VLADIMÍR ŠIMEK
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22300856, Praha, Holešovice, Bubenská, 570, 18 |
|
PAVEL ZAVADIL
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
14800, 22757007, Praha, Kunratice, Velenická, 1188, 5 |
|
Ing. DALIBOR KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
likvidátor |
26.11.2015 |
Adresa: |
25242, 24978329, Jesenice, Horní Jirčany, Fialková, 448 |
|
VLADIMÍR ŠIMEK
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22300856, Praha, Holešovice, Bubenská, 570, 18, Bubenská 570/18, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PAVEL ZAVADIL
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
14800, 22757007, Praha, Kunratice, Velenická, 1188, 5, Velenická 1188/5, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
ing. Dalibor Kolář
|
Neaktivní
od 22.11.2016
|
likvidátor |
26.11.2015 |
Adresa: |
25242, 24978329, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Fialková, 448, Fialková 448, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Ing. Dalibor Kolář
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
likvidátor |
31.01.1995 |
Adresa: |
Praha 4, Nechvílova, 1884 |
|
Ing. Dalibor Kolář
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
likvidátor |
31.01.1995 |
Adresa: |
1884, Praha 4, Nechvílova, Nechvílova 1884, Praha 4, Česká republika |
|
Vladimír Šimek
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
01.06.1993 |
Adresa: |
21747156, Praha 2, Španělská, 6 |
|
Ing. Pavel Zavadil
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
01.06.1993 |
Adresa: |
22294996, Praha 7, Malířská, 3 |
|
Vladimír Šimek
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
01.06.1993 |
Adresa: |
12000, 21747156, Praha, Vinohrady, Španělská, 742, 6, Španělská 742/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Pavel Zavadil
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
01.06.1993 |
Adresa: |
17000, 22294996, Praha, Bubeneč, Malířská, 398, 3, Malířská 398/3, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Vladimír Šimek
|
Neaktivní
od 01.06.1993
|
člen rady společníků |
17.05.1991 |
Adresa: |
21747156, Praha 2, Španělská, 6 |
|
Ing. Pavel Zavadil
|
Neaktivní
od 01.06.1993
|
člen rady společníků |
17.05.1991 |
Adresa: |
22294996, Praha 7, Malířská, 3 |
|
Vladimír Šimek
|
Neaktivní
od 01.06.1993
|
člen rady společníků |
17.05.1991 |
Adresa: |
12000, 21747156, Praha, Vinohrady, Španělská, 742, 6, Španělská 742/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Pavel Zavadil
|
Neaktivní
od 01.06.1993
|
člen rady společníků |
17.05.1991 |
Adresa: |
17000, 22294996, Praha, Bubeneč, Malířská, 398, 3, Malířská 398/3, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|