VLASTIMIL NECHVÁTAL
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
Jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5 |
|
VLASTIMIL NECHVÁTAL
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
Jednatel |
12.06.2015 |
Adresa: |
60200, 19103697, Brno-město, Brno, Staré Brno, Husova, 165, 5, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Lenka Nechvátalová
|
Neaktivní
od 30.03.1995
|
jednatel |
13.07.1994 |
Adresa: |
19122284, Brno, Gallašova, 4 |
|
LENKA NECHVÁTALOVÁ
|
Neaktivní
od 30.03.1995
|
jednatel |
13.07.1994 |
Adresa: |
63900, 19122284, Brno-město, Brno, Štýřice, Gallašova, 47, 4, Gallašova 47/4, Štýřice, 63900 Brno |
|
Lenka Nechvátalová
|
Neaktivní
od 13.07.1994
|
společník |
27.11.1991 |
Adresa: |
19125836, Brno, Pšeník, 1 |
|
Lenka Nechvátalová
|
Neaktivní
od 13.07.1994
|
společník |
27.11.1991 |
Adresa: |
63900, 19125836, Brno-město, Brno, Štýřice, Pšeník, 367, 1, Pšeník 367/1, Štýřice, 63900 Brno |
|
Raška Miroslav
|
Neaktivní
od 12.06.1991
|
Společník |
14.03.1991 |
Adresa: |
24124524, Moravany, Květná, 24 |
|
Vlastimil Nechvátal
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Jednatel |
14.03.1991 |
Adresa: |
19125836, Brno, Pšeník, 1 |
|
Raška Miroslav
|
Neaktivní
od 12.06.1991
|
Společník |
14.03.1991 |
Adresa: |
66448, 24124524, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Květná, 192, 24, Květná 192/24, 66448 Moravany |
|
Vlastimil Nechvátal
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
Jednatel |
14.03.1991 |
Adresa: |
63900, 19125836, Brno-město, Brno, Štýřice, Pšeník, 367, 1, Pšeník 367/1, Štýřice, 63900 Brno |
|