Serghei Bureico
|
Neaktivní
od 14.08.2003
|
jednatel |
27.06.2001 |
Adresa: |
101, Briceny, Tetcani |
|
Serghei Bureico
|
Neaktivní
od 14.08.2003
|
jednatel |
27.06.2001 |
Adresa: |
Briceny, Tetcani, Tetcani, Briceny, Moldavsko |
|
ing. Karel Kalný
|
Neaktivní
od 27.06.2001
|
jednatel |
19.07.1995 |
Adresa: |
63500, 19317603, Brno, Foltýnova, 27 |
|
ing. Karel Kalný
|
Neaktivní
od 27.06.2001
|
jednatel |
19.07.1995 |
Adresa: |
63500, 19317603, Brno-město, Brno, Bystrc, Foltýnova, 1011, 27, Foltýnova 1011/27, Bystrc, 63500 Brno |
|
Přikryl Oldřich
|
Neaktivní
od 28.02.1992
|
Jednatel |
14.03.1991 |
Adresa: |
19384441, Brno, Pavlovská, 9 |
|
Starov Michail
|
Neaktivní
od 28.02.1992
|
Jednatel |
14.03.1991 |
Adresa: |
19297092, Brno, Mathonova, 10 |
|
Hendrych Pavel
|
Neaktivní
od 19.07.1995
|
Jednatel |
14.03.1991 |
Adresa: |
19208014, Brno, Kolískova, 1 |
|
Přikryl Oldřich
|
Neaktivní
od 28.02.1992
|
Jednatel |
14.03.1991 |
Adresa: |
62300, 19384441, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 511, 9, Pavlovská 511/9, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Starov Michail
|
Neaktivní
od 28.02.1992
|
Jednatel |
14.03.1991 |
Adresa: |
61300, 19297092, Brno-město, Brno, Černá Pole, Mathonova, 880, 10, Mathonova 880/10, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Hendrych Pavel
|
Neaktivní
od 19.07.1995
|
Jednatel |
14.03.1991 |
Adresa: |
60200, 19208014, Brno-město, Brno, Trnitá, Kolískova, 252, 1, Kolískova 252/1, Trnitá, 60200 Brno |
|