Ing. MICHAL KOSINA
|
Aktivní
|
První jednatel |
27.04.2024 |
Adresa: |
53701, 18872255, Chrudim, Chrudim, Topol, 7, Topol 7, 53701 Chrudim |
|
JIŘÍ PECINA
|
Aktivní
|
Druhý jednatel |
27.04.2024 |
Adresa: |
53862, 26289091, Chrudim, Hrochův Týnec, Hrochův Týnec, Riegrova, 357, Riegrova 357, 53862 Hrochův Týnec |
|
Ing. ZDENĚK KLOFÁT
|
Aktivní
|
první jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
53703, 18892175, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 746 |
|
Ing. MILOŠ VOJTÍŠEK
|
Aktivní
|
druhý jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18884431, Chrudim, Chrudim II, Generála Uchytila, 877 |
|
JIŘÍ PECINA
|
Aktivní
|
třetí jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
53862, 5284333, Hrochův Týnec, Hrochův Týnec, Sídliště, 268 |
|
JIŘÍ PECINA
|
Neaktivní
od 27.04.2024
|
třetí jednatel |
01.09.2023 |
Adresa: |
53862, 26289091, Chrudim, Hrochův Týnec, Hrochův Týnec, Riegrova, 357, Riegrova 357, 53862 Hrochův Týnec |
|
Ing. MICHAL KOSINA
|
Neaktivní
od 27.04.2024
|
druhý jednatel |
10.06.2023 |
Adresa: |
53701, 18872255, Chrudim, Chrudim, Topol, 7, Topol 7, 53701 Chrudim |
|
Ing. MILOŠ VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 10.06.2023
|
druhý jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18884431, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Generála Uchytila, 877, Generála Uchytila 877, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Jiří Pecina
|
Neaktivní
od 01.09.2023
|
třetí jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
53862, 5284333, Chrudim, Hrochův Týnec, Hrochův Týnec, Sídliště, 268, Sídliště 268, 53862 Hrochův Týnec |
|
Ing. ZDENĚK KLOFÁT
|
Neaktivní
od 27.04.2024
|
první jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
53703, 18892175, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 746, U Stadionu 746, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. Zdeněk Klofát
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
první jednatel |
02.04.2010 |
Adresa: |
53703, 18892175, Chrudim, U stadionu, čp. 746 |
|
Ing. MILOŠ VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
druhý jednatel |
02.04.2010 |
Adresa: |
53701, 18884431, Chrudim, Chrudim II, Generála Uchytila, 877 |
|
Jiří Pecina
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
třetí jednatel |
02.04.2010 |
Adresa: |
53862, 5284333, Hrochův Týnec, Sídliště, 268 |
|
Ing. ZDENĚK KLOFÁT
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
první jednatel |
02.04.2010 |
Adresa: |
53703, 18892175, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 746, U Stadionu 746, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. MILOŠ VOJTÍŠEK
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
druhý jednatel |
02.04.2010 |
Adresa: |
53701, 18884431, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Generála Uchytila, 877, Generála Uchytila 877, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Jiří Pecina
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
třetí jednatel |
02.04.2010 |
Adresa: |
53862, 5284333, Chrudim, Hrochův Týnec, Hrochův Týnec, Sídliště, 268, Sídliště 268, 53862 Hrochův Týnec |
|
Ing. Jaroslav Jelínek
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
první jednatel |
12.11.2004 |
Adresa: |
53851, Chrast, ul.5.května, č.p. 478 |
|
Ing. Zdeněk Klofát
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
druhý jednatel |
12.11.2004 |
Adresa: |
53703, 18892175, Chrudim, U stadionu, čp. 746 |
|
Ing. Vladimír Rosol
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
třetí jednatel |
12.11.2004 |
Adresa: |
53832, 5198224, Úhřetice, 114 |
|
Ing. Jaroslav Jelínek
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
první jednatel |
12.11.2004 |
Adresa: |
53851, 5429820, Chrudim, Chrast, Chrast, 5. května, 478, 5. května 478, 53851 Chrast |
|
Ing. ZDENĚK KLOFÁT
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
