Ing. ROMAN MICHALČÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
16.01.2024 |
Adresa: |
75301, 25580574, Přerov, Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou, 79, č.p. 79, 75301 Teplice nad Bečvou |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.01.2024 |
Adresa: |
78301, 81046332, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Hajnova, 651, 13, Hajnova 651/13, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
JOHANN NIESCHWIETZ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.01.2024 |
Adresa: |
Wiesbaden, Wallufer Straße 12, 65197, Wallufer Straße 12, 65197 Wiesbaden, Německo |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.09.2020 |
Adresa: |
78301, 81046332, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Hajnova, 651, 13 |
|
PAOLO ZELANO
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.07.2020 |
Adresa: |
65193, Wiesbaden, Lanzstraße 34 |
|
Ing. ROMAN MICHALČÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.07.2020 |
Adresa: |
75301, 25580574, Přerov, Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou, 79 |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 16.01.2024
|
člen představenstva |
04.09.2020 |
Adresa: |
78301, 81046332, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Hajnova, 651, 13, Hajnova 651/13, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
člen představenstva |
21.07.2020 |
Adresa: |
77900, 25754432, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Horní hejčínská, 372, 17 |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
člen představenstva |
21.07.2020 |
Adresa: |
77900, 25754432, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Horní hejčínská, 372, 17, Horní hejčínská 372/17, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
Ing. ROMAN MICHALČÍK
|
Neaktivní
od 16.01.2024
|
člen představenstva |
21.07.2020 |
Adresa: |
75301, 25580574, Přerov, Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou, 79, č.p. 79, 75301 Teplice nad Bečvou |
|
PAOLO ZELANO
|
Neaktivní
od 16.01.2024
|
předseda představenstva |
21.07.2020 |
Adresa: |
Wiesbaden, Lanzstraße 34, 65193, Lanzstraße 34, 65193 Wiesbaden, Německo |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 21.07.2020
|
člen představenstva |
24.04.2019 |
Adresa: |
77900, 25754432, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Horní hejčínská, 372, 17 |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 21.07.2020
|
člen představenstva |
24.04.2019 |
Adresa: |
77900, 25754432, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Horní hejčínská, 372, 17, Horní hejčínská 372/17, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
PAOLO ZELANO
|
Neaktivní
od 21.07.2020
|
předseda představenstva |
24.08.2017 |
Adresa: |
65193, Wiesbaden, Lanzstraße 34 |
|
Ing. ROMAN MICHALČÍK
|
Neaktivní
od 21.07.2020
|
člen představenstva |
24.08.2017 |
Adresa: |
75301, 25580574, Přerov, Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou, 79 |
|
PAOLO ZELANO
|
Neaktivní
od 21.07.2020
|
předseda představenstva |
24.08.2017 |
Adresa: |
Wiesbaden, Lanzstraße 34, 65193, Lanzstraße 34, 65193 Wiesbaden, Německo |
|
Ing. ROMAN MICHALČÍK
|
Neaktivní
od 21.07.2020
|
člen představenstva |
24.08.2017 |
Adresa: |
75301, 25580574, Přerov, Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou, 79, č.p. 79, 75301 Teplice nad Bečvou |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen představenstva |
06.04.2017 |
Adresa: |
77900, 25754432, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Horní hejčínská, 372, 17 |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
člen představenstva |
06.04.2017 |
Adresa: |
77900, 25754432, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Horní hejčínská, 372, 17, Horní hejčínská 372/17, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 06.04.2017
|
člen představenstva |
18.05.2016 |
Adresa: |
75361, 41419201, Přerov, Hranice, Hranice IV-Drahotuše, Lipnická, 585 |
|
JAROMÍR CHMELA
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
předseda představenstva |
18.05.2016 |
Adresa: |
75301, 27167453, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Havlíčkova, 2060 |
|
JIŘÍ HAŠA
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
