IVAN HOŘEJŠÍ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
13000, 78050901, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Kunešova, 2909, 5 |
|
IVAN HOŘEJŠÍ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
13000, 78050901, Praha, Žižkov, Kunešova, 2909, 5, Kunešova 2909/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
IVAN HOŘEJŠÍ
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21785350, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Koněvova, 1686, 112 |
|
Ivan Hořejší
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
13000, 21785350, Praha, Žižkov, Koněvova, 1686, 112, Koněvova 1686/112, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
IVAN HOŘEJŠÍ
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
03.04.2013 |
Adresa: |
13000, 21785350, Praha 3, Žižkov, Koněvova, 1686, 112 |
|
Ivan Hořejší
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
03.04.2013 |
Adresa: |
13000, 21785350, Praha, Žižkov, Koněvova, 1686, 112, Koněvova 1686/112, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 04.10.2001
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
10000, Praha 10 - Kolovraty, U sádek, 488 |
|
Jiří Cimbál
|
Neaktivní
od 16.06.2010
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
14000, 21912793, Praha 4, Praha 4, Přímětická, 1202 |
|
Bohuslav Kočí
|
Neaktivní
od 13.11.2012
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
17000, 22309110, Praha 7, Praha 7, Tovární, 8/1265 |
|
Ing.arch. Milan Maštera
|
Neaktivní
od 13.11.2012
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
14000, 21844011, Praha 4, Praha 4, Nechvílova, 1843 |
|
Ivan Hořejší
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
13000, 21785350, Praha 3, Praha 3, Koněvova, 112 |
|
Ing. JAROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 04.10.2001
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
10300, 22583050, Praha, Kolovraty, U sádek, 488, U sádek 488, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Jiří Cimbál
|
Neaktivní
od 16.06.2010
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
14000, 21912793, Praha, Michle, Přímětická, 1202, 42, Přímětická 1202/42, Michle, 14000 Praha 4 |
|
BOHUSLAV KOČÍ
|
Neaktivní
od 13.11.2012
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
17000, 22309110, Praha, Holešovice, Tovární, 1265, 8, Tovární 1265/8, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing.arch. Milan Maštera
|
Neaktivní
od 13.11.2012
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
14800, 21844011, Praha, Chodov, Nechvílova, 1843, 5, Nechvílova 1843/5, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ivan Hořejší
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
jednatel |
30.11.1998 |
Adresa: |
13000, 21785350, Praha, Žižkov, Koněvova, 1686, 112, Koněvova 1686/112, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Alexej Blecha
|
Neaktivní
od 30.11.1998
|
jednatel |
30.06.1993 |
Adresa: |
16000, 22280359, Praha 6, Nad stanicí, 3 |
|
Jiří Cimbál
|
Neaktivní
od 30.11.1998
|
jednatel |
30.06.1993 |
Adresa: |
11000, 21724741, Praha 1, Haštalská, 3 |
|
Alexej Blecha
|
Neaktivní
od 30.11.1998
|
jednatel |
30.06.1993 |
Adresa: |
16200, 22280359, Praha, Veleslavín, Nad stanicí, 75, 3, Nad stanicí 75/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Jiří Cimbál
|
Neaktivní
od 30.11.1998
|
jednatel |
30.06.1993 |
Adresa: |
11000, 21724741, Praha, Staré Město, Haštalská, 796, 3, Haštalská 796/3, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jiří Cimbál
|
Neaktivní
od 30.06.1993
|
|
14.02.1991 |
Adresa: |
10000, 21724741, Praha 1, Haštalská, 3 |
|
Alexej Blecha
|
Neaktivní
od 30.06.1993
|
|
14.02.1991 |
Adresa: |
16000, 22280359, Praha 6, Nad stanicí, 3 |
|
Bohuslav Kočí
|
Neaktivní
od 30.06.1993
|
|
14.02.1991 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Branická, 4 |
|
Ivan Hořejší
|
Neaktivní
od 30.06.1993
|
|
14.02.1991 |
Adresa: |
13000, 21785350, Praha 3, Koněvova, 112 |
|
Jiří Ondruš
|
Neaktivní
od 30.06.1993
|
|
14.02.1991 |
Adresa: |
14000, 21995427, Praha 4, Měchenická, 2561 |
|
Jiří Cimbál
|
Neaktivní
od 30.06.1993
|
|
14.02.1991 |
Adresa: |
11000, 21724741, Praha, Staré Město, Haštalská, 796, 3, Haštalská 796/3, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Alexej Blecha
|
Neaktivní
od 30.06.1993
|
|
14.02.1991 |
Adresa: |
16200, 22280359, Praha, Veleslavín, Nad stanicí, 75, 3, Nad stanicí 75/3, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
Bohuslav Kočí
|
Neaktivní
od 30.06.1993
|
|
14.02.1991 |
Adresa: |
4, Praha 4, Branická, 14000, Branická 4, 14000 Praha 4, Česká republika |
|
Ivan Hořejší
|
Neaktivní
od 30.06.1993
|
|
14.02.1991 |
Adresa: |
13000, 21785350, Praha, Žižkov, Koněvova, 1686, 112, Koněvova 1686/112, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jiří Ondruš
|
Neaktivní
od 30.06.1993
|
|
14.02.1991 |
Adresa: |
14100, 21995427, Praha, Záběhlice, Měchenická, 2561, 22, Měchenická 2561/22, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|