druhý jednatel |
12.11.2004 |
Adresa: |
53703, 18892175, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 746, U Stadionu 746, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. Vladimír Rosol
|
Neaktivní
od 02.04.2010
|
třetí jednatel |
12.11.2004 |
Adresa: |
53832, 5198224, Chrudim, Úhřetice, Úhřetice, 114, č.p. 114, 53832 Úhřetice |
|
Ing. Zdeněk Klofát
|
Neaktivní
od 12.11.2004
|
druhý jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
18892175, Chrudim, Chrudim, U stadionu, čp. 746 |
|
Ing. Vladimír Rosol
|
Neaktivní
od 12.11.2004
|
třetí jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
5198224, Chrudim, Úhřetice, 114 |
|
Ing. ZDENĚK KLOFÁT
|
Neaktivní
od 12.11.2004
|
druhý jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
53703, 18892175, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 746, U Stadionu 746, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. Vladimír Rosol
|
Neaktivní
od 12.11.2004
|
třetí jednatel |
30.09.1998 |
Adresa: |
53832, 5198224, Chrudim, Úhřetice, Úhřetice, 114, č.p. 114, 53832 Úhřetice |
|
Ing. Vladimír Česenek
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
druhý jednatel |
19.09.1997 |
Adresa: |
53701, 18890261, Chrudim III, J. E. Purkyně, 550 |
|
Ing. Zdeněk Klofát
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
třetí jednatel |
19.09.1997 |
Adresa: |
18892175, Chrudim, Chrudim, U stadionu, čp. 746 |
|
Ing. Vladimír Česenek
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
druhý jednatel |
19.09.1997 |
Adresa: |
53701, 18890261, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, J. E. Purkyně, 550, J. E. Purkyně 550, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Ing. ZDENĚK KLOFÁT
|
Neaktivní
od 30.09.1998
|
třetí jednatel |
19.09.1997 |
Adresa: |
53703, 18892175, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 746, U Stadionu 746, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. Vladimír Rosol
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
jednatel |
30.09.1992 |
Adresa: |
5198224, Úhřetice, čp.114 |
|
Ing. Zdeněk Klofát
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
jednatel |
30.09.1992 |
Adresa: |
18892175, CHrudim, U stadionu čp. 746 |
|
Ing. Jaroslav Jelínek
|
Neaktivní
od 12.11.2004
|
první jednatel |
30.09.1992 |
Adresa: |
Chrast, ul.5.května, č.p. 478 |
|
Ing. Vladimír Rosol
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
jednatel |
30.09.1992 |
Adresa: |
53832, 5198224, Chrudim, Úhřetice, Úhřetice, 114, č.p. 114, 53832 Úhřetice |
|
Ing. ZDENĚK KLOFÁT
|
Neaktivní
od 19.09.1997
|
jednatel |
30.09.1992 |
Adresa: |
53703, 18892175, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 746, U Stadionu 746, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
Ing. Jaroslav Jelínek
|
Neaktivní
od 12.11.2004
|
první jednatel |
30.09.1992 |
Adresa: |
č.p. 478, Chrast, ul.5.května, ul.5.května č.p. 478, Chrast, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Jelínek
|
Neaktivní
od 30.09.1992
|
ředitel |
12.02.1991 |
Adresa: |
Chrast, ul. 5. května, 478 |
|
Ing. Vladimír Rosol
|
Neaktivní
od 30.09.1992
|
zástupce ředitele |
12.02.1991 |
Adresa: |
5198224, Úhřetice, 114 |
|
Ing. Zdeněk Klofát
|
Neaktivní
od 30.09.1992
|
zástupce ředitele |
12.02.1991 |
Adresa: |
53701, 18892175, Chrudim, U stadionu, 746 |
|
Ing. Jaroslav Jelínek
|
Neaktivní
od 30.09.1992
|
ředitel |
12.02.1991 |
Adresa: |
53851, 5429820, Chrudim, Chrast, Chrast, 5. května, 478, 5. května 478, 53851 Chrast |
|
Ing. Vladimír Rosol
|
Neaktivní
od 30.09.1992
|
zástupce ředitele |
12.02.1991 |
Adresa: |
53832, 5198224, Chrudim, Úhřetice, Úhřetice, 114, č.p. 114, 53832 Úhřetice |
|
Ing. ZDENĚK KLOFÁT
|
Neaktivní
od 30.09.1992
|
zástupce ředitele |
12.02.1991 |
Adresa: |
53703, 18892175, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 746, U Stadionu 746, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|