Ing. LEOŠ VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2016 |
Adresa: |
62100, 19509286, Brno-město, Brno, Řečkovice, Uprkova, 1587, 15 |
|
Ing. DUŠAN RAŠÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2016 |
Adresa: |
64400, 19281943, Brno-město, Brno, Soběšice, Zkratka, 64, 3 |
|
Ing. LEOŠ VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2016 |
Adresa: |
62100, 19509286, Brno-město, Brno, Řečkovice, Uprkova, 1587, 15, Uprkova 1587/15, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. DUŠAN RAŠÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
12.09.2016 |
Adresa: |
64400, 19281943, Brno-město, Brno, Soběšice, Zkratka, 64, 3, Zkratka 64/3, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. Leoš Václavík
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
jednatel |
01.03.2006 |
Adresa: |
62100, Brno, Řečkovice, Úprkova, 1587/15 |
|
Ing. LEOŠ VÁCLAVÍK
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
jednatel |
01.03.2006 |
Adresa: |
62100, 19509286, Brno-město, Brno, Řečkovice, Uprkova, 1587, 15, Uprkova 1587/15, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Dušan Rašín
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
jednatel |
31.10.2005 |
Adresa: |
64400, 19281943, Brno, Zkratka, 64/3 |
|
Ing. DUŠAN RAŠÍN
|
Neaktivní
od 12.09.2016
|
jednatel |
31.10.2005 |
Adresa: |
64400, 19281943, Brno-město, Brno, Soběšice, Zkratka, 64, 3, Zkratka 64/3, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. František Klein
|
Neaktivní
od 31.10.2005
|
jednatel |
09.02.2005 |
Adresa: |
25098659, Brno, Langrova, 1207/1B |
|
Ing. František Klein
|
Neaktivní
od 31.10.2005
|
jednatel |
09.02.2005 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
Ing. Leoš Václavík
|
Neaktivní
od 09.02.2005
|
jednatel |
25.02.2004 |
Adresa: |
Brno, Úprkova, 1587/15 |
|
Ing. LEOŠ VÁCLAVÍK
|
Neaktivní
od 09.02.2005
|
jednatel |
25.02.2004 |
Adresa: |
62100, 19509286, Brno-město, Brno, Řečkovice, Uprkova, 1587, 15, Uprkova 1587/15, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Dušan Rašín
|
Neaktivní
od 25.02.2004
|
jednatel |
12.03.2003 |
Adresa: |
19281943, Brno, Zkratka, 3 |
|
Ing. DUŠAN RAŠÍN
|
Neaktivní
od 25.02.2004
|
jednatel |
12.03.2003 |
Adresa: |
64400, 19281943, Brno-město, Brno, Soběšice, Zkratka, 64, 3, Zkratka 64/3, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. František Klein
|
Neaktivní
od 12.03.2003
|
jednatel |
17.04.2002 |
Adresa: |
25098659, Brno, Langrova, 1207/1B |
|
Ing. František Klein
|
Neaktivní
od 12.03.2003
|
jednatel |
17.04.2002 |
Adresa: |
62700, 25098659, Brno-město, Brno, Slatina, Langrova, 1207, 1b, Langrova 1207/1b, Slatina, 62700 Brno |
|
ing. František Klein
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
jednatel |
21.07.1993 |
Adresa: |
61900, 19405065, Brno, Záhumenice, 27 |
|
ing. Dušan Rašín
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
jednatel |
21.07.1993 |
Adresa: |
64400, 19281943, Brno, Zkratka, 3 |
|
ing. Leoš Václavík
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
jednatel |
21.07.1993 |
Adresa: |
62100, Brno, Úprkova, 15 |
|
ing. František Klein
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
jednatel |
21.07.1993 |
Adresa: |
61900, 19405065, Brno-město, Brno, Horní Heršpice, Záhumenice, 555, 27, Záhumenice 555/27, Horní Heršpice, 61900 Brno |
|
Ing. DUŠAN RAŠÍN
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
jednatel |
21.07.1993 |
Adresa: |
64400, 19281943, Brno-město, Brno, Soběšice, Zkratka, 64, 3, Zkratka 64/3, Soběšice, 64400 Brno |
|
Ing. LEOŠ VÁCLAVÍK
|
Neaktivní
od 17.04.2002
|
jednatel |
21.07.1993 |
Adresa: |
62100, 19509286, Brno-město, Brno, Řečkovice, Uprkova, 1587, 15, Uprkova 1587/15, Řečkovice, 62100 Brno |
|