DAVID URBÁNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.08.2023 |
Adresa: |
51601, 85425095, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1898, Mírová 1898, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
MARTIN ČIHÁK
|
Aktivní
|
předseda |
26.11.2021 |
Adresa: |
51601, 72485035, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Krocínova, 1641 |
|
JAKUB SENIURA
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.11.2021 |
Adresa: |
51601, 9853715, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Anatola Provazníka, 1339 |
|
LADISLAV URBÁNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.11.2021 |
Adresa: |
51601, 81499272, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Na Vyhlídce, 1852 |
|
DAVID URBÁNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.11.2021 |
Adresa: |
51601, 81499272, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Na Vyhlídce, 1852 |
|
Ing. MICHAL KALA
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.11.2021 |
Adresa: |
51601, 79669212, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Jungovo nábřeží, 1840 |
|
Ing. MICHAL KALA
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.11.2021 |
Adresa: |
51601, 79669212, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Jungovo nábřeží, 1840, Jungovo nábřeží 1840, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
MARTIN ČIHÁK
|
Aktivní
|
předseda |
26.11.2021 |
Adresa: |
51601, 72485035, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Krocínova, 1641, Krocínova 1641, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
JAKUB SENIURA
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.11.2021 |
Adresa: |
51601, 9853715, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Anatola Provazníka, 1339, Anatola Provazníka 1339, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
LADISLAV URBÁNEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.11.2021 |
Adresa: |
51601, 81499272, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Na Vyhlídce, 1852, Na Vyhlídce 1852, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
DAVID URBÁNEK
|
Neaktivní
od 25.08.2023
|
člen výboru |
26.11.2021 |
Adresa: |
51601, 81499272, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Na Vyhlídce, 1852, Na Vyhlídce 1852, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
LADISLAV URBÁNEK
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
člen výboru |
19.03.2021 |
Adresa: |
51601, 81499272, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Na Vyhlídce, 1852 |
|
LADISLAV URBÁNEK
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
člen výboru |
19.03.2021 |
Adresa: |
51601, 81499272, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Na Vyhlídce, 1852, Na Vyhlídce 1852, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
LADISLAV URBÁNEK
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
51601, 9855751, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1543 |
|
JAROSLAV KEJZLAR
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
předseda |
16.09.2016 |
Adresa: |
51601, 9849513, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Smetanova, 918 |
|
MARTIN ČIHÁK
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
51601, 72485035, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Krocínova, 1641 |
|
JAKUB SENIURA
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
51601, 9853715, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Anatola Provazníka, 1339 |
|
ZDENĚK HLADÍK
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
51701, 21554145, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Kvasinská, 291 |
|
LADISLAV URBÁNEK
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
51601, 9855751, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Mírová, 1543, Mírová 1543, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
MARTIN ČIHÁK
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
51601, 72485035, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Krocínova, 1641, Krocínova 1641, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
JAKUB SENIURA
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
51601, 9853715, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Anatola Provazníka, 1339, Anatola Provazníka 1339, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|
ZDENĚK HLADÍK
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
člen výboru |
16.09.2016 |
Adresa: |
51701, 21554145, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Solnice, Kvasinská, 291, Kvasinská 291, 51701 Solnice |
|
JAROSLAV KEJZLAR
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
předseda |
16.09.2016 |
Adresa: |
51601, 9849513, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou, Smetanova, 918, Smetanova 918, 51601 Rychnov nad Kněžnou |
|