RADOVAN ČERMÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.12.2021 |
Adresa: |
62100, 80509363, Brno-město, Brno, Medlánky, Obůrky, 669, 13 |
|
RADOVAN ČERMÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.12.2021 |
Adresa: |
62100, 80509363, Brno-město, Brno, Medlánky, Obůrky, 669, 13, Obůrky 669/13, Medlánky, 62100 Brno |
|
JIŘÍ KÖLBL
|
Aktivní
|
místopředseda |
08.12.2021 |
Adresa: |
62100, 19473681, Brno-město, Brno, Medlánky, Jabloňová, 324, 2 |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Aktivní
|
předseda |
08.12.2021 |
Adresa: |
67922, 81199686, Blansko, Svinošice, Svinošice, 188 |
|
JIŘÍ BERKOVEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.12.2021 |
Adresa: |
61200, 19694873, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 118, 142 |
|
JIŘÍ BOBROVSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.12.2021 |
Adresa: |
62100, 19474539, Brno-město, Brno, Medlánky, Hrušňová, 407, 8 |
|
ROMAN KVAPIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.12.2021 |
Adresa: |
62100, 19474547, Brno-město, Brno, Medlánky, Hrušňová, 408, 10 |
|
OTO RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.12.2021 |
Adresa: |
62100, 27084361, Brno-město, Brno, Medlánky, K Babě, 594, 25 |
|
JIŘÍ KÖLBL
|
Aktivní
|
místopředseda |
08.12.2021 |
Adresa: |
62100, 19473681, Brno-město, Brno, Medlánky, Jabloňová, 324, 2, Jabloňová 324/2, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Aktivní
|
předseda |
08.12.2021 |
Adresa: |
67922, 81199686, Blansko, Svinošice, Svinošice, 188, č.p. 188, 67922 Svinošice |
|
JIŘÍ BERKOVEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.12.2021 |
Adresa: |
61200, 19694873, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 118, 142, Palackého třída 118/142, Královo Pole, 61200 Brno |
|
JIŘÍ BOBROVSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.12.2021 |
Adresa: |
62100, 19474539, Brno-město, Brno, Medlánky, Hrušňová, 407, 8, Hrušňová 407/8, Medlánky, 62100 Brno |
|
ROMAN KVAPIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.12.2021 |
Adresa: |
62100, 19474547, Brno-město, Brno, Medlánky, Hrušňová, 408, 10, Hrušňová 408/10, Medlánky, 62100 Brno |
|
OTO RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.12.2021 |
Adresa: |
62100, 27084361, Brno-město, Brno, Medlánky, K Babě, 594, 25, K Babě 594/25, Medlánky, 62100 Brno |
|
RADEK ČERMÁK
|
Neaktivní
od 31.12.2021
|
člen výboru |
08.12.2021 |
Adresa: |
62100, 80509363, Brno-město, Brno, Medlánky, Obůrky, 669, 13 |
|
RADEK ČERMÁK
|
Neaktivní
od 31.12.2021
|
člen výboru |
08.12.2021 |
Adresa: |
62100, 80509363, Brno-město, Brno, Medlánky, Obůrky, 669, 13, Obůrky 669/13, Medlánky, 62100 Brno |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Předseda |
30.06.2021 |
Adresa: |
67922, 81199686, Blansko, Svinošice, Svinošice, 188 |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Předseda |
30.06.2021 |
Adresa: |
67922, 81199686, Blansko, Svinošice, Svinošice, 188, č.p. 188, 67922 Svinošice |
|
RADOVAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Člen výboru |
29.07.2020 |
Adresa: |
62100, 80509363, Brno-město, Brno, Medlánky, Obůrky, 669, 13 |
|
RADOVAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Člen výboru |
29.07.2020 |
Adresa: |
62100, 80509363, Brno-město, Brno, Medlánky, Obůrky, 669, 13, Obůrky 669/13, Medlánky, 62100 Brno |
|
RADOVAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
Člen výboru |
30.03.2020 |
|
RADOVAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 30.03.2020
|
Člen výboru |
18.02.2016 |
Adresa: |
62100, 19471611, Brno, Medlánky, Obůrky, 108, 13 |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
Předseda |
18.02.2016 |
Adresa: |
64400, 26455358, Brno, Soběšice, Růženec, 630, 29 |
|
JUDr. LUBOMÍR SÚKUP
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
Místopředseda |
18.02.2016 |
Adresa: |
62100, 19471173, Brno, Medlánky, Kytnerova, 64, 36 |
|
ROMAN KVAPIL
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Člen výboru |
18.02.2016 |
Adresa: |
62100, 19474547, Brno, Medlánky, Hrušňová, 408, 10 |
|
JIŘÍ BERKOVEC
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Člen výboru |
18.02.2016 |
Adresa: |
61200, 19694873, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 118, 142 |
|
Ing. OTO RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Člen výboru |
18.02.2016 |
Adresa: |
62100, 27084361, Brno, Medlánky, K Babě, 594, 25 |
|
JIŘÍ KÖLBL
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Člen výboru |
18.02.2016 |
Adresa: |
62100, 19473681, Brno, Medlánky, Jabloňová, 324, 2 |
|
RADOVAN ČERMÁK
|
Neaktivní
od 30.03.2020
|
Člen výboru |
18.02.2016 |
Adresa: |
Brno, Medlánky, Obůrky, 62100, 13, Obůrky 108/13, 62100 Brno - Medlánky, Česká republika |
|
Ing. IVO MÜLLER
|
Neaktivní
od 30.06.2021
|
Předseda |
18.02.2016 |
Adresa: |
64400, 26455358, Brno-město, Brno, Soběšice, Růženec, 630, 29, Růženec 630/29, Soběšice, 64400 Brno |
|
JUDr. LUBOMÍR SÚKUP
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
Místopředseda |
18.02.2016 |
Adresa: |
62100, 19471173, Brno-město, Brno, Medlánky, Kytnerova, 64, 36, Kytnerova 64/36, Medlánky, 62100 Brno |
|
ROMAN KVAPIL
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Člen výboru |
18.02.2016 |
Adresa: |
62100, 19474547, Brno-město, Brno, Medlánky, Hrušňová, 408, 10, Hrušňová 408/10, Medlánky, 62100 Brno |
|
JIŘÍ BERKOVEC
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Člen výboru |
18.02.2016 |
Adresa: |
61200, 19694873, Brno-město, Brno, Královo Pole, Palackého třída, 118, 142, Palackého třída 118/142, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. OTO RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Člen výboru |
18.02.2016 |
Adresa: |
62100, 27084361, Brno-město, Brno, Medlánky, K Babě, 594, 25, K Babě 594/25, Medlánky, 62100 Brno |
|
JIŘÍ KÖLBL
|
Neaktivní
od 23.11.2021
|
Člen výboru |
18.02.2016 |
Adresa: |
62100, 19473681, Brno-město, Brno, Medlánky, Jabloňová, 324, 2, Jabloňová 324/2, Medlánky, 62100 Brno |
|