David Beneš
|
Neaktivní
od 10.05.2012
|
člen představenstva |
02.04.2008 |
Adresa: |
35301, 20869924, Mariánské Lázně, Zeyerova, 476/26 |
|
David Beneš
|
Neaktivní
od 10.05.2012
|
člen představenstva |
02.04.2008 |
Adresa: |
35301, 20869924, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Zeyerova, 26, Zeyerova 476/26, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Gerd Dieter Reichel
|
Neaktivní
od 02.04.2008
|
předseda představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
101, Weseler Weg, 3 D-40667 Meerbusch |
|
David Beneš
|
Neaktivní
od 02.04.2008
|
místopředseda představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
101, Emilienstr.20, D-42287 Wuppertal |
|
Sylva Zelenková
|
Neaktivní
od 02.04.2008
|
člen představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
62800, 19434821, Brno, Kosíkova, 5 |
|
Gerd Dieter Reichel
|
Neaktivní
od 02.04.2008
|
předseda představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
Weseler Weg, 3 D-40667 Meerbusch |
|
David Beneš
|
Neaktivní
od 02.04.2008
|
místopředseda představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
Emilienstr.20, D-42287 Wuppertal |
|
Sylva Zelenková
|
Neaktivní
od 02.04.2008
|
člen představenstva |
02.03.2005 |
Adresa: |
62800, 19434821, Brno-město, Brno, Líšeň, Kosíkova, 2334, 5, Kosíkova 2334/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
Petra Chalupová
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
člen |
14.03.2002 |
Adresa: |
1, Brno-město, Brno-sever, Černá pole, Drobného, 298/24 |
|
Petra Chalupová
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
člen |
14.03.2002 |
Adresa: |
60200, 19290551, Brno-město, Brno, Černá Pole, Drobného, 298, 24, Drobného 298/24, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Dr. Albert Mayer
|
Neaktivní
od 09.02.2002
|
předseda představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
101, 406 67 Meerbusch Am Pfarrgarten 24 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 09.02.2002
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
478 77 Willich, Rabenweg 51 |
|
JUDr. Zuzana Palzer
|
Neaktivní
od 09.02.2002
|
členka představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
19108567, Brno-město, Brno, Soukenická, 3 |
|
Dr. Hans Dieter Baumgart, nar.7.2.1940
|
Neaktivní
od 09.02.2002
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
101, 414 66 Neuss, Dürerstr.6 |
|
Gerd Dieter Reichel, nar.20.4.1942
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
místopředseda představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
101, 406 67 Meerbusch, Weseler Weg 3 |
|
Ing. Jan Hůla
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
62500, 19215771, Brno-město, Brno, Arménská, 3 |
|
Dr. Albert Mayer
|
Neaktivní
od 09.02.2002
|
předseda představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
406 67 Meerbusch Am Pfarrgarten 24 |
|
JUDr. Zuzana Palzer
|
Neaktivní
od 09.02.2002
|
členka představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
60200, 19108567, Brno-město, Brno, Staré Brno, Soukenická, 558, 3, Soukenická 558/3, Staré Brno, 60200 Brno |
|
Dr. Hans Dieter Baumgart, nar.7.2.1940
|
Neaktivní
od 09.02.2002
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
414 66 Neuss, Dürerstr.6 |
|
Ing. Jan Hůla
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
člen představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
62500, 19215771, Brno-město, Brno, Bohunice, Arménská, 502, 3, Arménská 502/3, Bohunice, 62500 Brno |
|
Gerd Dieter Reichel, nar.20.4.1942
|
Neaktivní
od 02.03.2005
|
místopředseda představenstva |
18.11.1998 |
Adresa: |
406 67 Meerbusch, Weseler Weg 3 |
|
Ing. Pavol Lančarič
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
04.11.1996 |
Adresa: |
101, Bratislava, Bartókova, 6 |
|
Ing. Pavol Lančarič
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
04.11.1996 |
Adresa: |
6, Bratislava, Bartókova, Bartókova 6, Bratislava, Slovensko |
|
Ing. Jiří Kudlička
|
Neaktivní
od 04.11.1996
|
člen představenstva |
15.07.1996 |
Adresa: |
19714386, Brno-město, Brno, Volfova 20 |
|
Ing. JIŘÍ KUDLIČKA
|
Neaktivní
od 04.11.1996
|
člen představenstva |
15.07.1996 |
Adresa: |
61200, 19714386, Brno-město, Brno, Královo Pole, Volfova, 2065, 20, Volfova 2065/20, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Mgr. Lubomír Selinger
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
předseda představenstva |
03.08.1995 |
Adresa: |
3, Bílovice nad Svitavou, Babice, 305 |
