Elena Dvořáková
|
Neaktivní
od 22.02.2013
|
jednatel |
28.12.2002 |
Adresa: |
66451, 24093033, Šlapanice, Brněnská, 1574/142 |
|
Elena Dvořáková
|
Neaktivní
od 22.02.2013
|
jednatel |
28.12.2002 |
Adresa: |
66451, 24093033, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Brněnská, 1574, 142, Brněnská 1574/142, 66451 Šlapanice |
|
Ing. Martin Žák
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
jednatel |
05.11.1992 |
Adresa: |
19315449, Brno, Černého, 50 |
|
Ing. Martin Žák
|
Neaktivní
od 28.12.2002
|
jednatel |
05.11.1992 |
Adresa: |
63500, 19315449, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 808, 50, Černého 808/50, Bystrc, 63500 Brno |
|
MVDr. Jiří Žák
|
Neaktivní
od 05.11.1992
|
společník |
12.02.1991 |
Adresa: |
100, Moreaustrasse 1, 8255 Schwindegg SRN |
|
MVDr. Oto Žák
|
Neaktivní
od 05.11.1992
|
společník |
12.02.1991 |
Adresa: |
100, Zwinglistrasse 8, Ch 4127 Birsfelden Švýcarsko |
|
Ing. Martin Ž á k
|
Neaktivní
od 05.11.1992
|
společník |
12.02.1991 |
Adresa: |
19315449, Brno, Černého, 50 |
|
MVDr. Jiří Žák
|
Neaktivní
od 05.11.1992
|
společník |
12.02.1991 |
Adresa: |
Moreaustrasse 1, 8255 Schwindegg SRN, 8255 Schwindegg SRN, Moreaustrasse 1, Česká republika |
|
MVDr. Oto Žák
|
Neaktivní
od 05.11.1992
|
společník |
12.02.1991 |
Adresa: |
Zwinglistrasse 8, Ch 4127 Birsfelden Švýcarsko, Ch 4127 Birsfelden Švýcarsko, Zwinglistrasse 8, Česká republika |
|
Ing. Martin Ž á k
|
Neaktivní
od 05.11.1992
|
společník |
12.02.1991 |
Adresa: |
63500, 19315449, Brno-město, Brno, Bystrc, Černého, 808, 50, Černého 808/50, Bystrc, 63500 Brno |
|