Ing. Vladimír Jaroš
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
předseda představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
4, Svitavy, Jevíčko, U cihelny, 647 |
|
PhDr. Hana Hutárková
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
místopředsedkyně představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
999999999, Brno-město, Brno, Bieblova, 22 |
|
Ing. František Dolenský
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
19353430, Brno-město, Brno, Turgeněvova, 12 |
|
plk.doc.Ing. František Kavka
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
19747616, Brno-město, Brno, Klatovská, 2 |
|
RNDr. Pavel Vingrálek
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
3, Olomouc, Olomouc, Otakara Jeremiáše, 16 |
|
Otto Wonisch
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
101, 8860 Nördlingen, Pfafflingen 99 |
|
ing. Dušan Zábrodský
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
21844941, Praha 4, Praha 4, Šalounova, 1936 |
|
Ing. Karel Staněk
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
19510012, Brno-město, Brno, Malíkova, 16 |
|
Ing. Vladimír Jaroš
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
předseda představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
647, Svitavy, Jevíčko, U cihelny, U cihelny 647, Jevíčko, okres: Svitavy, Česká republika |
|
PhDr. Hana Hutárková
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
místopředsedkyně představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
61300, 19288948, Brno-město, Brno, Černá Pole, Bieblova, 164, 22, Bieblova 164/22, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. František Dolenský
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
61800, 19353430, Brno-město, Brno, Černovice, Turgeněvova, 1137, 12, Turgeněvova 1137/12, Černovice, 61800 Brno |
|
plk.doc.Ing. František Kavka
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
60200, 19747616, Brno-město, Brno, Ponava, Klatovská, 195, 2, Klatovská 195/2, Ponava, 60200 Brno |
|
RNDr. Pavel Vingrálek
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
16, Olomouc, Olomouc, Otakara Jeremiáše, Otakara Jeremiáše 16, Olomouc, okres: Olomouc, Česká republika |
|
Otto Wonisch
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
8860 Nördlingen, Pfafflingen 99 |
|
ing. Dušan Zábrodský
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
14900, 21844941, Praha, Chodov, Šalounova, 1936, 12, Šalounova 1936/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Karel Staněk
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
člen představenstva |
27.05.1998 |
Adresa: |
62100, 19510012, Brno-město, Brno, Řečkovice, Malíkova, 1653, 16, Malíkova 1653/16, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JUDr. Lubomír Lepka
|
Neaktivní
od 27.05.1998
|
likvidátor |
21.12.1992 |
Adresa: |
19264500, Brno, Loosova, 8 |
|
JUDr. Lubomír Lepka
|
Neaktivní
od 27.05.1998
|
likvidátor |
21.12.1992 |
Adresa: |
63800, 19264500, Brno-město, Brno, Lesná, Loosova, 577, 8, Loosova 577/8, Lesná, 63800 Brno |
|
Jaroš Vladimír Ing.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
předseda představ., ředitel |
29.04.1991 |
Adresa: |
56943, 4, Jevíčko, U cihelny, 647 |
|
Hutárková Hana PhDr.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
místopředseda představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
61300, 999999999, Brno, Bieblova, 22 |
|
Dolenský František Ing.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
člen představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
61800, 3, Brno, Turgeněňova, 12 |
|
Kavka František Ing.doc.plk.,CSc.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
člen představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
19747616, Brno, Klatovská, 2 |
|
Vingrálek Pavel RNDr.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
člen představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
77200, 3, Olomouc, Otakara Jeremiáše, 16 |
|
Otto Wonisch
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
člen představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
100, Nordlingen 2 8860, Pfafflingen 99 |
|
Zábrodský Dušan Ing.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
člen představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
100, Praha4, Šalounova 1936 |
|
Staněk Karel Ing.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
zástupce ředitele |
29.04.1991 |
Adresa: |
19510012, Brno, Malíkova, 16 |
|
Jaroš Vladimír Ing.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
předseda představ., ředitel |
29.04.1991 |
Adresa: |
647, Jevíčko, U cihelny, 56943, U cihelny 647, 56943 Jevíčko, Česká republika |
|
Hutárková Hana PhDr.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
místopředseda představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
61300, 19288948, Brno-město, Brno, Černá Pole, Bieblova, 164, 22, Bieblova 164/22, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Dolenský František Ing.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
člen představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
61800, 19353430, Brno-město, Brno, Černovice, Turgeněvova, 1137, 12, Turgeněvova 1137/12, Černovice, 61800 Brno |
|
Kavka František Ing.doc.plk.,CSc.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
člen představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
60200, 19747616, Brno-město, Brno, Ponava, Klatovská, 195, 2, Klatovská 195/2, Ponava, 60200 Brno |
|
Vingrálek Pavel RNDr.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
člen představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
16, Olomouc, Otakara Jeremiáše, 77200, Otakara Jeremiáše 16, 77200 Olomouc, Česká republika |
|
Otto Wonisch
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
člen představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
Nordlingen 2 8860, Pfafflingen 99, Pfafflingen 99, Nordlingen 2 8860, Česká republika |
|
Zábrodský Dušan Ing.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
člen představenstva |
29.04.1991 |
Adresa: |
14900, 21844941, Praha, Chodov, Šalounova, 1936, 12, Šalounova 1936/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Staněk Karel Ing.
|
Neaktivní
od 21.12.1992
|
zástupce ředitele |
29.04.1991 |
Adresa: |
62100, 19510012, Brno-město, Brno, Řečkovice, Malíkova, 1653, 16, Malíkova 1653/16, Řečkovice, 62100 Brno |
|