Zuzana Osininová
|
Neaktivní
od 15.10.2004
|
Jednatel |
17.06.2002 |
Adresa: |
1, Pardubice - Studánka, Jana Zajíce, 954 |
|
Zuzana Osininová
|
Neaktivní
od 15.10.2004
|
Jednatel |
17.06.2002 |
Adresa: |
53012, 7723296, Pardubice, Pardubice, Studánka, Jana Zajíce, 954, Jana Zajíce 954, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Ing. Václav Talian
|
Neaktivní
od 17.06.2002
|
Jednatel |
27.11.2000 |
Adresa: |
22301852, Praha 7, Praha 7, Schnirchova, 20/661 |
|
Ing. VÁCLAV TALIAN
|
Neaktivní
od 17.06.2002
|
Jednatel |
27.11.2000 |
Adresa: |
17000, 22301852, Praha, Holešovice, Schnirchova, 661, 20, Schnirchova 661/20, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Milan Chalupa
|
Neaktivní
od 27.11.2000
|
Jednatel |
04.09.2000 |
Adresa: |
10100, 1, Praha 10 - Vršovice, Oblouková, 838/9 |
|
MILAN CHALUPA
|
Neaktivní
od 27.11.2000
|
Jednatel |
04.09.2000 |
Adresa: |
10100, 22664513, Praha, Vršovice, Oblouková, 838, 9, Oblouková 838/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Milan Chalupa
|
Neaktivní
od 04.09.2000
|
Jednatel |
22.04.1997 |
Adresa: |
10100, 1, Praha 10-Vršovice, Minská, 17/530 |
|
Milan Chalupa
|
Neaktivní
od 04.09.2000
|
Jednatel |
22.04.1997 |
Adresa: |
10100, 22660356, Praha, Vršovice, Minská, 530, 17, Minská 530/17, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Svatoslav Gosman
|
Neaktivní
od 22.04.1997
|
Jednatel |
21.12.1995 |
Adresa: |
22289704, Praha 6, Praha 6, Kladenská, 4 |
|
Svatoslav Gosman
|
Neaktivní
od 22.04.1997
|
Jednatel |
21.12.1995 |
Adresa: |
16000, 22289704, Praha, Vokovice, Kladenská, 531, 4, Kladenská 531/4, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Temi B. Miller
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
zakladatel |
15.07.1991 |
Adresa: |
100, Pa. 18350, USA, P.O.Box 308, Pocono Pines |
|
Temi B. Miller
|
Neaktivní
od 21.12.1995
|
zakladatel |
15.07.1991 |
Adresa: |
Pa. 18350, USA, P.O.Box 308, Pocono Pines, P.O.Box 308, Pocono Pines, Pa. 18350, USA, Česká republika |
|