Ing. JAROSLAV DOBEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2022 |
Adresa: |
63500, 27993477, Brno-město, Brno, Bystrc, Kamechy, 1345, 20 |
|
Ing. JAROSLAV DOBEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2022 |
Adresa: |
63500, 27993477, Brno-město, Brno, Bystrc, Kamechy, 1345, 20, Kamechy 1345/20, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. PAVEL BERKA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
69701, 13696742, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Köhlerova, 876, 5 |
|
Ing. PAVEL BERKA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
69701, 13696742, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Köhlerova, 876, 5, Köhlerova 876/5, 69701 Kyjov |
|
Ing. JAROSLAV DOBEŠ
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
62400, 19679700, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 800, 8 |
|
Ing. Jaroslav Dobeš
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
62400, 19679700, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 800, 8, Olbrachtovo náměstí 800/8, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. PAVEL BERKA
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
69701, 13696742, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Köhlerova, 876, 5 |
|
Ing. PAVEL BERKA
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
69701, 13696742, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Köhlerova, 876, 5, Köhlerova 876/5, 69701 Kyjov |
|
Ing. JAROSLAV DOBEŠ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
62400, 19679700, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 800, 8 |
|
Ing. Jaroslav Dobeš
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
62400, 19679700, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 800, 8, Olbrachtovo náměstí 800/8, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. Jaroslav Dobeš
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
08.10.2004 |
Adresa: |
62400, 19679700, Brno, Olbrachtovo náměstí, 800/8 |
|
Ing. Pavel Berka
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
08.10.2004 |
Adresa: |
69701, 13696742, Kyjov, Köhlerova, 876 |
|
Ing. Jaroslav Dobeš
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
08.10.2004 |
Adresa: |
62400, 19679700, Brno-město, Brno, Komín, Olbrachtovo náměstí, 800, 8, Olbrachtovo náměstí 800/8, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. PAVEL BERKA
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
jednatel |
08.10.2004 |
Adresa: |
69701, 13696742, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Köhlerova, 876, 5, Köhlerova 876/5, 69701 Kyjov |
|
Ing. Jaroslav Mikliš
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
69638, 13549766, Strážovice, 9 |
|
Vladimír Chýský
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
Jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
69701, Kyjov, Klínky, 2505 |
|
Ing. Marek Matula
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
Jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
69701, Kyjov, Komenského, 558 |
|
ing. Jaroslav Mikliš
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
69638, 13549766, Hodonín, Strážovice, Strážovice, 9, č.p. 9, 69638 Strážovice |
|
Vladimír Chýský
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
Jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
69701, 13440691, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Sídliště Klínky, 2505, 88, Sídliště Klínky 2505/88, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
Ing. Marek Matula
|
Neaktivní
od 08.10.2004
|
Jednatel |
04.11.1999 |
Adresa: |
69701, 13693565, Hodonín, Kyjov, Kyjov, třída Komenského, 558, 41, třída Komenského 558/41, 69701 Kyjov |
|
RNDr. Jan Blatný
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
jednatel |
19.03.1993 |
Adresa: |
19678983, Brno, Absolonova, 89 |
|
RNDr. Jan Blatný
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
jednatel |
19.03.1993 |
Adresa: |
62400, 19678983, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 729, 89, Absolonova 729/89, Komín, 62400 Brno |
|
RNDr. Eduard Hájek
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
jednatel |
09.02.1993 |
Adresa: |
19317093, Brno, Ečerova, 13 |
|
RNDr. EDUARD HÁJEK
|
Neaktivní
od 04.11.1999
|
jednatel |
09.02.1993 |
Adresa: |
63500, 19317093, Brno-město, Brno, Bystrc, Ečerova, 960, 13, Ečerova 960/13, Bystrc, 63500 Brno |
|
RNDr.Blatný Jan,CSc.
|
Neaktivní
od 09.02.1993
|
společník |
31.01.1991 |
Adresa: |
19678983, Brno, Absolonova, 89 |
|
RNDr.Hájek Eduard
|
Neaktivní
od 09.02.1993
|
společník |
31.01.1991 |
Adresa: |
19317093, Brno, Ečerova, 13 |
|
RNDr.Blatný Jan,CSc.
|
Neaktivní
od 09.02.1993
|
společník |
31.01.1991 |
Adresa: |
62400, 19678983, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 729, 89, Absolonova 729/89, Komín, 62400 Brno |
|
RNDr.Hájek Eduard
|
Neaktivní
od 09.02.1993
|
společník |
31.01.1991 |
Adresa: |
63500, 19317093, Brno-město, Brno, Bystrc, Ečerova, 960, 13, Ečerova 960/13, Bystrc, 63500 Brno |
|