Ing. Ivan Hemerka
|
Neaktivní
od 02.10.2007
|
předseda představenstva |
09.02.2007 |
Adresa: |
62400, 999999999, Brno, Absolonova, 20 |
|
Ing. Ivan Hemerka
|
Neaktivní
od 02.10.2007
|
předseda představenstva |
09.02.2007 |
Adresa: |
62400, 19678029, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 639, 20, Absolonova 639/20, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Zdeněk Jelínek
|
Neaktivní
od 02.10.2007
|
člen představenstva |
09.08.2005 |
Adresa: |
19166079, Brno, Jana Uhra, 13 |
|
Ing. Zdeněk Jelínek
|
Neaktivní
od 02.10.2007
|
člen představenstva |
09.08.2005 |
Adresa: |
60200, 19166079, Brno-město, Brno, Veveří, Jana Uhra, 171, 13, Jana Uhra 171/13, Veveří, 60200 Brno |
|
Drahomíra Mikušková
|
Neaktivní
od 09.08.2005
|
člen představenstva |
06.02.2002 |
Adresa: |
17214190, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1521 |
|
Ing. Rudolf Holiš
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
předseda představenstva |
06.02.2002 |
Adresa: |
17212421, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1342 |
|
Ing. Ivan Hemerka
|
Neaktivní
od 06.02.2007
|
místopředseda představenstva |
06.02.2002 |
Adresa: |
999999999, Brno, Absolonova, 20 |
|
Drahomíra Mikušková
|
Neaktivní
od 09.08.2005
|
člen představenstva |
06.02.2002 |
Adresa: |
75661, 17214190, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1521, 5. května 1521, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Rudolf Holiš
|
Neaktivní
od 08.02.2006
|
předseda představenstva |
06.02.2002 |
Adresa: |
75661, 17212421, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1342, 5. května 1342, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Ivan Hemerka
|
Neaktivní
od 06.02.2007
|
místopředseda představenstva |
06.02.2002 |
Adresa: |
62400, 19678029, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 639, 20, Absolonova 639/20, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Ivan Hemerka
|
Neaktivní
od 06.02.2002
|
místopředseda představenstva |
23.04.1999 |
Adresa: |
999999999, Brno, Absolonova, 20 |
|
Ing. Rudolf Holiš
|
Neaktivní
od 06.02.2002
|
předseda představenstva |
23.04.1999 |
Adresa: |
17212421, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1342 |
|
Ing. Ivan Hemerka
|
Neaktivní
od 06.02.2002
|
místopředseda představenstva |
23.04.1999 |
Adresa: |
62400, 19678029, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 639, 20, Absolonova 639/20, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Rudolf Holiš
|
Neaktivní
od 06.02.2002
|
předseda představenstva |
23.04.1999 |
Adresa: |
75661, 17212421, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1342, 5. května 1342, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Ivan Hemerka
|
Neaktivní
od 23.04.1999
|
místopředseda představenstva |
18.02.1999 |
Adresa: |
999999999, Brno, Absolonova, 20 |
|
Ing. Rudolf Holiš
|
Neaktivní
od 23.04.1999
|
předseda představenstva |
18.02.1999 |
Adresa: |
17212421, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1342 |
|
Drahomíra Mikušková
|
Neaktivní
od 23.04.1999
|
člen představenstva |
18.02.1999 |
Adresa: |
17214190, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1521 |
|
Ing. Ivan Hemerka
|
Neaktivní
od 23.04.1999
|
místopředseda představenstva |
18.02.1999 |
Adresa: |
62400, 19678029, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 639, 20, Absolonova 639/20, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Rudolf Holiš
|
Neaktivní
od 23.04.1999
|
předseda představenstva |
18.02.1999 |
Adresa: |
75661, 17212421, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1342, 5. května 1342, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Drahomíra Mikušková
|
Neaktivní
od 23.04.1999
|
člen představenstva |
18.02.1999 |
Adresa: |
75661, 17214190, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1521, 5. května 1521, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Ing. Ivan Hemerka
|
Neaktivní
od 18.02.1999
|
člen představenstva |
15.07.1998 |
Adresa: |
999999999, Brno, Absolonova, 20 |
|
Ing. Rudolf Holiš
|
Neaktivní
od 18.02.1999
|
člen představenstva |
15.07.1998 |
Adresa: |
17212421, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1342 |
|
Drahomíra Mikušková
|
Neaktivní
od 06.02.2002
|
člen představenstva |
15.07.1998 |
Adresa: |
17214190, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1521 |
|
Ing. Ivan Hemerka
|
Neaktivní
od 18.02.1999
|
člen představenstva |
15.07.1998 |
Adresa: |
62400, 19678029, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 639, 20, Absolonova 639/20, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Rudolf Holiš
