Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.09.2022 |
Adresa: |
56501, 80532896, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Smetanova, 1839 |
|
Ing. LEOŠ KVAPIL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
24.09.2022 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32 |
|
Ing. JANA PAVLÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.09.2022 |
Adresa: |
56501, 5665302, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Záměstí, 149 |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.09.2022 |
Adresa: |
56501, 80532896, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Smetanova, 1839, Smetanova 1839, 56501 Choceň |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
24.09.2022 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32, Hradecká 300/32, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. JANA PAVLÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.09.2022 |
Adresa: |
56501, 5665302, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Záměstí, 149, Záměstí 149, 56501 Choceň |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 24.09.2022
|
předseda představenstva |
16.09.2020 |
Adresa: |
56501, 80532896, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Smetanova, 1839 |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 24.09.2022
|
předseda představenstva |
16.09.2020 |
Adresa: |
56501, 80532896, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Smetanova, 1839, Smetanova 1839, 56501 Choceň |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda představenstva |
13.04.2017 |
Adresa: |
56201, 24747114, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lázeňská, 1179 |
|
Ing. LEOŠ KVAPIL
|
Neaktivní
od 24.09.2022
|
místopředseda představenstva |
13.04.2017 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32 |
|
Ing. JANA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2022
|
člen představenstva |
13.04.2017 |
Adresa: |
56501, 5665302, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Záměstí, 149 |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda představenstva |
13.04.2017 |
Adresa: |
56201, 24747114, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lázeňská, 1179, Lázeňská 1179, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 24.09.2022
|
místopředseda představenstva |
13.04.2017 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32, Hradecká 300/32, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. JANA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.09.2022
|
člen představenstva |
13.04.2017 |
Adresa: |
56501, 5665302, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Záměstí, 149, Záměstí 149, 56501 Choceň |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
předseda představenstva |
21.10.2014 |
Adresa: |
56201, 24747114, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lázeňská, 1179 |
|
Ing. LEOŠ KVAPIL
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
místopředseda představenstva |
21.10.2014 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32 |
|
Ing. JANA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
člen představenstva |
21.10.2014 |
Adresa: |
56501, 5665302, Choceň, Choceň, Záměstí, 149 |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
předseda představenstva |
21.10.2014 |
Adresa: |
56201, 24747114, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lázeňská, 1179, Lázeňská 1179, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
místopředseda představenstva |
21.10.2014 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32, Hradecká 300/32, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. JANA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
člen představenstva |
21.10.2014 |
Adresa: |
56501, 5665302, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Záměstí, 149, Záměstí 149, 56501 Choceň |
|
Ing. LEOŠ KVAPIL
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
místopředseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32 |
|
Ing. JANA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
člen představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
56501, 5665302, Choceň, Choceň, Záměstí, 149 |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
místopředseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32, Hradecká 300/32, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. JANA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
člen představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
56501, 5665302, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Záměstí, 149, Záměstí 149, 56501 Choceň |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
předseda představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
56201, 24747114, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lázeňská, 1179 |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
předseda představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
56201, 24747114, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lázeňská, 1179, Lázeňská 1179, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Antonín Doleček
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
předseda představenstva |
13.04.2012 |
Adresa: |
56201, 24747114, Ústí nad Orlicí, Lázeňská, 1179 |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
místopředseda představenstva |
13.04.2012 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Hradecká, 300 |
|
Ing. Jana Pavlíčková
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen představenstva |
13.04.2012 |
Adresa: |
56501, 5665302, Choceň, Záměstí, 149 |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 18.07.2013
|
předseda představenstva |
13.04.2012 |
Adresa: |
56201, 24747114, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lázeňská, 1179, Lázeňská 1179, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
místopředseda představenstva |
13.04.2012 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32, Hradecká 300/32, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. JANA PAVLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen představenstva |
13.04.2012 |
Adresa: |
56501, 5665302, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Záměstí, 149, Záměstí 149, 56501 Choceň |
|
Ing. Antonín Doleček
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
předseda představenstva |
02.08.2008 |
Adresa: |
56201, 24747114, Ústí nad Orlicí, Lázeňská, 1179 |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
místopředseda představenstva |
02.08.2008 |
Adresa: |
23916222, Hradec Králové, Hradecká, 300 |
|
ing. František Bartoš
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
člen představenstva |
02.08.2008 |
Adresa: |
5625149, Svatý Jiří, 38 |
|
Ing. Václav Klíma
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
člen představenstva |
02.08.2008 |
Adresa: |
5674557, Choceň, Ruská, 1074 |
|
Ing. ANTONÍN DOLEČEK
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
předseda představenstva |
02.08.2008 |
Adresa: |
56201, 24747114, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Lázeňská, 1179, Lázeňská 1179, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
místopředseda představenstva |
02.08.2008 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32, Hradecká 300/32, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
ing. František Bartoš
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
člen představenstva |
02.08.2008 |
Adresa: |
56501, 5625149, Ústí nad Orlicí, Svatý Jiří, Svatý Jiří, 38, č.p. 38, 56501 Svatý Jiří |
|
Ing. Václav Klíma
|
Neaktivní
od 13.04.2012
|
člen představenstva |
02.08.2008 |
Adresa: |
56501, 5674557, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Ruská, 1074, Ruská 1074, 56501 Choceň |
|
Ing. Milan Pavlíček
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
předseda představenstva |
19.05.2006 |
Adresa: |
5665302, Choceň, Záměstí, 149 |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
místopředseda představenstva |
19.05.2006 |
Adresa: |
23916222, Hradec Králové, Hradecká, 300 |
|
ing. František Bartoš
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen představenstva |
19.05.2006 |
Adresa: |
5625149, Svatý Jiří, 38 |
|
Ing. Václav Klíma
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen představenstva |
19.05.2006 |
Adresa: |
5674557, Choceň, Ruská, 1074 |
|
Ing. Milan Pavlíček
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
předseda představenstva |
19.05.2006 |
Adresa: |
56501, 5665302, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Záměstí, 149, Záměstí 149, 56501 Choceň |
|
Ing. Leoš Kvapil
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
místopředseda představenstva |
19.05.2006 |
Adresa: |
50011, 23916222, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Hradecká, 300, 32, Hradecká 300/32, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
ing. František Bartoš
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen představenstva |
19.05.2006 |
Adresa: |
56501, 5625149, Ústí nad Orlicí, Svatý Jiří, Svatý Jiří, 38, č.p. 38, 56501 Svatý Jiří |
|
Ing. Václav Klíma
|
Neaktivní
od 02.08.2008
|
člen představenstva |
19.05.2006 |
Adresa: |
56501, 5674557, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Ruská, 1074, Ruská 1074, 56501 Choceň |
|