člen představenstva |
18.05.2016 |
Adresa: |
75301, 11274034, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Teplická, 893 |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 06.04.2017
|
člen představenstva |
18.05.2016 |
Adresa: |
75361, 41419201, Přerov, Hranice, Hranice IV-Drahotuše, Lipnická, 585, Lipnická 585, Hranice IV-Drahotuše, 75361 Hranice |
|
JAROMÍR CHMELA
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
předseda představenstva |
18.05.2016 |
Adresa: |
75301, 27167453, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Havlíčkova, 2060, Havlíčkova 2060, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
JIŘÍ HAŠA
|
Neaktivní
od 24.08.2017
|
člen představenstva |
18.05.2016 |
Adresa: |
75301, 11274034, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Teplická, 893, Teplická 893, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
JAROMÍR CHMELA
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
předseda představenstva |
22.05.2013 |
Adresa: |
75301, 27167453, Hranice, Hranice I-Město, Havlíčkova, 2060 |
|
JIŘÍ HAŠA
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
člen představenstva |
22.05.2013 |
Adresa: |
75301, 11274034, Hranice, Hranice I-Město, Teplická, 893 |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
člen představenstva |
22.05.2013 |
Adresa: |
75361, 41419201, Hranice, Hranice IV-Drahotuše, Lipnická, 585 |
|
JAROMÍR CHMELA
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
předseda představenstva |
22.05.2013 |
Adresa: |
75301, 27167453, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Havlíčkova, 2060, Havlíčkova 2060, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
JIŘÍ HAŠA
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
člen představenstva |
22.05.2013 |
Adresa: |
75301, 11274034, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Teplická, 893, Teplická 893, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 18.05.2016
|
člen představenstva |
22.05.2013 |
Adresa: |
75361, 41419201, Přerov, Hranice, Hranice IV-Drahotuše, Lipnická, 585, Lipnická 585, Hranice IV-Drahotuše, 75361 Hranice |
|
Aleš Šturala
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
člen představenstva |
11.12.2012 |
Adresa: |
75361, Hranice, Hranice IV-Drahotuše, Lipnická, 585 |
|
ALEŠ ŠTURALA
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
člen představenstva |
11.12.2012 |
Adresa: |
75361, 41419201, Přerov, Hranice, Hranice IV-Drahotuše, Lipnická, 585, Lipnická 585, Hranice IV-Drahotuše, 75361 Hranice |
|
Aleš Šturala
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
člen představenstva |
02.06.2011 |
Adresa: |
75301, 25580442, Hranice, Hranice I - Město, Jižní, 1972 |
|
Ing. Jaromír Chmela
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
předseda představenstva |
02.06.2011 |
Adresa: |
75301, 27167453, Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova, 2060 |
|
Ing. Jiří Haša
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
člen představenstva |
02.06.2011 |
Adresa: |
75301, 11274034, Hranice, Teplická, 893 |
|
Aleš Šturala
|
Neaktivní
od 11.12.2012
|
člen představenstva |
02.06.2011 |
Adresa: |
75301, 25580442, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jižní, 1972, Jižní 1972, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. JIŘÍ HAŠA
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
člen představenstva |
02.06.2011 |
Adresa: |
75301, 11274034, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Teplická, 893, Teplická 893, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. JAROMÍR CHMELA
|
Neaktivní
od 22.05.2013
|
předseda představenstva |
02.06.2011 |
Adresa: |
75301, 27167453, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Havlíčkova, 2060, Havlíčkova 2060, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Jaromír Chmela
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
předseda představenstva |
28.04.2009 |
Adresa: |
75301, 27167453, Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova, 2060 |
|
Aleš Šturala
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
člen představenstva |
28.04.2009 |
Adresa: |
75301, 25580442, Hranice, Hranice I - Město, Jižní, 1972 |
|
Ing. Jiří Haša
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
