Bruno Wamser
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
jednatel |
29.12.2009 |
Adresa: |
63920, 101, Grossheubach, Königsbergerstrasse, 15 |
|
Thilo Wamser
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
jednatel |
29.12.2009 |
Adresa: |
63920, 101, Grossheubach, Königsbergerstrasse, 15 |
|
Bruno Wamser
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
jednatel |
29.12.2009 |
Adresa: |
15, Grossheubach, Königsbergerstrasse, 63920, 63920 Grossheubach - Königsbergerstrasse 15, Německo |
|
Thilo Wamser
|
Neaktivní
od 19.03.2015
|
jednatel |
29.12.2009 |
Adresa: |
15, Grossheubach, Königsbergerstrasse, 63920, 63920 Grossheubach - Königsbergerstrasse 15, Německo |
|
Bruno Wamser
|
Neaktivní
od 29.12.2009
|
jednatel |
09.07.2003 |
Adresa: |
69301, 10204474, Hustopeče, Tábory, 32 |
|
Bruno Wamser
|
Neaktivní
od 29.12.2009
|
jednatel |
09.07.2003 |
Adresa: |
69301, 10204474, Břeclav, Hustopeče, Hustopeče, Tábory, 1181, 32, Tábory 1181/32, 69301 Hustopeče |
|
Bruno Wamser
|
Neaktivní
od 09.07.2003
|
jednatel |
26.01.1998 |
Adresa: |
1, Hustopeče u Brna, Brněnská, 9 |
|
Thilo Wamser
|
Neaktivní
od 29.12.2009
|
jednatel |
26.01.1998 |
Adresa: |
9903402, Břeclav, Boleradice, 233 |
|
Bruno Wamser
|
Neaktivní
od 09.07.2003
|
jednatel |
26.01.1998 |
Adresa: |
9, Hustopeče u Brna, Brněnská, Brněnská 9, Hustopeče u Brna, Česká republika |
|
Thilo Wamser
|
Neaktivní
od 29.12.2009
|
jednatel |
26.01.1998 |
Adresa: |
69112, 9903402, Břeclav, Boleradice, Boleradice, 233, č.p. 233, 69112 Boleradice |
|
Bruno Wamser
|
Neaktivní
od 26.01.1998
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
100, Hustopeče u Brna, ubytovna Mostárna |
|
Thilo Wamser
|
Neaktivní
od 26.01.1998
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
100, Hustopeče u Brna, ubytovna Mostárna |
|
Bruno Wamser
|
Neaktivní
od 26.01.1998
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
Hustopeče u Brna, ubytovna Mostárna, ubytovna Mostárna, Hustopeče u Brna, Česká republika |
|
Thilo Wamser
|
Neaktivní
od 26.01.1998
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
Hustopeče u Brna, ubytovna Mostárna, ubytovna Mostárna, Hustopeče u Brna, Česká republika |
|
Bruno Wamser
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
ředitel |
26.03.1991 |
Adresa: |
BRD, Grosenbach, Industristr 22 |
|