JIŘÍ OTRUBA
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.10.2022 |
Adresa: |
50801, 17544882, Jičín, Hořice, Hořice, Jablonského, 1054 |
|
JIŘÍ OTRUBA
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.10.2022 |
Adresa: |
50801, 17544882, Jičín, Hořice, Hořice, Jablonského, 1054, Jablonského 1054, 50801 Hořice |
|
Mgr. IVO MUŠKA
|
Neaktivní
od 24.10.2022
|
jednatel |
06.05.2022 |
Adresa: |
50009, 78956820, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Antonína Petrofa, 2100, 1 |
|
Mgr. IVO MUŠKA
|
Neaktivní
od 24.10.2022
|
jednatel |
06.05.2022 |
Adresa: |
50009, 78956820, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Antonína Petrofa, 2100, 1, Antonína Petrofa 2100/1, Nový Hradec Králové, 50009 Hradec Králové |
|
Ing. JIŘÍ VOGEL
|
Neaktivní
od 06.05.2022
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
50006, 23916133, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 291, 76 |
|
Ing. Jiří Vogel
|
Neaktivní
od 06.05.2022
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
50006, 23916133, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 291, 76, Pod Zámečkem 291/76, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. Jan Vogel
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
21.02.2003 |
Adresa: |
50002, 23896787, Hradec Králové, Baarova, 1377 |
|
Ing. Jan Vogel
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
21.02.2003 |
Adresa: |
50002, 23896787, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Baarova, 1377, 9, Baarova 1377/9, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Vogel
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
jednatel |
12.03.2002 |
Adresa: |
50006, 23916133, Hradec Králové, Pod zámečkem, 291 |
|
Ing. Jiří Vogel
|
Neaktivní
od 21.02.2003
|
jednatel |
12.03.2002 |
Adresa: |
50006, 23916133, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 291, 76, Pod Zámečkem 291/76, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Vogel
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
jednatel - managing director |
27.10.1992 |
Adresa: |
50006, 23916133, Hradec Králové, Pod zámečkem, 291 |
|
Ing. Jiří Vogel
|
Neaktivní
od 12.03.2002
|
jednatel - managing director |
27.10.1992 |
Adresa: |
50006, 23916133, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 291, 76, Pod Zámečkem 291/76, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Vogel
|
Neaktivní
od 27.10.1992
|
zakladatel |
27.06.1991 |
Adresa: |
50006, 23916133, Hradec Králové, Pod zámečkem, 291 |
|
Ing. Jiří Vogel
|
Neaktivní
od 27.10.1992
|
zakladatel |
27.06.1991 |
Adresa: |
50006, 23916133, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Pod Zámečkem, 291, 76, Pod Zámečkem 291/76, Třebeš, 50006 Hradec Králové |
|