člen představenstva |
28.04.2009 |
Adresa: |
75301, 11274034, Hranice, Teplická, 893 |
|
Ing. JAROMÍR CHMELA
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
předseda představenstva |
28.04.2009 |
Adresa: |
75301, 27167453, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Havlíčkova, 2060, Havlíčkova 2060, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Aleš Šturala
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
člen představenstva |
28.04.2009 |
Adresa: |
75301, 25580442, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jižní, 1972, Jižní 1972, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. JIŘÍ HAŠA
|
Neaktivní
od 02.06.2011
|
člen představenstva |
28.04.2009 |
Adresa: |
75301, 11274034, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Teplická, 893, Teplická 893, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Jaromír Chmela
|
Neaktivní
od 28.04.2009
|
předseda představenstva |
28.01.2008 |
Adresa: |
75301, 27167453, Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova, 2060 |
|
Ing. JAROMÍR CHMELA
|
Neaktivní
od 28.04.2009
|
předseda představenstva |
28.01.2008 |
Adresa: |
75301, 27167453, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Havlíčkova, 2060, Havlíčkova 2060, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Aleš Šturala
|
Neaktivní
od 28.04.2009
|
člen představenstva |
09.06.2003 |
Adresa: |
25580442, Hranice, Hranice I - Město, Jižní, 1972 |
|
Aleš Šturala
|
Neaktivní
od 28.04.2009
|
člen představenstva |
09.06.2003 |
Adresa: |
75301, 25580442, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jižní, 1972, Jižní 1972, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Karel Magrla
|
Neaktivní
od 13.08.2004
|
člen představenstva |
28.11.2002 |
Adresa: |
Hranice, Hranice I - Město, Jižní, 1972 |
|
Ing. Karel Magrla
|
Neaktivní
od 13.08.2004
|
člen představenstva |
28.11.2002 |
Adresa: |
1972, Hranice, Hranice I - Město, Jižní, Jižní 1972, Hranice, Hranice I - Město, Česká republika |
|
Ing. Jaromír Chmela
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
předseda představenstva |
05.06.2002 |
Adresa: |
11283726, Hranice, Hromůvka, 1872 |
|
Ing. Jiří Haša
|
Neaktivní
od 28.04.2009
|
člen představenstva |
05.06.2002 |
Adresa: |
11274034, Hranice, Teplická, 893 |
|
Ing. Jaromír Chmela
|
Neaktivní
od 28.01.2008
|
předseda představenstva |
05.06.2002 |
Adresa: |
75301, 11283726, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Hromůvka, 1872, Hromůvka 1872, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. JIŘÍ HAŠA
|
Neaktivní
od 28.04.2009
|
člen představenstva |
05.06.2002 |
Adresa: |
75301, 11274034, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Teplická, 893, Teplická 893, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Roman Michalčík
|
Neaktivní
od 13.08.2004
|
člen představenstva |
05.12.2001 |
Adresa: |
25580574, Teplice nad Bečvou, čp. 79 |
|
Ing. ROMAN MICHALČÍK
|
Neaktivní
od 13.08.2004
|
člen představenstva |
05.12.2001 |
Adresa: |
75301, 25580574, Přerov, Teplice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou, 79, č.p. 79, 75301 Teplice nad Bečvou |
|
Ing. Roman Michalčík
|
Neaktivní
od 05.12.2001
|
člen představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
11278188, Hranice, Cementářské sídliště, 1314 |
|
Ing. Zdeněk Špiřík
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
předseda představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
11268751, Hranice, Havlíčkova, 353 |
|
Ing. Jaromír Chmela
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
místopředseda představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
11283726, Hranice, Hromůvka, 1872 |
|
Ing. Karel Magrla
|
Neaktivní
od 28.11.2002
|
člen představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
11283599, Hranice, Pod lipami, 1858 |
|
Aleš Šturala
|
Neaktivní
od 09.06.2003
|
člen představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
11283459, Hranice, Jaselská, 1844 |
|
Miroslav Cahlík
|
Neaktivní
od 09.06.2003
|
člen představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
27026752, Hranice VI-Valšovice, 20 |
|
Ing. Roman Michalčík
|
Neaktivní
od 05.12.2001
|
člen představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
