Ing. VLADIMÍR NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
53009, 7728956, Pardubice, Pardubice, Cihelna, Brozanská, 45 |
|
Ing. VLADIMÍR NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
53009, 7728956, Pardubice, Pardubice, Cihelna, Brozanská, 45, Brozanská 45, Cihelna, 53009 Pardubice |
|
Ing. VLADIMÍR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
18.10.2011 |
Adresa: |
53009, 7728956, Pardubice, Cihelna, Brozanská, 45 |
|
Ing. VLADIMÍR NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
18.10.2011 |
Adresa: |
53009, 7728956, Pardubice, Pardubice, Cihelna, Brozanská, 45, Brozanská 45, Cihelna, 53009 Pardubice |
|
Jan Krátký
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
Jednatel společnosti |
10.01.2011 |
Adresa: |
41501, 20275838, Teplice, Čs.Dobrovolců, 2779 |
|
Jan Krátký
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
Jednatel společnosti |
10.01.2011 |
Adresa: |
41501, 20275838, Teplice, Teplice, Teplice, Čs. dobrovolců, 2779, Čs. dobrovolců 2779, 41501 Teplice |
|
Jan Krátký
|
Neaktivní
od 10.01.2011
|
Jednatel společnosti |
21.07.1992 |
Adresa: |
53353, 7690631, Pardubice, Semtínská, 269 |
|
Zdeněk Boháč
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
Jednatel společnosti |
21.07.1992 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Školská, 281 |
|
Milena Boháčová
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
Jednatel společnosti |
21.07.1992 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Školská, 281 |
|
Jan Krátký
|
Neaktivní
od 10.01.2011
|
Jednatel společnosti |
21.07.1992 |
Adresa: |
53353, 7690631, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Semtínská, 269, Semtínská 269, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
Zdeněk Boháč
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
Jednatel společnosti |
21.07.1992 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
Milena Boháčová
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
Jednatel společnosti |
21.07.1992 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
Jan Krátký
|
Neaktivní
od 21.07.1992
|
ředitel |
27.05.1991 |
Adresa: |
7690631, Pardubice, Semtínská, 269 |
|
Zdeněk Boháč
|
Neaktivní
od 21.07.1992
|
zástupce ředitele |
27.05.1991 |
Adresa: |
7690754, Pardubice, Školská, 281 |
|
Jan Krátký
|
Neaktivní
od 21.07.1992
|
ředitel |
27.05.1991 |
Adresa: |
53353, 7690631, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Semtínská, 269, Semtínská 269, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
Zdeněk Boháč
|
Neaktivní
od 21.07.1992
|
zástupce ředitele |
27.05.1991 |
Adresa: |
53353, 7690754, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Školská, 281, Školská 281, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|