Libor Bezděk
|
Neaktivní
od 29.01.2010
|
Jednatel |
04.01.2003 |
Adresa: |
74221, 8457492, Kopřivnice, Obránců Míru, 1047 |
|
Libor Bezděk
|
Neaktivní
od 29.01.2010
|
Jednatel |
04.01.2003 |
Adresa: |
74221, 8457492, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Obránců míru, 1047, 10, Obránců míru 1047/10, 74221 Kopřivnice |
|
Slavomil Boudný
|
Neaktivní
od 22.11.2000
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
16979150, Jilemnice, J. Havlíčka, 987 |
|
Slavomil Boudný
|
Neaktivní
od 22.11.2000
|
Jednatel |
24.04.1995 |
Adresa: |
51401, 16979150, Semily, Jilemnice, Jilemnice, Jaroslava Havlíčka, 987, Jaroslava Havlíčka 987, 51401 Jilemnice |
|
Miroslav Brádler
|
Neaktivní
od 22.11.2000
|
Jednatel |
23.02.1993 |
Adresa: |
100, Křižlice 34, Benecko |
|
Miroslav Brádler
|
Neaktivní
od 22.11.2000
|
Jednatel |
23.02.1993 |
Adresa: |
Křižlice 34, Benecko, Křižlice 34, Benecko, Česká republika |
|
Miroslav Matějka
|
Neaktivní
od 23.02.1993
|
společník |
06.11.1991 |
Adresa: |
4, Kolín II, Budovatelů, 855 |
|
Miroslav Brádler
|
Neaktivní
od 23.02.1993
|
společník |
06.11.1991 |
Adresa: |
100, Křižlice 34, Benecko |
|
Wlodzimierz Szumilak
|
Neaktivní
od 23.02.1993
|
společník |
06.11.1991 |
Adresa: |
100, Jelenia Gora, Zaulek 24 |
|
Jaroslav Szumilak
|
Neaktivní
od 23.02.1993
|
společník |
06.11.1991 |
Adresa: |
100, Jelenia Gora, Bartka, Zwyciezcy 3/11 |
|
Miroslav Matějka
|
Neaktivní
od 23.02.1993
|
společník |
06.11.1991 |
Adresa: |
855, Kolín II, Budovatelů, Budovatelů 855, Kolín II, Česká republika |
|
Miroslav Brádler
|
Neaktivní
od 23.02.1993
|
společník |
06.11.1991 |
Adresa: |
Křižlice 34, Benecko, Křižlice 34, Benecko, Česká republika |
|
Wlodzimierz Szumilak
|
Neaktivní
od 23.02.1993
|
společník |
06.11.1991 |
Adresa: |
Jelenia Gora, Zaulek 24, Zaulek 24, Jelenia Gora, Česká republika |
|
Jaroslav Szumilak
|
Neaktivní
od 23.02.1993
|
společník |
06.11.1991 |
Adresa: |
Jelenia Gora, Bartka, Zwyciezcy 3/11, Zwyciezcy 3/11, Jelenia Gora, Bartka, Česká republika |
|