SERGEY KARASEV
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.09.2020 |
Adresa: |
Moskva, Gašeka 8/9 |
|
SERGEY KARASEV
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.09.2020 |
Adresa: |
Moskva, Gašeka 8/9, Gašeka 8/9, Moskva, Rusko |
|
MYKHAYLO DRULYAK
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
Jednatel |
17.07.2020 |
Adresa: |
15200, 27729125, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Silurská, 1175, 8 |
|
MYKHAYLO DRULYAK
|
Neaktivní
od 18.09.2020
|
Jednatel |
17.07.2020 |
Adresa: |
15200, 27729125, Praha, Hlubočepy, Silurská, 1175, 8, Silurská 1175/8, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
VASYL SAVLIAK
|
Neaktivní
od 17.07.2020
|
Jednatel |
04.07.2019 |
Adresa: |
Kostilivka, Rachivskij, Zakarpatská oblast, Ivana-Franka 19 |
|
VASYL SAVLIAK
|
Neaktivní
od 17.07.2020
|
Jednatel |
04.07.2019 |
Adresa: |
Kostilivka, Rachivskij, Zakarpatská oblast, Ivana-Franka 19, Ivana-Franka 19, Kostilivka, Rachivskij, Zakarpatská oblast, Ukrajina |
|
MARIUS GOGOLNICEANU
|
Neaktivní
od 04.07.2019
|
jednatel |
03.10.2018 |
Adresa: |
RO, Mun. Caransebeş, Jud. Caraş - Severin, Str. Decebal nr. 21, sc. 2E, ap. 68 |
|
MARIUS GOGOLNICEANU
|
Neaktivní
od 04.07.2019
|
jednatel |
03.10.2018 |
Adresa: |
Mun. Caransebeş, Jud. Caraş - Severin, Str. Decebal nr. 21, sc. 2E, ap. 68, RO, Str. Decebal nr. 21, sc. 2E, ap. 68, RO Mun. Caransebeş, Jud. Caraş - Severin, Rumunsko |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
Jednatel |
04.09.2018 |
Adresa: |
27601, 11665386, Mělník, Mělník, Mělník, Legionářů, 704, 23 |
|
MARTIN HAJN
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
Jednatel |
04.09.2018 |
Adresa: |
27601, 11665386, Mělník, Mělník, Mělník, Legionářů, 704, 23, Legionářů 704/23, 27601 Mělník |
|
ing. LUBOŠ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 04.09.2018
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
53009, 7795327, Pardubice, Polabiny, Bělehradská, 312 |
|
ing. LUBOŠ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 04.09.2018
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
53009, 7795327, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Bělehradská, 312, Bělehradská 312, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ing. Luboš Minařík
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
20.07.2007 |
Adresa: |
53009, 7795327, Pardubice, Bělehradská, 312 |
|
ing. LUBOŠ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
20.07.2007 |
Adresa: |
53009, 7795327, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Bělehradská, 312, Bělehradská 312, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
ing. Luboš Minařík
|
Neaktivní
od 20.07.2007
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
7795327, Pardubice, Pardubice, Bělehradská, 312 |
|
ing. LUBOŠ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 20.07.2007
|
jednatel |
03.04.1997 |
Adresa: |
53009, 7795327, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Bělehradská, 312, Bělehradská 312, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Roman Novák
|
Neaktivní
od 03.04.1997
|
jednatel společnosti |
22.04.1994 |
Adresa: |
Pardubice, J. Jabůrkové, 279 |
|
Roman Novák
|
Neaktivní
od 03.04.1997
|
jednatel společnosti |
22.04.1994 |
Adresa: |
53009, 7732562, Pardubice, Pardubice, Trnová, Jožky Jabůrkové, 279, Jožky Jabůrkové 279, Trnová, 53009 Pardubice |
|
ing. Luboš Minařík
|
Neaktivní
od 22.04.1994
|
jednatel společnosti |
27.12.1991 |
Adresa: |
7795327, Pardubice, Bělehradská, 312 |
|
ing. LUBOŠ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 22.04.1994
|
jednatel společnosti |
27.12.1991 |
Adresa: |
53009, 7795327, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Bělehradská, 312, Bělehradská 312, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Roman Novák
|
Neaktivní
od 27.12.1991
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
Pardubice, Jabůrkové, 279 |
|
Zdeněk Vykoukal
|
Neaktivní
od 27.12.1991
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
7732554, Pardubice, Jožky Jabůrkové, 278 |
|
Jiří Klement
|
Neaktivní
od 27.12.1991
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
7690347, Pardubice, Ohrazenice, 240 |
|
Stanislav Sirůček
|
Neaktivní
od 27.12.1991
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
7790147, Pardubice, Sakařova, 1440 |
|
Roman Novák
|
Neaktivní
od 27.12.1991
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
53009, 7732562, Pardubice, Pardubice, Trnová, Jožky Jabůrkové, 279, Jožky Jabůrkové 279, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Zdeněk Vykoukal
|
Neaktivní
od 27.12.1991
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
53009, 7732554, Pardubice, Pardubice, Trnová, Jožky Jabůrkové, 278, Jožky Jabůrkové 278, Trnová, 53009 Pardubice |
|
Jiří Klement
|
Neaktivní
od 27.12.1991
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
53353, 7690347, Pardubice, Pardubice, Ohrazenice, Trnovská, 240, Trnovská 240, Ohrazenice, 53353 Pardubice |
|
Stanislav Sirůček
|
Neaktivní
od 27.12.1991
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
53003, 7790147, Pardubice, Pardubice, Bílé Předměstí, Sakařova, 1440, Sakařova 1440, Bílé Předměstí, 53003 Pardubice |
|