75301, 11278188, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1314, Cementářské sídliště 1314, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Zdeněk Špiřík
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
předseda představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
75301, 11268751, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Havlíčkova, 353, Havlíčkova 353, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Jaromír Chmela
|
Neaktivní
od 05.06.2002
|
místopředseda představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
75301, 11283726, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Hromůvka, 1872, Hromůvka 1872, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Karel Magrla
|
Neaktivní
od 28.11.2002
|
člen představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
75301, 11283599, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Lipami, 1858, Pod Lipami 1858, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Aleš Šturala
|
Neaktivní
od 09.06.2003
|
člen představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
75301, 11283459, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Jaselská, 1844, Jaselská 1844, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Miroslav Cahlík
|
Neaktivní
od 09.06.2003
|
člen představenstva |
23.03.2001 |
Adresa: |
75354, 27026752, Přerov, Hranice, Hranice VI-Valšovice, 20, Hranice VI-Valšovice 20, 75354 Hranice |
|
Joel Bravard
|
Neaktivní
od 23.03.2001
|
předseda představenstva |
15.06.1999 |
Adresa: |
Kappelen Strasse 21a, 65 193 Wiesbaden, SRN |
|
Volker Sonnabend
|
Neaktivní
od 23.03.2001
|
člen představenstva |
15.06.1999 |
Adresa: |
Abeggstrasse 51, 65 193 Wiesbaden, SRN |
|
Rüdiger Körner
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
člen představenstva |
24.02.1998 |
Adresa: |
SRN, 34369 Hofgeismar, Mühlentor 5 |
|
Joel Bravard
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
předseda představenstva |
24.02.1998 |
Adresa: |
Rakousko,A 1060 Wien, Marchettigasse 2-6/7 |
|
Volker Sonnabend
|
Neaktivní
od 15.06.1999
|
člen představenstva |
24.02.1998 |
Adresa: |
SRN, 65191 Wiesbaden, Uhlaudstrasse 15 |
|
Jean-Yves Gestin
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
místopředseda představenstva |
13.03.1997 |
Adresa: |
Rueil-Malmaison, Francie, 30 Avenue du Stade |
|
Ali Ihsan Kücükoglu
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
člen představenstva |
13.03.1997 |
Adresa: |
Marmados Sitesi 22/B, Turecko, Daire 8.Tuzla/Instanbul |
|
Maurizio Caneppele
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
člen představenstva |
13.03.1997 |
Adresa: |
Trento, Itálie, Via Regina Pacis |
|
Ing. Zdeněk Špiřík
|
Neaktivní
od 23.03.2001
|
člen představenstva |
10.08.1995 |
Adresa: |
11268751, Hranice, Havlíčkova, 353 |
|
Ing. Zdeněk Špiřík
|
Neaktivní
od 23.03.2001
|
člen představenstva |
10.08.1995 |
Adresa: |
75301, 11268751, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Havlíčkova, 353, Havlíčkova 353, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Xavier Blutel
|
Neaktivní
od 13.03.1997
|
místopředseda představenstva |
28.03.1995 |
Adresa: |
Paříž, Francie, 35 rue Vaneau |
|
Jean-Yves Gestin
|
Neaktivní
od 13.03.1997
|
člen představenstva |
28.03.1995 |
Adresa: |
Rueil-Malmaison, Francie, 30 Avenue du Stade |
|
Cyrille Raqoucy
|
Neaktivní
od 28.03.1995
|
místopředseda představenstva |
01.04.1994 |
Adresa: |
Paříž, Francie, 5 rue Vercingetori |
|
Lionello Sammartin
|
Neaktivní
od 28.03.1995
|
člen představenstva |
01.04.1994 |
Adresa: |
Bergamo, Itálie, G. Gamozzi 124 |
|
Xavier Blutel
|
Neaktivní
od 28.03.1995
|
člen představenstva |
01.04.1994 |
Adresa: |
Paříž, Francie, 35 rue Vaneau |
|
Magda Pištorová
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
člen představenstva |
01.04.1994 |
Adresa: |
21714576, Praha 1, Soukenická, 27 |
|
Joel Bravard
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
předseda představenstva |
01.04.1994 |
Adresa: |
Berlín, SRN, Duis Burger Strasse 4 |
|
MAGDA PIŠTOROVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.1998
|
člen představenstva |
01.04.1994 |
Adresa: |
