Ing. JAN SOUDEK
|
Aktivní
|
člen |
14.03.2023 |
Adresa: |
53701, 25257153, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, K Presům, 1059, K Presům 1059, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
Bc. JAN RESLER
|
Aktivní
|
starosta |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18897444, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Gorkého, 575 |
|
Ing. MICHAL FOLTÝN
|
Aktivní
|
místostarosta |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18884491, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Generála Uchytila, 883 |
|
DiS. IVANA ŠVIHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatelka |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18880151, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Václavská, 447 |
|
NINA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
hospodářka |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18890822, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Čs. armády, 610 |
|
JAN HLAVÁČ
|
Aktivní
|
člen |
10.09.2019 |
Adresa: |
53705, 18882439, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Družstevní, 676 |
|
PETR KUČERA
|
Aktivní
|
člen |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18875866, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Resselovo náměstí, 77 |
|
MARIE KOVÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
členka |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18885721, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Vlčnovská, 1039 |
|
SIMONA LINKOVÁ
|
Aktivní
|
členka |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18886779, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Na Ostrově, 154 |
|
Ing. JAN SOUDEK
|
Aktivní
|
člen |
10.09.2019 |
Adresa: |
53705, 18903479, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Hradištní, 1198 |
|
Bc. JAN RESLER
|
Aktivní
|
starosta |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18897444, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Gorkého, 575, Gorkého 575, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Ing. MICHAL FOLTÝN
|
Aktivní
|
místostarosta |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18884491, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Generála Uchytila, 883, Generála Uchytila 883, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
DiS. IVANA ŠVIHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatelka |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18880151, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Václavská, 447, Václavská 447, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
NINA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
hospodářka |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18890822, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Čs. armády, 610, Čs. armády 610, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
JAN HLAVÁČ
|
Aktivní
|
člen |
10.09.2019 |
Adresa: |
53705, 18882439, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Družstevní, 676, Družstevní 676, Chrudim II, 53705 Chrudim |
|
PETR KUČERA
|
Aktivní
|
člen |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18875866, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Resselovo náměstí, 77, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim |
|
MARIE KOVÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
členka |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18885721, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Vlčnovská, 1039, Vlčnovská 1039, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
SIMONA LINKOVÁ
|
Aktivní
|
členka |
10.09.2019 |
Adresa: |
53701, 18886779, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Na Ostrově, 154, Na Ostrově 154, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Ing. JAN SOUDEK
|
Neaktivní
od 14.03.2023
|
člen |
10.09.2019 |
Adresa: |
53705, 18903479, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Hradištní, 1198, Hradištní 1198, Chrudim IV, 53705 Chrudim |
|
PETR KUČERA
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
předseda odboru sportu |
14.09.2016 |
Adresa: |
53701, 18875866, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Resselovo náměstí, 77 |
|
JAN HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
náčelník |
14.09.2016 |
Adresa: |
53705, 18882439, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Družstevní, 676 |
|
PETR KUČERA
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
předseda odboru sportu |
14.09.2016 |
Adresa: |
53701, 18875866, Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Resselovo náměstí, 77, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, 53701 Chrudim |
|
JAN HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
náčelník |
14.09.2016 |
Adresa: |
53705, 18882439, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Družstevní, 676, Družstevní 676, Chrudim II, 53705 Chrudim |
|
WALTER LÖWY
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
náčelník |
14.07.2014 |
Adresa: |
53703, 18891829, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 711 |
|
ZDENĚK HERZÁN
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
předseda odboru sportu |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18902031, Chrudim, Chrudim IV, Růžová, 1047 |
|
JAN RESLER
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
starosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18897444, Chrudim, Chrudim IV, Gorkého, 575 |
|
Ing. MILAN STEHLÍK
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
místostarosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
53703, 18891772, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 706 |
|
DiS. IVANA ŠVIHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
jednatelka |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18880151, Chrudim, Chrudim II, Václavská, 447 |
|
NINA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
hospodářka, náčelnice |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18890822, Chrudim, Chrudim III, Čs. armády, 610 |
|
SIMONA LINKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
člen výboru |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18886779, Chrudim, Chrudim III, Na Ostrově, 154 |
|
MARIE KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
vzdělavatelka |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18885721, Chrudim, Chrudim II, Vlčnovská, 1039 |
|
WALTER LÖWY
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
náčelník |
14.07.2014 |
Adresa: |
53703, 18891829, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 711, U Stadionu 711, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
ZDENĚK HERZÁN
|
Neaktivní
od 14.09.2016
|
předseda odboru sportu |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18902031, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Růžová, 1047, Růžová 1047, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
SIMONA LINKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
člen výboru |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18886779, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Na Ostrově, 154, Na Ostrově 154, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
MARIE KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
vzdělavatelka |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18885721, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Vlčnovská, 1039, Vlčnovská 1039, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
JAN RESLER
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
starosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18897444, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Gorkého, 575, Gorkého 575, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Ing. Milan Stehlík
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
místostarosta |
14.07.2014 |
Adresa: |
53703, 18891772, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, U Stadionu, 706, U Stadionu 706, Chrudim III, 53703 Chrudim |
|
DiS. IVANA ŠVIHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
jednatelka |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18880151, Chrudim, Chrudim, Chrudim II, Václavská, 447, Václavská 447, Chrudim II, 53701 Chrudim |
|
NINA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
hospodářka, náčelnice |
14.07.2014 |
Adresa: |
53701, 18890822, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, Čs. armády, 610, Čs. armády 610, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|