Dr. Ing. RADAN SALOMONOVIČ
|
Aktivní
|
vedoucí organizační složky |
12.11.2015 |
Adresa: |
70800, 3292495, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 916, 12, Čkalovova 916/12, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Dr. Ing. RADAN SALOMONOVIČ
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
vedoucí organizační složky |
16.03.2005 |
Adresa: |
70800, 3292495, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 916, 12, Čkalovova 916/12, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Dr. Ing. Radan Salamonovič
|
Neaktivní
od 16.03.2005
|
vedoucí organizační složky |
03.03.2005 |
Adresa: |
70800, 3292495, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Čkalovova, 916, 12, Čkalovova 916/12, Poruba, 70800 Ostrava |
|
ing. Zbyněk Hůlek
|
Neaktivní
od 03.03.2005
|
Vedoucí organizační složky |
14.12.1995 |
Adresa: |
15600, 22139001, Praha, Zbraslav, Zvonařská, 885, Zvonařská 885, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
ing. Zbyněk Hůlek
|
Neaktivní
od 14.12.1995
|
vedoucí org. složky |
12.10.1992 |
Adresa: |
885, Praha 5, Hladovcova, 15000, Hladovcova 885, 15000 Praha 5, Česká republika |
|