Jan Hubík
|
Neaktivní
od 20.10.1992
|
jednatel |
23.06.1992 |
Adresa: |
3, Zlín, tř. T. Bati, 3890 |
|
Jan Hubík
|
Neaktivní
od 20.10.1992
|
jednatel |
23.06.1992 |
Adresa: |
76001, 4243102, Zlín, Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati, 3890, třída Tomáše Bati 3890, 76001 Zlín |
|
Čubová Ludmila
|
Neaktivní
od 07.11.1991
|
jednatel |
28.01.1991 |
Adresa: |
4014731, Neubuz, č. 70 |
|
Čubová Ludmila ml.
|
Neaktivní
od 07.11.1991
|
jednatel |
28.01.1991 |
Adresa: |
4014731, Neubuz, č. 70 |
|
Čubová Jana
|
Neaktivní
od 07.11.1991
|
jednatel |
28.01.1991 |
Adresa: |
4014731, Neubuz, č. 70 |
|
Veselý Jaroslav MVDr. CSc.
|
Neaktivní
od 23.06.1992
|
předseda |
28.01.1991 |
Adresa: |
4001435, Fryšták, nám. Míru, 18 |
|
Čubová Ludmila
|
Neaktivní
od 07.11.1991
|
jednatel |
28.01.1991 |
Adresa: |
76315, 4014731, Zlín, Neubuz, Neubuz, 70, č.p. 70, 76315 Neubuz |
|
Čubová Ludmila ml.
|
Neaktivní
od 07.11.1991
|
jednatel |
28.01.1991 |
Adresa: |
76315, 4014731, Zlín, Neubuz, Neubuz, 70, č.p. 70, 76315 Neubuz |
|
Čubová Jana
|
Neaktivní
od 07.11.1991
|
jednatel |
28.01.1991 |
Adresa: |
76315, 4014731, Zlín, Neubuz, Neubuz, 70, č.p. 70, 76315 Neubuz |
|
Veselý Jaroslav MVDr. CSc.
|
Neaktivní
od 23.06.1992
|
předseda |
28.01.1991 |
Adresa: |
76316, 4001435, Zlín, Fryšták, Fryšták, náměstí Míru, 18, náměstí Míru 18, 76316 Fryšták |
|