11000, 21714576, Praha, Nové Město, Soukenická, 2060, 27, Soukenická 2060/27, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Lionello Sammartin
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
předseda představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
Itálie, Bergamo, G. Gamozzi 124 |
|
Ing. Jiří Fusek
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
místopředseda představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
19749937, Brno, Střední, 396/12 |
|
Vojtěch Dujka
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
člen představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
Hranice, Skelný kopec, 1556 |
|
Mario Sirca
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
člen představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
Itálie, Pantigliate, viala della Republica 19 |
|
Gianluigi Reggiani
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
člen představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
Itálie, Miláno, D.De Marchi 8 |
|
Emil Konopík
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
člen představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
Praha 4, Sladkovičova, 28 |
|
Ing. Zdeněk Špiřík
|
Neaktivní
od 10.08.1995
|
člen představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
11280182, Hranice, Pod nemocnicí, 1514 |
|
ing. Jiří Fusek
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
místopředseda představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
60200, 19749937, Brno-město, Brno, Ponava, Střední, 396, 12, Střední 396/12, Ponava, 60200 Brno |
|
Vojtěch Dujka
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
člen představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
75301, 11280603, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Sklený kopec, 1556, Sklený kopec 1556, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Emil Konopík
|
Neaktivní
od 01.04.1994
|
člen představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
15521, 30479789, Praha, Sobín, Nivnická, 28, Nivnická 28, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. Zdeněk Špiřík
|
Neaktivní
od 10.08.1995
|
člen představenstva |
16.02.1993 |
Adresa: |
75301, 11280182, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1514, Pod Nemocnicí 1514, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Jiří Fusek
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
člen představenstva |
29.03.1991 |
Adresa: |
19749937, Brno, Střední, 396/12 |
|
Ing. Zbyněk Přikryl
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
člen představenstva |
29.03.1991 |
|
ing. Jiří Fusek
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
člen představenstva |
29.03.1991 |
Adresa: |
60200, 19749937, Brno-město, Brno, Ponava, Střední, 396, 12, Střední 396/12, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. Zbyněk Přikryl
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
člen představenstva |
29.03.1991 |
Adresa: |
73904, 15344231, Frýdek-Místek, Raškovice, Raškovice, 127, č.p. 127, 73904 Raškovice |
|
Ing. Zdeněk Špiřík
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
předseda představenstva |
14.03.1991 |
Adresa: |
11280182, Hranice, Pod nemocnicí, 1514 |
|
Vojtěch Dujka
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
místopředseda představenstva |
14.03.1991 |
Adresa: |
11280603, Hranice, Sklený kopec, 1556 |
|
Ing. Miroslav Čermák
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
člen představenstva |
14.03.1991 |
|
Ing. Zdeněk Špiřík
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
předseda představenstva |
14.03.1991 |
Adresa: |
75301, 11280182, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Nemocnicí, 1514, Pod Nemocnicí 1514, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Vojtěch Dujka
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
místopředseda představenstva |
14.03.1991 |
Adresa: |
75301, 11280603, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Sklený kopec, 1556, Sklený kopec 1556, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. Miroslav Čermák
|
Neaktivní
od 16.02.1993
|
člen představenstva |
14.03.1991 |
Adresa: |
75002, 11206063, Přerov, Přerov, Přerov IV-Kozlovice, U Pomníku, 4, 3, U Pomníku 4/3, Přerov IV-Kozlovice, 75002 Přerov |
|