Ing. PAVEL ŽÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 1969, 4 |
|
JUDr. Kateřina Žáková
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno, Královo pole, Mojžíšova, 1969, 4 |
|
Ing. PAVEL ŽÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 1969, 4, Mojžíšova 1969/4, Královo Pole, 61200 Brno |
|
JUDr. KATEŘINA ŽÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2011 |
Adresa: |
61200, 19713321, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mojžíšova, 1969, 4, Mojžíšova 1969/4, Královo Pole, 61200 Brno |
|
JUDr. Kateřina Žáková
|
Neaktivní
od 12.01.2011
|
jednatel |
16.05.2008 |
Adresa: |
60200, 19196440, Brno, Lužánecká, 1889/12 |
|
JUDr. Kateřina Žáková
|
Neaktivní
od 12.01.2011
|
jednatel |
16.05.2008 |
Adresa: |
60200, 19196440, Brno-město, Brno, Černá Pole, Lužánecká, 1889, 12, Lužánecká 1889/12, Černá Pole, 60200 Brno |
|
ing. Karel Knotek
|
Neaktivní
od 13.10.2003
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
60200, 19171943, Brno, Bayerova, 579/9 |
|
Ing. Jaroslav Kuttner
|
Neaktivní
od 13.10.2003
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
60200, 19093918, Brno, Gorazdova, 56/5 |
|
ing. Lubomír Zetka
|
Neaktivní
od 13.10.2003
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
62800, 19432500, Brno, Synkova, 2102/22 |
|
Ing. Pavel Žák
|
Neaktivní
od 12.01.2011
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
60200, 19197209, Brno, tř. kpt. Jaroše, 1945/33 |
|
Ing. KAREL KNOTEK
|
Neaktivní
od 13.10.2003
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
60200, 19171943, Brno-město, Brno, Veveří, Bayerova, 579, 9, Bayerova 579/9, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Jaroslav Kuttner
|
Neaktivní
od 13.10.2003
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
60200, 19093918, Brno-město, Brno, Brno-město, Gorazdova, 56, 5, Gorazdova 56/5, Brno-město, 60200 Brno |
|
Ing. Lubomír Zetka
|
Neaktivní
od 13.10.2003
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
62800, 19432500, Brno-město, Brno, Líšeň, Synkova, 2102, 22, Synkova 2102/22, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Pavel Žák
|
Neaktivní
od 12.01.2011
|
jednatel |
14.05.2002 |
Adresa: |
60200, 19197209, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1945, 33, třída Kpt. Jaroše 1945/33, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. Lubomír Zetka
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
21.12.1999 |
Adresa: |
62800, 19432500, Brno-město, Brno, Synkova, 22 |
|
Ing. Lubomír Zetka
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
21.12.1999 |
Adresa: |
62800, 19432500, Brno-město, Brno, Líšeň, Synkova, 2102, 22, Synkova 2102/22, Líšeň, 62800 Brno |
|
ing. Viloš Jüttner
|
Neaktivní
od 17.12.1999
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
62400, 19679441, Brno-město, Brno, Chytilova, 2 |
|
ing. Ladislav Huryta
|
Neaktivní
od 17.12.1999
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
61600, 19605609, Brno-město, Brno, Strmá, 71 |
|
ing. Lubomír Zetka
|
Neaktivní
od 21.12.1999
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19167873, Brno-město, Brno, Kounicova, 17 |
|
ing. Karel Knotek
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19171943, Brno-město, Brno, Bayerova, 9 |
|
Ing. Jaroslav Kuttner
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19093918, Brno-město, Brno, Gorazdova, 5 |
|
Ing. Pavel Žák
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19197209, Brno-město, Brno, tř. kpt. Jaroše, 33 |
|
ing. Viloš Jüttner
|
Neaktivní
od 17.12.1999
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
62400, 19679441, Brno-město, Brno, Komín, Chytilova, 774, 2, Chytilova 774/2, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. LADISLAV HURYTA
|
Neaktivní
od 17.12.1999
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
61600, 19605609, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Strmá, 2815, 71, Strmá 2815/71, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Lubomír Zetka
|
Neaktivní
od 21.12.1999
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19167873, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 273, 17, Kounicova 273/17, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. KAREL KNOTEK
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19171943, Brno-město, Brno, Veveří, Bayerova, 579, 9, Bayerova 579/9, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Jaroslav Kuttner
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19093918, Brno-město, Brno, Brno-město, Gorazdova, 56, 5, Gorazdova 56/5, Brno-město, 60200 Brno |
|
Ing. Pavel Žák
|
Neaktivní
od 14.05.2002
|
jednatel |
09.04.1997 |
Adresa: |
60200, 19197209, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1945, 33, třída Kpt. Jaroše 1945/33, Černá Pole, 60200 Brno |
|
ing. Martin B u k o v s k ý
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
60200, 19172141, Brno, Botanická, 5 |
