Ing. KAREL PICKA
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
Jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
53401, 27776212, Pardubice, Holice, Holice, Ottmarova, 1204 |
|
Ing. KAREL PICKA
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
Jednatel |
23.03.2018 |
Adresa: |
53401, 27776212, Pardubice, Holice, Holice, Ottmarova, 1204, Ottmarova 1204, 53401 Holice |
|
Ing. KAREL PICKA
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
Jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
53401, 26377608, Býšť, Hoděšovice, 144 |
|
Ing. KAREL PICKA
|
Neaktivní
od 23.03.2018
|
Jednatel |
06.11.2015 |
Adresa: |
53401, 26377608, Pardubice, Býšť, Hoděšovice, 144, Hoděšovice 144, 53401 Býšť |
|
Ing. KAREL PICKA
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
Jednatel |
26.07.2008 |
Adresa: |
53401, 26377608, Býšť, Hoděšovice, 144 |
|
Ing. KAREL PICKA
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
Jednatel |
26.07.2008 |
Adresa: |
53401, 26377608, Pardubice, Býšť, Hoděšovice, 144, Hoděšovice 144, 53401 Býšť |
|
Ing. Karel Picka
|
Neaktivní
od 26.07.2008
|
Jednatel |
10.12.2002 |
Adresa: |
23870613, Hradec Králové, Markovická, 723 |
|
Václav Švarc
|
Neaktivní
od 26.07.2008
|
Jednatel |
10.12.2002 |
Adresa: |
23894458, Hradec Králové, Nádražní, 1144 |
|
Ing. Karel Picka
|
Neaktivní
od 26.07.2008
|
Jednatel |
10.12.2002 |
Adresa: |
50003, 23870613, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Markovická, 723, 2, Markovická 723/2, 50003 Hradec Králové |
|
Václav Švarc
|
Neaktivní
od 26.07.2008
|
Jednatel |
10.12.2002 |
Adresa: |
50002, 23894458, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nádražní, 1144, 1, Nádražní 1144/1, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
ing. Roman Pekárek
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
1. jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
50601, 17529191, Jičín, Jičínského, 675 |
|
ing. Přemysl Pekárek
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
2. jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
50601, Jičín 50601, Fibichova 297 |
|
ing. Roman Pekárek
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
1. jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
50601, 17529191, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Jičínského, 675, Jičínského 675, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Ing. PŘEMYSL PEKÁREK
|
Neaktivní
od 10.12.2002
|
2. jednatel |
24.06.1993 |
Adresa: |
50601, 17433819, Jičín, Jičín, Holínské Předměstí, Fibichova, 297, Fibichova 297, Holínské Předměstí, 50601 Jičín |
|
ing. Roman Pekárek
|
Neaktivní
od 24.06.1993
|
ředitel společnosti |
24.09.1991 |
Adresa: |
50601, 17529191, Jičín, Jičínského, 675 |
|
ing. Přemysl Pekárek
|
Neaktivní
od 24.06.1993
|
zástupce ředitele |
24.09.1991 |
Adresa: |
50601, 17433819, Jičín, Fibichova, 297 |
|
ing. Roman Pekárek
|
Neaktivní
od 24.06.1993
|
ředitel společnosti |
24.09.1991 |
Adresa: |
50601, 17529191, Jičín, Jičín, Valdické Předměstí, Jičínského, 675, Jičínského 675, Valdické Předměstí, 50601 Jičín |
|
Ing. PŘEMYSL PEKÁREK
|
Neaktivní
od 24.06.1993
|
zástupce ředitele |
24.09.1991 |
Adresa: |
50601, 17433819, Jičín, Jičín, Holínské Předměstí, Fibichova, 297, Fibichova 297, Holínské Předměstí, 50601 Jičín |
|