Ing. Aleš Kopecký
|
Neaktivní
od 27.09.2002
|
Jednatel společnosti |
02.05.1994 |
Adresa: |
53002, 7691602, Pardubice, S. K. Neumanna, 91 |
|
Ing. Oldřich Laňka
|
Neaktivní
od 24.11.2005
|
Jednatel společnosti |
02.05.1994 |
Adresa: |
53002, 7714700, Pardubice, Arnošta z Pardubic, 2604 |
|
Ing. Aleš Kopecký
|
Neaktivní
od 27.09.2002
|
Jednatel společnosti |
02.05.1994 |
Adresa: |
53002, 7691602, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna, 91, S. K. Neumanna 91, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Oldřich Laňka
|
Neaktivní
od 24.11.2005
|
Jednatel společnosti |
02.05.1994 |
Adresa: |
53002, 7714700, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic, 2604, Arnošta z Pardubic 2604, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Oldřich Laňka
|
Neaktivní
od 02.05.1994
|
společník- jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
7714700, Pardubice, Arnošta z Pardubic, 2604 |
|
Ing. Aleš Kopecký
|
Neaktivní
od 02.05.1994
|
společník- jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
7691602, Pardubice, S.K.Neumanna, 91 |
|
Ing. Oldřich Laňka
|
Neaktivní
od 02.05.1994
|
společník- jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
53002, 7714700, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic, 2604, Arnošta z Pardubic 2604, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Aleš Kopecký
|
Neaktivní
od 02.05.1994
|
společník- jednatel |
18.08.1992 |
Adresa: |
53002, 7691602, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, S. K. Neumanna, 91, S. K. Neumanna 91, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Zdeněk Dvořák
|
Neaktivní
od 20.08.1991
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
53002, 7707266, Pardubice, Havlíčkova, 1841 |
|
Ing. Aleš Kopecký
|
Neaktivní
od 18.08.1992
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
53009, 7796528, Pardubice, Sedláčkova, 433 |
|
Ing. Oldřich Laňka
|
Neaktivní
od 18.08.1992
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
53002, 3, Pardubice, Arnošt z Pardubic, 2604 |
|
Zdeněk Dvořák
|
Neaktivní
od 20.08.1991
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
53002, 7707266, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Havlíčkova, 1841, Havlíčkova 1841, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Aleš Kopecký
|
Neaktivní
od 18.08.1992
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
53009, 7796528, Pardubice, Pardubice, Polabiny, Sedláčkova, 433, Sedláčkova 433, Polabiny, 53009 Pardubice |
|
Ing. Oldřich Laňka
|
Neaktivní
od 18.08.1992
|
společník |
13.06.1991 |
Adresa: |
53002, 7714700, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic, 2604, Arnošta z Pardubic 2604, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|