Adresa: |
54302, 2302543, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Pod strání, 474, Pod strání 474, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
Jiří Exnar
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
jednatel |
07.07.2001 |
Adresa: |
54352, 25261860, Strážné, 205 |
|
Jiří Exnar
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
jednatel |
07.07.2001 |
Adresa: |
54352, 25261860, Trutnov, Strážné, Strážné, 205, č.p. 205, 54352 Strážné |
|
Jiří Exnar
|
Neaktivní
od 07.07.2001
|
jednatel |
22.05.1997 |
Adresa: |
13000, 21775915, Praha 3, Řehořova, 3 |
|
Ing. Jiří Kletvík
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
22.05.1997 |
Adresa: |
54302, Vrchlabí 4, Pod strání, 474 |
|
František Havlíček
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
jednatel |
22.05.1997 |
Adresa: |
54302, 2302187, Vrchlabí, Horská, 435 |
|
Ing. Jiří Valeš
|
Neaktivní
od 02.10.2014
|
jednatel |
22.05.1997 |
Adresa: |
54301, 2314177, Vrchlabí, Kbely, 1458 |
|
Jiří Exnar
|
Neaktivní
od 07.07.2001
|
jednatel |
22.05.1997 |
Adresa: |
13000, 21775915, Praha, Žižkov, Řehořova, 887, 3, Řehořova 887/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JIŘÍ KLETVÍK
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
jednatel |
22.05.1997 |
Adresa: |
54302, 2302543, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Pod strání, 474, Pod strání 474, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
FRANTIŠEK HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
jednatel |
22.05.1997 |
Adresa: |
54302, 2302187, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 435, Horská 435, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
ing. Jiří Valeš
|
Neaktivní
od 02.10.2014
|
jednatel |
22.05.1997 |
Adresa: |
54302, 2314177, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Kbely, 1458, Kbely 1458, 54301 Vrchlabí |
|
František Havlíček
|
Neaktivní
od 22.05.1997
|
společník |
22.08.1991 |
Adresa: |
54302, 2302187, Vrchlabí, Horská, 435 |
|
Jiří Exnar
|
Neaktivní
od 22.05.1997
|
společník |
22.08.1991 |
Adresa: |
13000, 21775915, Praha 3, Řehořova, 3 |
|
ing. Jiří Valeš
|
Neaktivní
od 22.05.1997
|
společník |
22.08.1991 |
Adresa: |
54301, 2303639, Vrchlabí, Krkonošská, 148 |
|
Ing. Jiří Kletvík
|
Neaktivní
od 22.05.1997
|
společník |
22.08.1991 |
Adresa: |
54302, Vrchlabí 4, Pod strání, 474 |
|
FRANTIŠEK HAVLÍČEK
|
Neaktivní
od 22.05.1997
|
společník |
22.08.1991 |
Adresa: |
54302, 2302187, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Horská, 435, Horská 435, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|
Jiří Exnar
|
Neaktivní
od 22.05.1997
|
společník |
22.08.1991 |
Adresa: |
13000, 21775915, Praha, Žižkov, Řehořova, 887, 3, Řehořova 887/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jiří Valeš
|
Neaktivní
od 22.05.1997
|
společník |
22.08.1991 |
Adresa: |
54301, 2303639, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Krkonošská, 148, Krkonošská 148, 54301 Vrchlabí |
|
Ing. JIŘÍ KLETVÍK
|
Neaktivní
od 22.05.1997
|
společník |
22.08.1991 |
Adresa: |
54302, 2302543, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, Pod strání, 474, Pod strání 474, Hořejší Vrchlabí, 54302 Vrchlabí |
|