|
Mgr. Lubomír Selinger
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
předseda představenstva |
03.08.1995 |
Adresa: |
305, Bílovice nad Svitavou, Babice, Babice 305, Bílovice nad Svitavou, Česká republika |
|
Jiří Šigut
|
Neaktivní
od 15.07.1996
|
člen a ředitel |
06.04.1995 |
Adresa: |
4, Brno-Líšeň, Kotlanova, 1b |
|
Jiří Šigut
|
Neaktivní
od 15.07.1996
|
člen a ředitel |
06.04.1995 |
Adresa: |
62800, 19436785, Brno-město, Brno, Líšeň, Kotlanova, 2521, 1b, Kotlanova 2521/1b, Líšeň, 62800 Brno |
|
Dr. Hans - Dieter Baumgart
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
14.02.1995 |
Adresa: |
100, SRN, 414 66 Neuss, Dűrerstr. 6 |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
14.02.1995 |
Adresa: |
100, SRN, 478 77 Willich, Rabenweg 51 |
|
Gerd Dieter Reichel
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
14.02.1995 |
Adresa: |
100, SRN, 406 67 Meerbusch, Weseler Weg 3 |
|
Dr. Albert Mayer
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
místopředseda představenstva |
14.02.1995 |
Adresa: |
100, SRN, 406 67 Meersbusch, Am Pfarrgarten 26 |
|
Dr. Hans - Dieter Baumgart
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
14.02.1995 |
Adresa: |
SRN, 414 66 Neuss, Dűrerstr. 6, Dűrerstr. 6, SRN, 414 66 Neuss, Česká republika |
|
Clemens Bauer
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
14.02.1995 |
Adresa: |
SRN, 478 77 Willich, Rabenweg 51, Rabenweg 51, SRN, 478 77 Willich, Česká republika |
|
Gerd Dieter Reichel
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
člen představenstva |
14.02.1995 |
Adresa: |
SRN, 406 67 Meerbusch, Weseler Weg 3, Weseler Weg 3, SRN, 406 67 Meerbusch, Česká republika |
|
Dr. Albert Mayer
|
Neaktivní
od 18.11.1998
|
místopředseda představenstva |
14.02.1995 |
Adresa: |
SRN, 406 67 Meersbusch, Am Pfarrgarten 26, Am Pfarrgarten 26, SRN, 406 67 Meersbusch, Česká republika |
|
Ing. Martin Kučera
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
člen představenstva |
13.07.1994 |
Adresa: |
3249522, Ostrava, Alberta Kučery, 17 |
|
Ing. Martin Kučera
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
člen představenstva |
13.07.1994 |
Adresa: |
70030, 3249522, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Alberta Kučery, 1245, 17, Alberta Kučery 1245/17, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
PhDr. Jiří Roupec
|
Neaktivní
od 14.02.1995
|
člen představenstva |
16.09.1993 |
Adresa: |
19573171, Brno, Bzenecká, 17 |
|
PhDr. Jiří Roupec
|
Neaktivní
od 14.02.1995
|
člen představenstva |
16.09.1993 |
Adresa: |
62800, 19573171, Brno-město, Brno, Židenice, Bzenecká, 4156, 17, Bzenecká 4156/17, Židenice, 62800 Brno |
|
Antonín Siuda
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
100, Ostrava-Hrabůvka, tř. Stalingradských hrdinů 196 |
|
ing. Martin Kučera
|
Neaktivní
od 13.07.1994
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
3, Ostrava, Vlasákova, 6 |
|
Henry Morny
|
Neaktivní
od 14.02.1995
|
místopředseda představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
100, 750 16 Paříž, Francie, Boulevard Suchet 62 |
|
Christian Grimaldi
|
Neaktivní
od 14.02.1995
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
100, 786 70 Villenes sur Seine, Francie, Avenue Foch 891 |
|
Emmanuel Kriegel
|
Neaktivní
od 14.02.1995
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
100, 750 04 Paříž, Francie, rue Saint Antonie |
|
Jiří Šigut
|
Neaktivní
od 06.04.1995
|
člen a ředitel |
21.09.1992 |
Adresa: |
19600216, Brno, Pod Kaštany, 9 |
|
Mgr. Lubomír Selinger
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
předseda představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
19294182, Brno, Jugoslávská, 61 |
|
JUDr. František Čermák
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
21774315, Praha 3, Krásova, 19 |
|
Jiří Matouš
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
21696039, Praha 1, Zámecké schody, 8 |
|
Antonín Siuda
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, tř. Stalingradských hrdinů 196, tř. Stalingradských hrdinů 196, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
ing. Martin Kučera
|
Neaktivní
od 13.07.1994
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
6, Ostrava, Vlasákova, Vlasákova 6, Ostrava, Česká republika |
|
Christian Grimaldi
|
Neaktivní
od 14.02.1995
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
786 70 Villenes sur Seine, Francie, Avenue Foch 891, Francie, Avenue Foch 891, 786 70 Villenes sur Seine, Česká republika |
