Ing. MICHAELA KOREŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.09.2020 |
Adresa: |
37341, 80465790, České Budějovice, Žabovřesky, Žabovřesky, 134 |
|
Ing. MICHAELA KOREŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.09.2020 |
Adresa: |
37341, 80465790, České Budějovice, Žabovřesky, Žabovřesky, 134, č.p. 134, 37341 Žabovřesky |
|
MIROSLAV KOREŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.10.2014 |
Adresa: |
37341, 16513690, Pištín, Češnovice, 32 |
|
MIROSLAV KOREŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.10.2014 |
Adresa: |
37341, 16513690, České Budějovice, Pištín, Češnovice, 32, Češnovice 32, 37341 Pištín |
|
JAROMÍR MACHNÍK
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
jednatel |
30.10.2014 |
Adresa: |
38101, 8680795, Český Krumlov, Horní Brána, Šumavská, 495 |
|
JAROMÍR MACHNÍK
|
Neaktivní
od 24.09.2020
|
jednatel |
30.10.2014 |
Adresa: |
38101, 8680795, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Šumavská, 495, Šumavská 495, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|
Miroslav Koreš
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
jednatel |
02.12.2003 |
Adresa: |
16513690, Pištín, Češnovice, 32 |
|
MIROSLAV KOREŠ
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
jednatel |
02.12.2003 |
Adresa: |
37341, 16513690, České Budějovice, Pištín, Češnovice, 32, Češnovice 32, 37341 Pištín |
|
Ing. Pavel Rusnok
|
Neaktivní
od 02.12.2003
|
jednatel |
27.09.2003 |
Adresa: |
33017, 25214489, Chotíkov, 326 |
|
Ing. PAVEL RUSNOK
|
Neaktivní
od 02.12.2003
|
jednatel |
27.09.2003 |
Adresa: |
33017, 25214489, Plzeň-sever, Chotíkov, Chotíkov, 326, č.p. 326, 33017 Chotíkov |
|
Jaromír Machník
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
8680795, Český Krumlov, Český Krumlov, Šumavská, 495 |
|
JAROMÍR MACHNÍK
|
Neaktivní
od 30.10.2014
|
jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
38101, 8680795, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Šumavská, 495, Šumavská 495, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. Pavel Rusnok
|
Neaktivní
od 27.09.2003
|
jednatel |
28.08.1997 |
Adresa: |
24427501, Plzeň-město, Plzeň, Nýřanská, 24 |
|
Ing. Pavel Rusnok
|
Neaktivní
od 27.09.2003
|
jednatel |
28.08.1997 |
Adresa: |
32300, 24427501, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Nýřanská, 1287, 24, Nýřanská 1287/24, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Eduard Ročovský
|
Neaktivní
od 04.06.1997
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
16522354, Ševětín, 235 |
|
Miroslav Koreš
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
Češnovice 32, p.Pištín |
|
Jaroslav Kastl
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
23352671, České Budějovice, Otavská, 23 |
|
Eduard Ročovský
|
Neaktivní
od 04.06.1997
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
37363, 16522354, České Budějovice, Ševětín, Ševětín, Lesní, 235, Lesní 235, 37363 Ševětín |
|
Miroslav Koreš
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
Češnovice 32, p.Pištín, Češnovice 32, p.Pištín, Česká republika |
|
Jaroslav Kastl
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
jednatel |
01.03.1996 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23, Otavská 1043/23, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Miroslav Koreš
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
jednatel a společník |
23.11.1993 |
Adresa: |
Češnovice 32, p.Pištín |
|
Miroslav Koreš
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
jednatel a společník |
23.11.1993 |
Adresa: |
Češnovice 32, p.Pištín, Češnovice 32, p.Pištín, Česká republika |
|
Miroslav Koreš
|
Neaktivní
od 23.11.1993
|
jednatel |
01.01.1993 |
Adresa: |
Češnovice 32, p. Pištín |
|
Václav Svěchota
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
01.01.1993 |
Adresa: |
České Budějovice, Jungmanova, 8 |
|
Miroslav Koreš
|
Neaktivní
od 23.11.1993
|
jednatel |
01.01.1993 |
Adresa: |
Češnovice 32, p. Pištín, Češnovice 32, p. Pištín, Česká republika |
|
Václav Svěchota
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
01.01.1993 |
Adresa: |
37001, 23419148, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Jungmannova, 541, 8, Jungmannova 541/8, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Miroslav Koreš
|
Neaktivní
od 01.01.1993
|
společník |
16.04.1992 |
Adresa: |
Češnovice 32, p. Pištín |
|
Václav Svěchota
|
Neaktivní
od 01.01.1993
|
společník a jednatel |
16.04.1992 |
Adresa: |
České Budějovice, Jungmanova, 8 |
|
František Frána
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
16.04.1992 |
Adresa: |
16497279, Boršov nad Vltavou, č. 212 |
|
Jiří Svěchota
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
16.04.1992 |
Adresa: |
České Budějovice, Lidická, 45 |
|
František Veselý
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
16.04.1992 |
Adresa: |
23345969, České Budějovice, K. Šafáře, 21 |
|
Jaroslav Kastl
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník a jednatel |
16.04.1992 |
Adresa: |
23352671, České Budějovice, Otavská, 23 |
|
Eduard Ročovský
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník a jednatel |
16.04.1992 |
Adresa: |
16522354, Ševětín, 235 |
|
Miroslav Koreš
|
Neaktivní
od 01.01.1993
|
společník |
16.04.1992 |
Adresa: |
Češnovice 32, p. Pištín, Češnovice 32, p. Pištín, Česká republika |
|
Václav Svěchota
|
Neaktivní
od 01.01.1993
|
společník a jednatel |
16.04.1992 |
Adresa: |
37001, 23419148, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Jungmannova, 541, 8, Jungmannova 541/8, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
František Frána
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
16.04.1992 |
Adresa: |
37382, 16497279, České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Poříčí, U Sila, 212, U Sila 212, Poříčí, 37382 Boršov nad Vltavou |
|
Jiří Svěchota
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
16.04.1992 |
Adresa: |
37001, 23415908, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Lidická tř., 178, 45, Lidická tř. 178/45, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
František Veselý
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
16.04.1992 |
Adresa: |
37005, 23345969, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Šafáře, 218, 21, K. Šafáře 218/21, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Jaroslav Kastl
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník a jednatel |
16.04.1992 |
Adresa: |
37011, 23352671, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Otavská, 1043, 23, Otavská 1043/23, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Eduard Ročovský
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník a jednatel |
16.04.1992 |
Adresa: |
37363, 16522354, České Budějovice, Ševětín, Ševětín, Lesní, 235, Lesní 235, 37363 Ševětín |
|
Karel Moravec
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
12.11.1991 |
Adresa: |
České Budějovice, tř. Míru, 15 |
|
Jaromír Machník
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
12.11.1991 |
Adresa: |
8680795, Český Krumlov, Šumavská, 495 |
|
Karel Moravec
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
12.11.1991 |
Adresa: |
15, České Budějovice, tř. Míru, tř. Míru 15, České Budějovice, Česká republika |
|
JAROMÍR MACHNÍK
|
Neaktivní
od 01.03.1996
|
společník |
12.11.1991 |
Adresa: |
38101, 8680795, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Šumavská, 495, Šumavská 495, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|