VÁCLAV ČULÍK
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
10200, 22575090, Praha 10, Hostivař, Pražská, 1014, 2 |
|
VÁCLAV ČULÍK
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
08.03.2013 |
Adresa: |
10200, 22575090, Praha, Hostivař, Pražská, 1014, 2, Pražská 1014/2, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Miroslav Hanzlík
|
Neaktivní
od 03.09.2008
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
29501, 15562573, Mnichovo Hradiště, Nad Parkem, 986 |
|
ing. Karel Mach
|
Neaktivní
od 21.05.2009
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
14000, 21938491, Praha 4, Levského, 3193 |
|
Ing. Milan Šilar
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
51101, 2, Turnov, Ohrazenice, 134 |
|
Ing. Miroslav Hanzlík
|
Neaktivní
od 03.09.2008
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
29501, 15562573, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Nad Parkem, 986, Nad Parkem 986, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Ing. Karel Mach
|
Neaktivní
od 21.05.2009
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
14300, 21938491, Praha, Modřany, Levského, 3193, 23, Levského 3193/23, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. MILAN ŠILAR
|
Neaktivní
od 08.03.2013
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
51101, 15097315, Semily, Ohrazenice, Ohrazenice, 134, č.p. 134, 51101 Ohrazenice |
|
Ing. Milan Šilar
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
13.12.2001 |
Adresa: |
999999999, Ohrazenice, 134 |
|
Ing. Milan Šilar
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
13.12.2001 |
Adresa: |
134, Ohrazenice, Ohrazenice 134, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Hanzlík
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
22.06.1999 |
Adresa: |
15562573, Mnichovo Hradiště, Nad Parkem, 986 |
|
Ing. Miroslav Hanzlík
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
22.06.1999 |
Adresa: |
29501, 15562573, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště, Nad Parkem, 986, Nad Parkem 986, 29501 Mnichovo Hradiště |
|
Vladislav Plichta
|
Neaktivní
od 22.06.1999
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
51101, 21585105, Turnov, Přemyslova, 648 |
|
Ing. Milan Šilar
|
Neaktivní
od 13.12.2001
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
51101, 2, Turnov, Ohrazenice, 134 |
|
Ing. Lidmila Lebedová
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
51101, 21595780, Turnov, Komenského, 1719 |
|
Vladislav Plichta
|
Neaktivní
od 22.06.1999
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
51101, 21585105, Semily, Turnov, Turnov, Přemyslova, 648, Přemyslova 648, 51101 Turnov |
|
Ing. MILAN ŠILAR
|
Neaktivní
od 13.12.2001
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
51101, 15097315, Semily, Ohrazenice, Ohrazenice, 134, č.p. 134, 51101 Ohrazenice |
|
Ing. LIDMILA LEBEDOVÁ
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
01.02.1993 |
Adresa: |
51101, 21595780, Semily, Turnov, Turnov, Komenského, 1719, Komenského 1719, 51101 Turnov |
|
Ing. Miroslav Sedlák
|
Neaktivní
od 01.02.1993
|
jednatel |
17.12.1991 |
Adresa: |
51101, 21578141, Turnov, Pelešany, 47 |
|
Ing. Miroslav Hanzlík
|
Neaktivní
od 01.02.1993
|
jednatel |
17.12.1991 |
Adresa: |
4, Mnichovo Hradiště, Školní, 986 |
|
Ing. Milan Šilar
|
Neaktivní
od 01.02.1993
|
ředitel |
17.12.1991 |
Adresa: |
51101, 2, Turnov, Ohrazenice, 134 |
|
Ing. Miroslav Sedlák
|
Neaktivní
od 01.02.1993
|
jednatel |
17.12.1991 |
Adresa: |
51101, 21578141, Semily, Turnov, Pelešany, 47, Pelešany 47, 51101 Turnov |
|
Ing. Miroslav Hanzlík
|
Neaktivní
od 01.02.1993
|
jednatel |
17.12.1991 |
Adresa: |
986, Mnichovo Hradiště, Školní, Školní 986, Mnichovo Hradiště, Česká republika |
|
Ing. MILAN ŠILAR
|
Neaktivní
od 01.02.1993
|
ředitel |
17.12.1991 |
Adresa: |
51101, 15097315, Semily, Ohrazenice, Ohrazenice, 134, č.p. 134, 51101 Ohrazenice |
|