|
Emmanuel Kriegel
|
Neaktivní
od 14.02.1995
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
750 04 Paříž, Francie, rue Saint Antonie, rue Saint Antonie, 750 04 Paříž, Francie, Česká republika |
|
Henry Morny
|
Neaktivní
od 14.02.1995
|
místopředseda představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
750 16 Paříž, Francie, Boulevard Suchet 62, Boulevard Suchet 62, 750 16 Paříž, Francie, Česká republika |
|
Jiří Šigut
|
Neaktivní
od 06.04.1995
|
člen a ředitel |
21.09.1992 |
Adresa: |
61600, 19600216, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pod kaštany, 2284, 9, Pod kaštany 2284/9, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
JUDr. František Čermák
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
13000, 21774315, Praha, Žižkov, Krásova, 732, 19, Krásova 732/19, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Mgr. Lubomír Selinger
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
předseda představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
61300, 19294182, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 620, 61, Jugoslávská 620/61, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Jiří Matouš
|
Neaktivní
od 03.08.1995
|
člen představenstva |
21.09.1992 |
Adresa: |
11800, 21696039, Praha, Malá Strana, Zámecké schody, 189, 8, Zámecké schody 189/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Jiří Šigut
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
ředitel společnosti |
16.12.1991 |
Adresa: |
19600216, Brno, Pod Kaštany, 9 |
|
Jiří Šigut
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
ředitel společnosti |
16.12.1991 |
Adresa: |
61600, 19600216, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Pod kaštany, 2284, 9, Pod kaštany 2284/9, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Lubomír Selinger
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
předseda představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
60200, 19294182, Brno, Jugoslávská, 61 |
|
Ing. Alexandr Bukovský
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
člen představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
999999999, Praha 8, Šaldova, 7 |
|
Ing. Karel Jelínek
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
člen představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
60200, 19262728, Brno, Slavíčkova, 11 |
|
Ing. Miroslav Pavel
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
člen představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
22369376, Praha 8, Štíbrova, 1213 |
|
Antonín Siuda
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
člen představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
70500, 100, Ostrava-Hrabůvka, Stalingradských hrdinů 196 |
|
Antonín Siuda
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
člen představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
70500, 100, Ostrava - Hrabůvka, Stalingradských hrdinů 196 |
|
Lubomír Selinger
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
předseda představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
61300, 19294182, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 620, 61, Jugoslávská 620/61, Černá Pole, 61300 Brno |
|
ing. Alexandr Bukovský
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
člen představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
18600, 22350519, Praha, Karlín, Šaldova, 187, 7, Šaldova 187/7, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. Karel Jelínek
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
člen představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
63800, 19262728, Brno-město, Brno, Lesná, Slavíčkova, 416, 11, Slavíčkova 416/11, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Miroslav Pavel
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
člen představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
18200, 22369376, Praha, Kobylisy, Štíbrova, 1213, 18, Štíbrova 1213/18, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Antonín Siuda
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
člen představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
Ostrava-Hrabůvka, Stalingradských hrdinů 196, 70500, Stalingradských hrdinů 196, 70500 Ostrava-Hrabůvka, Česká republika |
|
Antonín Siuda
|
Neaktivní
od 21.09.1992
|
člen představenstva |
18.03.1991 |
Adresa: |
Ostrava - Hrabůvka, Stalingradských hrdinů 196, 70500, Stalingradských hrdinů 196, 70500 Ostrava - Hrabůvka, Česká republika |
|