Ing. WALTER HUDEC
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Místopředseda představenstva |
26.11.2016 |
Adresa: |
54101, 40558266, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Dubová, 449 |
|
Ing. WALTER HUDEC
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Místopředseda představenstva |
26.11.2016 |
Adresa: |
54101, 40558266, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Dubová, 449, Dubová 449, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Ing. VÁCLAV VALEŠ
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Předseda představenstva |
21.02.2016 |
Adresa: |
54466, 2325811, Trutnov, Hajnice, Hajnice, 133 |
|
Ing. VÁCLAV VALEŠ
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Předseda představenstva |
21.02.2016 |
Adresa: |
54466, 2325811, Trutnov, Hajnice, Hajnice, 133, č.p. 133, 54466 Hajnice |
|
Ing. JAN MATERNA
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Člen představenstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
54371, 2398699, Trutnov, Hostinné, Hostinné, Husitská, 468 |
|
Ing. Jan Materna
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Člen představenstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
54371, 2398699, Trutnov, Hostinné, Hostinné, Husitská, 468, Husitská 468, 54371 Hostinné |
|
Iva Janovská
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Likvidátor |
03.06.1994 |
Adresa: |
Trutnov, Žižkova, 29/319 |
|
Iva Janovská
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Likvidátor |
03.06.1994 |
Adresa: |
54101, 2254646, Trutnov, Trutnov, Horní Předměstí, Žižkova, 319, Žižkova 319, Horní Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Ing. Jan Materna
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
Člen představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
2398699, Hostinné, Husitská, 468 |
|
Ing. Václav Valeš
|
Neaktivní
od 21.02.2016
|
Předseda představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
2325811, Hajnice, 133 |
|
Ing. Walter Hudec
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
Místopředseda představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
2264722, Trutnov, Kubelíkova, 796 |
|
Adolf Baudyš
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Člen představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
Dvůr Králové n. L., 5. května 2400 |
|
Josef Dominik
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Člen představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
2264714, Trutnov, Kubelíkova, 795 |
|
Ing. Jan Lukeš
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Člen představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
Vrchlabí, Kablíkové, 1022 |
|
Ing. Jaroslav Munzar
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Člen představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
20353065, Bílá Třemešná, 367 |
|
Ing. Jan Materna
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
Člen představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
54371, 2398699, Trutnov, Hostinné, Hostinné, Husitská, 468, Husitská 468, 54371 Hostinné |
|
Ing. VÁCLAV VALEŠ
|
Neaktivní
od 21.02.2016
|
Předseda představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
54466, 2325811, Trutnov, Hajnice, Hajnice, 133, č.p. 133, 54466 Hajnice |
|
Ing. Walter Hudec
|
Neaktivní
od 26.11.2016
|
Místopředseda představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
54101, 2264722, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Kubelíkova, 796, Kubelíkova 796, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Adolf Baudyš
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Člen představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
54401, 23108959, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Dvůr Králové nad Labem, 5. května, 2400, 5. května 2400, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
|
Josef Dominik
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Člen představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
54101, 2264714, Trutnov, Trutnov, Střední Předměstí, Kubelíkova, 795, Kubelíkova 795, Střední Předměstí, 54101 Trutnov |
|
Ing. Jan Lukeš
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Člen představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
54301, 2310350, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, J. Kablíkové, 1022, J. Kablíkové 1022, 54301 Vrchlabí |
|
Ing. Jaroslav Munzar
|
Neaktivní
od 01.06.2018
|
Člen představenstva |
19.09.1992 |
Adresa: |
54472, 20353065, Trutnov, Bílá Třemešná, Bílá Třemešná, 367, č.p. 367, 54472 Bílá Třemešná |
|