Petra Marvanová
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
jednatel |
04.11.2009 |
Adresa: |
67526, 2739640, Želetava, Družstevní, 285 |
|
PETRA MARVANOVÁ
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
jednatel |
04.11.2009 |
Adresa: |
67526, 2739640, Třebíč, Želetava, Želetava, Družstevní, 285, Družstevní 285, 67526 Želetava |
|
Karel Friedel
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
jednatel |
07.05.1996 |
Adresa: |
19069502, Brno-město, Brno, Zatloukalova, 27 |
|
Lubomír Švec
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
jednatel |
07.05.1996 |
Adresa: |
19296487, Brno-město, Brno, Lesnická, 66 |
|
Karel Friedel
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
jednatel |
07.05.1996 |
Adresa: |
62100, 19069502, Brno-město, Brno, Ivanovice, Zatloukalova, 239, 27, Zatloukalova 239/27, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Lubomír Švec
|
Neaktivní
od 04.11.2009
|
jednatel |
07.05.1996 |
Adresa: |
61300, 19296487, Brno-město, Brno, Černá Pole, Lesnická, 826, 66, Lesnická 826/66, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Karel Friedel
|
Neaktivní
od 07.05.1996
|
společník |
11.03.1991 |
Adresa: |
4, Brno, Škroupova, 86 |
|
Lubomír Švec
|
Neaktivní
od 07.05.1996
|
společník |
11.03.1991 |
Adresa: |
19296487, Brno, Lesnická, 66 |
|
Karel Friedel
|
Neaktivní
od 07.05.1996
|
společník |
11.03.1991 |
Adresa: |
86, Brno, Škroupova, Škroupova 86, Brno, Česká republika |
|
Lubomír Švec
|
Neaktivní
od 07.05.1996
|
společník |
11.03.1991 |
Adresa: |
61300, 19296487, Brno-město, Brno, Černá Pole, Lesnická, 826, 66, Lesnická 826/66, Černá Pole, 61300 Brno |
|