JUDr. Jaroslav Kysilka
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
L i k v i d á t o r |
21.12.1995 |
Adresa: |
50333, 15795365, Hradec Králové, Praskačka, 115 |
|
JUDr. Jaroslav Kysilka
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
L i k v i d á t o r |
21.12.1995 |
Adresa: |
50333, 15795365, Hradec Králové, Praskačka, Praskačka, 115, č.p. 115, 50333 Praskačka |
|
Zdeněk Samek
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
Předseda představenstva |
07.03.1995 |
Adresa: |
43401, 3, Most, Komenského, 518 |
|
Zdeňka Tlustá
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
Místopředseda představenstva |
07.03.1995 |
Adresa: |
51721, 9823042, Týniště nad Orlicí, Okružní, 922 |
|
Jaroslav Procházka
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
Člen představenstva |
07.03.1995 |
Adresa: |
79601, 3, Prostějov, sídliště Svobody, 20/74 |
|
František Brzek
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
Člen představenstva |
07.03.1995 |
Adresa: |
50341, 100, Hradec Králové-Plotiště, P. Jilemnického 419 |
|
Zdeněk Samek
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
Předseda představenstva |
07.03.1995 |
Adresa: |
43401, 5087741, Most, Most, Most, J. A. Komenského, 518, 24, J. A. Komenského 518/24, 43401 Most |
|
Zdeňka Tlustá
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
Místopředseda představenstva |
07.03.1995 |
Adresa: |
51721, 9823042, Rychnov nad Kněžnou, Týniště nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Okružní, 922, Okružní 922, 51721 Týniště nad Orlicí |
|
Jaroslav Procházka
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
Člen představenstva |
07.03.1995 |
Adresa: |
20/74, Prostějov, sídliště Svobody, 79601, sídliště Svobody 20/74, 79601 Prostějov, Česká republika |
|
František Brzek
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
Člen představenstva |
07.03.1995 |
Adresa: |
50301, 23842539, Hradec Králové, Hradec Králové, Plotiště nad Labem, Petra Jilemnického, 419, 52, Petra Jilemnického 419/52, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Kliment
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
Předseda představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
23897520, Hradec Králové, Hrubínova, 1451 |
|
Ing. Vlastimil Janák
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
Místopředseda představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
100, Hradec Králové 16, V tůních č.101 |
|
Ing. Jiří Nováček
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
Člen představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
3, Hradec Králové, Gočárova, č. 651 |
|
Ing. Jiří Nováček
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
Člen představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
50002, 23869917, Hradec Králové, Hradec Králové, Hradec Králové, Gočárova třída, 651, 9, Gočárova třída 651/9, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Jiří Kliment
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
Předseda představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
50002, 23897520, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Hrubínova, 1451, 19, Hrubínova 1451/19, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Vlastimil Janák
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
Místopředseda představenstva |
16.01.1995 |
Adresa: |
50301, 23833793, Hradec Králové, Hradec Králové, Plácky, V Tůních, 101, 12, V Tůních 101/12, Plácky, 50301 Hradec Králové |
|
Karel Hybner
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
Předseda představenstva |
11.10.1994 |
Adresa: |
3, Hradec Králové, Máchova, 736 |
|
Ing. Jiří Kliment
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
Místopředseda představenstva |
11.10.1994 |
Adresa: |
23897520, Hradec Králové, Hrubínova, 1451 |
|
ing. Rudolf Šlajs
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
Člen představenstva |
11.10.1994 |
Adresa: |
3, Chrudim III, K. Čapka, 797 |
|
Ing. Josef Mázl
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
Člen představenstva |
11.10.1994 |
Adresa: |
23898259, Hradec Králové, Na Rybárně, 1524 |
|
Karel Hybner
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
Předseda představenstva |
11.10.1994 |
Adresa: |
736, Hradec Králové, Máchova, Máchova 736, Hradec Králové, Česká republika |
|
Ing. Jiří Kliment
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
Místopředseda představenstva |
11.10.1994 |
Adresa: |
50002, 23897520, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Hrubínova, 1451, 19, Hrubínova 1451/19, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
ing. Rudolf Šlajs
|
Neaktivní
od 07.03.1995
|
Člen představenstva |
11.10.1994 |
Adresa: |
53701, 18892655, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, nábřeží Karla Čapka, 797, nábřeží Karla Čapka 797, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|
Ing. Josef Mázl
|
Neaktivní
od 21.02.2004
|
Člen představenstva |
11.10.1994 |
Adresa: |
50002, 23898259, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Na Rybárně, 1524, 11, Na Rybárně 1524/11, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Ing. Karel Puhaný
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
53000, 5, Pardubice, Dražkovice, č.108 |
|
Karel Hybner
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
50000, 3, Hradec Králové, Máchova, 736 |
|
JUDr.Luboš H ej t m á n e k
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
17000, 100, Praha 7-Holešovice, pplk.Sochora 38 |
|
Miloš Horáček
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
57101, 3, Moravská Třebová, tř.ČSA, 11 |
|
Jaroslav Procházka
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
Člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
79600, 4, Prostějov, sídl.Svobody, 20/74 |
|
Ing. KAREL PUHANÝ
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
53333, 7674864, Pardubice, Pardubice, Dražkovice, 108, Dražkovice 108, 53333 Pardubice |
|
Karel Hybner
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
736, Hradec Králové, Máchova, 50000, Máchova 736, 50000 Hradec Králové, Česká republika |
|
JUDr.Luboš H ej t m á n e k
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
17000, 22302760, Praha, Holešovice, Pplk. Sochora, 738, 38, Pplk. Sochora 738/38, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Miloš Horáček
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
11, Moravská Třebová, tř.ČSA, 57101, tř.ČSA 11, 57101 Moravská Třebová, Česká republika |
|
Jaroslav Procházka
|
Neaktivní
od 16.01.1995
|
Člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
20/74, Prostějov, sídl.Svobody, 79600, sídl.Svobody 20/74, 79600 Prostějov, Česká republika |
|
Ing. Josef Mázl
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Předseda |
09.07.1991 |
Adresa: |
23898259, Hradec Králové, Na Rybárně, 1524 |
|
Jaromír Červinka
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Místopředseda |
09.07.1991 |
Adresa: |
3, Týniště nad Orlicí, Rudé armády, 210 |
|
Ing. Josef Mázl
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Předseda |
09.07.1991 |
Adresa: |
50002, 23898259, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Na Rybárně, 1524, 11, Na Rybárně 1524/11, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Jaromír Červinka
|
Neaktivní
od 11.10.1994
|
Místopředseda |
09.07.1991 |
Adresa: |
210, Týniště nad Orlicí, Rudé armády, Rudé armády 210, Týniště nad Orlicí, Česká republika |
|