|
ing. Viloš Jüttner
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
62400, 19679441, Brno, Chytilova, 2 |
|
Ing. Ladislav Huryta
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
61600, 19605609, Brno, Strmá, 71 |
|
ing. Karel Knotek
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
60200, 19171943, Brno, Bayerova, 9 |
|
Ing. Jaroslav Kuttner
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
60200, 19093918, Brno, Gorazdova, 5 |
|
ing. Lubomír Zetka
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
60200, 19167873, Brno, Kounicova, 17 |
|
Ing. Pavel Žák
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
60200, 19197209, Brno, tř. kpt. Jaroše, 33 |
|
ing. Martin B u k o v s k ý
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
60200, 19172141, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 594, 5, Botanická 594/5, Veveří, 60200 Brno |
|
ing. Viloš Jüttner
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
62400, 19679441, Brno-město, Brno, Komín, Chytilova, 774, 2, Chytilova 774/2, Komín, 62400 Brno |
|
Ing. LADISLAV HURYTA
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
61600, 19605609, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Strmá, 2815, 71, Strmá 2815/71, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. KAREL KNOTEK
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
60200, 19171943, Brno-město, Brno, Veveří, Bayerova, 579, 9, Bayerova 579/9, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Jaroslav Kuttner
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
60200, 19093918, Brno-město, Brno, Brno-město, Gorazdova, 56, 5, Gorazdova 56/5, Brno-město, 60200 Brno |
|
ing. Lubomír Zetka
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
60200, 19167873, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 273, 17, Kounicova 273/17, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Pavel Žák
|
Neaktivní
od 09.04.1997
|
jednatel |
20.07.1993 |
Adresa: |
60200, 19197209, Brno-město, Brno, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše, 1945, 33, třída Kpt. Jaroše 1945/33, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Jutttner Miloš ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Ředitel |
13.03.1991 |
Adresa: |
19679441, Brno, Chytilova, 2 |
|
Kuttner Jaroslav ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
2. Zástupce ředitele |
13.03.1991 |
Adresa: |
999999999, Vranov, 137 |
|
Bukovský Martin ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
1. Zástupce ředitele |
13.03.1991 |
Adresa: |
19172141, Brno, Botanická, 5 |
|
Huryta Ladislav ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Společník |
13.03.1991 |
Adresa: |
19605609, Brno, Strmá, 71 |
|
Knotek Karel ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Společník |
13.03.1991 |
Adresa: |
19171943, Brno, Bayerova, 9 |
|
Žák Pavel ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Společník |
13.03.1991 |
Adresa: |
19643039, Brno, Karáskovo nám., 2 |
|
Zetka Lubomír ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Společník |
13.03.1991 |
Adresa: |
13925733, Vyškov, Tyršova, 28 |
|
Veselý Ivan ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Společník |
13.03.1991 |
Adresa: |
3, Brno, Hakenova, 11 |
|
Jutttner Miloš ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Ředitel |
13.03.1991 |
Adresa: |
62400, 19679441, Brno-město, Brno, Komín, Chytilova, 774, 2, Chytilova 774/2, Komín, 62400 Brno |
|
Kuttner Jaroslav ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
2. Zástupce ředitele |
13.03.1991 |
Adresa: |
137, Vranov, Vranov 137, Česká republika |
|
Bukovský Martin ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
1. Zástupce ředitele |
13.03.1991 |
Adresa: |
60200, 19172141, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 594, 5, Botanická 594/5, Veveří, 60200 Brno |
|
Huryta Ladislav ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Společník |
13.03.1991 |
Adresa: |
61600, 19605609, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Strmá, 2815, 71, Strmá 2815/71, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Knotek Karel ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Společník |
13.03.1991 |
Adresa: |
60200, 19171943, Brno-město, Brno, Veveří, Bayerova, 579, 9, Bayerova 579/9, Veveří, 60200 Brno |
|
Žák Pavel ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Společník |
13.03.1991 |
Adresa: |
61500, 19643039, Brno-město, Brno, Židenice, Karáskovo náměstí, 2378, 2, Karáskovo náměstí 2378/2, Židenice, 61500 Brno |
|
Zetka Lubomír ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Společník |
13.03.1991 |
Adresa: |
68201, 13925733, Vyškov, Vyškov, Vyškov-Předměstí, Tyršova, 676, 28, Tyršova 676/28, Vyškov-Předměstí, 68201 Vyškov |
|
Veselý Ivan ing.
|
Neaktivní
od 20.07.1993
|
Společník |
13.03.1991 |
Adresa: |
11, Brno, Hakenova, Hakenova 11, Brno, Česká republika |
|