|
Neaktivní
od 18.02.1999
|
člen představenstva |
15.07.1998 |
Adresa: |
75661, 17212421, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1342, 5. května 1342, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Drahomíra Mikušková
|
Neaktivní
od 06.02.2002
|
člen představenstva |
15.07.1998 |
Adresa: |
75661, 17214190, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1521, 5. května 1521, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
MVDr. Vlastimil Žďárský
|
Neaktivní
od 15.07.1998
|
předseda představenstva |
17.10.1997 |
Adresa: |
19550308, Brno, Langrova, 17 |
|
Jan Ondráček
|
Neaktivní
od 15.07.1998
|
místopředseda představenstva |
17.10.1997 |
Adresa: |
19382138, Brno, Stamicova, 3 |
|
Tomáš Grégr
|
Neaktivní
od 15.07.1998
|
člen představenstva |
17.10.1997 |
Adresa: |
19211929, Brno, Podsedky, 8 |
|
MVDr. Vlastimil Žďárský
|
Neaktivní
od 15.07.1998
|
předseda představenstva |
17.10.1997 |
Adresa: |
62700, 19550308, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 815, 17, Langrova 815/17, Slatina, 62700 Brno |
|
Jan Ondráček
|
Neaktivní
od 15.07.1998
|
místopředseda představenstva |
17.10.1997 |
Adresa: |
62300, 19382138, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Stamicova, 288, 3, Stamicova 288/3, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Tomáš Grégr
|
Neaktivní
od 15.07.1998
|
člen představenstva |
17.10.1997 |
Adresa: |
62500, 19211929, Brno-město, Brno, Bohunice, Podsedky, 130, 8, Podsedky 130/8, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ludmila Kopecká
|
Neaktivní
od 17.10.1997
|
člen představenstva |
06.03.1996 |
Adresa: |
75661, 3, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Fučíkova, 930 |
|
Ludmila Kopecká
|
Neaktivní
od 17.10.1997
|
člen představenstva |
06.03.1996 |
Adresa: |
75661, 17208360, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka, 930, Julia Fučíka 930, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Miroslava Vašendová
|
Neaktivní
od 17.10.1997
|
člen představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
17214238, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1525 |
|
Miroslava Vašendová
|
Neaktivní
od 17.10.1997
|
člen představenstva |
08.11.1994 |
Adresa: |
75661, 17214238, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. května, 1525, 5. května 1525, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
ing. Stanislav Zábranský
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
4, Praha 9, Praha 9, Krausova, 604/31 |
|
Mgr. Jaroslav Prokůpek
|
Neaktivní
od 06.03.1996
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
17214726, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská, 1574 |
|
Ing. Stanislav Zábranský
|
Neaktivní
od 08.11.1994
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
19900, 22497455, Praha, Letňany, Krausova, 604, Krausova 604, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Mgr. JAROSLAV PROKŮPEK
|
Neaktivní
od 06.03.1996
|
člen představenstva |
14.10.1993 |
Adresa: |
75661, 17214726, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Svazarmovská, 1574, Svazarmovská 1574, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
Vladimír Urban
|
Neaktivní
od 14.10.1993
|
člen představenstva |
15.02.1993 |
Adresa: |
21676259, Vidče 247 |
|
Vladimír Urban
|
Neaktivní
od 14.10.1993
|
člen představenstva |
15.02.1993 |
Adresa: |
75653, 21676259, Vsetín, Vidče, Vidče, 247, č.p. 247, 75653 Vidče |
|
Jaroslav Kramoliš
|
Neaktivní
od 15.02.1993
|
člen představenstva |
29.04.1992 |
Adresa: |
17216303, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1734 |
|
Ing. Václav Pelikán
|
Neaktivní
od 14.10.1993
|
člen představenstva |
29.04.1992 |
Adresa: |
22021124, Praha 5, Praha 5, V břízkách, 3 |
|
Jiří Jaluvka
|
Neaktivní
od 17.10.1997
|
člen představenstva |
29.04.1992 |
Adresa: |
21648310, Malá Bystřice 88 |
|
Jaroslav Kramoliš
|
Neaktivní
od 15.02.1993
|
člen představenstva |
29.04.1992 |
Adresa: |
75661, 17216303, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Horská, 1734, Horská 1734, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
ing. Václav Pelikán
|
Neaktivní
od 14.10.1993
|
člen představenstva |
29.04.1992 |
Adresa: |
15000, 22021124, Praha, Košíře, V břízkách, 346, 3, V břízkách 346/3, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Jiří Jaluvka
|
Neaktivní
od 17.10.1997
|
člen představenstva |
29.04.1992 |
Adresa: |
75627, 21648310, Vsetín, Malá Bystřice, Malá Bystřice, 88, č.p. 88, 75627 Malá Bystřice |
|